林育如
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林育如的職稱是監察人, 持有股份數是70000, 公司名稱是台灣波動能股份有限公司, 統一編號是53256347.
| 食品業者登錄字號: E-153256347-00000-7 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 53256347 | 高雄市鳳山區輜汽北一路14號1樓 |
食品業者登錄字號: E-153256347-00000-7 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 53256347 | 高雄市鳳山區輜汽北一路14號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 林育如 @ 食品業者登錄資料集 ]
無其他 台灣波動能 資料。
[ 搜尋所有 台灣波動能 ... ]
根據姓名 林育如 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林育如 ...) | 連絡電話: 0968154978 | 武慶三路6號3樓之1 | 廠商序號: C20231023005 @ 寵物食品業者資料 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
連絡電話: 0968154978 | 武慶三路6號3樓之1 | 廠商序號: C20231023005 @ 寵物食品業者資料 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 林育如 ... ]
名稱 台灣波動能 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 台灣波動能)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
台灣波動能股份有限公司 高雄市鳳山區輜汽北一路14號1樓 | 林明助 | 53256347 | 解散 (核准解散日期: 2020-07-28) |
台灣波動能股份有限公司 登記地址: 高雄市鳳山區輜汽北一路14號1樓 | 負責人: 林明助 | 統編: 53256347 | 解散 (核准解散日期: 2020-07-28) |
姓名 林育如 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林育如)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
育如造型沙龍 新北市三重區仁愛街495號 | 林育如 | 82121896 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
時尚企業社 雲林縣斗六市林頭里大學路一段577號1樓 | 林育如 | 25498505 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100038777) |
岑育企業社 高雄市燕巢區瓊林路160之5號1樓 | 林育如 | 39821912 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10861483900) |
育如冷飲店 嘉義縣水上鄉龍德村十一指厝九號 | 林育如 | 13623917 | 核准停業 - 獨資 |
星月生技股份有限公司 高雄市三民區陽明路336號1樓 | 林育如 | 00160255 | 核准設立 |
帥哥美容有限公司 高雄市左營區文瑞路53號1樓 | 林育如 | 83269729 | 核准設立 |
水古杉遊戲化思維研究室有限公司 臺北市文山區木柵路4段149巷1號6樓 | 林育如 | 83501819 | 核准設立 |
串門企業有限公司 高雄市前金區民生二路165號3樓之1 | 林育如 | 89281480 | 核准設立 |
育如造型沙龍 登記地址: 新北市三重區仁愛街495號 | 負責人: 林育如 | 統編: 82121896 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
時尚企業社 登記地址: 雲林縣斗六市林頭里大學路一段577號1樓 | 負責人: 林育如 | 統編: 25498505 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100038777) |
岑育企業社 登記地址: 高雄市燕巢區瓊林路160之5號1樓 | 負責人: 林育如 | 統編: 39821912 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10861483900) |
育如冷飲店 登記地址: 嘉義縣水上鄉龍德村十一指厝九號 | 負責人: 林育如 | 統編: 13623917 | 核准停業 - 獨資 |
星月生技股份有限公司 登記地址: 高雄市三民區陽明路336號1樓 | 負責人: 林育如 | 統編: 00160255 | 核准設立 |
帥哥美容有限公司 登記地址: 高雄市左營區文瑞路53號1樓 | 負責人: 林育如 | 統編: 83269729 | 核准設立 |
水古杉遊戲化思維研究室有限公司 登記地址: 臺北市文山區木柵路4段149巷1號6樓 | 負責人: 林育如 | 統編: 83501819 | 核准設立 |
串門企業有限公司 登記地址: 高雄市前金區民生二路165號3樓之1 | 負責人: 林育如 | 統編: 89281480 | 核准設立 |
[ 查詢所有 林育如 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 波特生技股份有限公司 | 統一編號: 13187204 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 波特生技股份有限公司 | 統一編號: 13187204 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 台灣創高科技有限公司 | 統一編號: 13188055 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 三華國際宏業有限公司 | 統一編號: 13190117 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 長盈國際開發有限公司 | 統一編號: 13196196 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 長盈國際開發有限公司 | 統一編號: 13196196 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 16707600 | 所代表法人: 株式会社プロテリアル | 台全金屬股份有限公司 | 統一編號: 14000488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 16707600 | 所代表法人: 株式会社プロテリアル | 台全金屬股份有限公司 | 統一編號: 14000488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 優立貿易股份有限公司 | 統一編號: 14005060 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 優立貿易股份有限公司 | 統一編號: 14005060 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6010000 | 所代表法人: | 詩韻有限公司 | 統一編號: 14022096 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3592 | 所代表法人: | 匯懋股份有限公司 | 統一編號: 14034656 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3640295 | 所代表法人: 三聯科技股份有限公司 | 德立斯科技股份有限公司 | 統一編號: 14051866 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 潤泰全球股份有限公司 | 統一編號: 14053007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 242517 | 所代表法人: 美商 TYLI 集團有限公司 | 林同棪工程顧問股份有限公司 | 統一編號: 14058565 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 波特生技股份有限公司 | 統一編號: 13187204 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 波特生技股份有限公司 | 統一編號: 13187204 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 台灣創高科技有限公司 | 統一編號: 13188055 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 三華國際宏業有限公司 | 統一編號: 13190117 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 長盈國際開發有限公司 | 統一編號: 13196196 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 長盈國際開發有限公司 | 統一編號: 13196196 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 16707600 | 所代表法人: 株式会社プロテリアル | 台全金屬股份有限公司 | 統一編號: 14000488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 16707600 | 所代表法人: 株式会社プロテリアル | 台全金屬股份有限公司 | 統一編號: 14000488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 優立貿易股份有限公司 | 統一編號: 14005060 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 優立貿易股份有限公司 | 統一編號: 14005060 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6010000 | 所代表法人: | 詩韻有限公司 | 統一編號: 14022096 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3592 | 所代表法人: | 匯懋股份有限公司 | 統一編號: 14034656 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3640295 | 所代表法人: 三聯科技股份有限公司 | 德立斯科技股份有限公司 | 統一編號: 14051866 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 潤泰全球股份有限公司 | 統一編號: 14053007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 242517 | 所代表法人: 美商 TYLI 集團有限公司 | 林同棪工程顧問股份有限公司 | 統一編號: 14058565 |
|