陳彩雲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳彩雲的職稱是監察人, 持有股份數是3000, 公司名稱是昕秬投資股份有限公司, 統一編號是53277700.
董監事資料集 資料集的 陳彩雲 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳彩雲 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 昕秬投資股份有限公司 | 統一編號: 53277700 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 昕秬投資股份有限公司 | 統一編號: 53277700 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 昕秬投資股份有限公司 | 統一編號: 53277700 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 昕秬投資股份有限公司 | 統一編號: 53277700 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 昕秬投資股份有限公司 | 統一編號: 53277700 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 昕秬投資股份有限公司 | 統一編號: 53277700 |
[ 搜尋所有相關: 陳彩雲 @ 董監事資料集 ]
無其他 昕秬投資 資料。
[ 搜尋所有 昕秬投資 ... ]
根據姓名 陳彩雲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳彩雲 ...) | (中華民國)陳彩雲;(中華民國)婦女大學學生 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/09/05 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳彩雲;(中華民國)婦女大學學生 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/09/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 事務所名稱: 陳彩雲記帳報稅事務所 | 事務所地址: 臺中市東 區自由路4段362號 | 是否具執業資格註記: N | 執行業務區域: 臺中市 | 登錄字號: 中區國稅登字第1157號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 事務所名稱: 陳彩雲記帳及報稅代理業務人事務所 | 執業地址: 嘉義縣中埔鄉和美村中山新邨55號1樓 | 執行業務區域: 嘉義市,嘉義縣 | 登錄字號: 南區國稅登字第98Q0006號 @ 財政部南區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| (中華民國)松年大學師生 | 活動起始日期: 2024/03/21 | 活動結束日期: 2024/05/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)松年大學師生 | 活動起始日期: 2024/03/21 | 活動結束日期: 2024/05/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 事務所名稱: 財星記帳士事務所 | 事務所地址: 臺中市東 區十甲里東英10街55號1樓 | 電話: 04-22***513 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 記帳士證書字號: (96)台財稅證字第00294號 @ 財政部中區國稅局記帳士名冊 |
| 事務所名稱: 財星記帳士事務所 | 事務所地址: 臺中市東 區十甲里東英10街55號1樓 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 參加之記帳士公會: 臺中市記帳士公會 | 記帳士證書字號: (96)台財稅證字第00294號 @ 財政部北區國稅局記帳士名冊 |
(中華民國)陳彩雲;(中華民國)婦女大學學生 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/09/05 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳彩雲;(中華民國)婦女大學學生 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/09/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
事務所名稱: 陳彩雲記帳報稅事務所 | 事務所地址: 臺中市東 區自由路4段362號 | 是否具執業資格註記: N | 執行業務區域: 臺中市 | 登錄字號: 中區國稅登字第1157號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
事務所名稱: 陳彩雲記帳及報稅代理業務人事務所 | 執業地址: 嘉義縣中埔鄉和美村中山新邨55號1樓 | 執行業務區域: 嘉義市,嘉義縣 | 登錄字號: 南區國稅登字第98Q0006號 @ 財政部南區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
(中華民國)松年大學師生 | 活動起始日期: 2024/03/21 | 活動結束日期: 2024/05/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)松年大學師生 | 活動起始日期: 2024/03/21 | 活動結束日期: 2024/05/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
事務所名稱: 財星記帳士事務所 | 事務所地址: 臺中市東 區十甲里東英10街55號1樓 | 電話: 04-22***513 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 記帳士證書字號: (96)台財稅證字第00294號 @ 財政部中區國稅局記帳士名冊 |
事務所名稱: 財星記帳士事務所 | 事務所地址: 臺中市東 區十甲里東英10街55號1樓 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 參加之記帳士公會: 臺中市記帳士公會 | 記帳士證書字號: (96)台財稅證字第00294號 @ 財政部北區國稅局記帳士名冊 |
[ 搜尋所有 陳彩雲 ... ]
名稱 昕秬投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 昕秬投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
昕秬投資股份有限公司 臺中市太平區永成里永成北路128巷13號1樓 | 陳啓哲 | 53277700 | 核准設立 |
昕秬投資股份有限公司 登記地址: 臺中市太平區永成里永成北路128巷13號1樓 | 負責人: 陳啓哲 | 統編: 53277700 | 核准設立 |
姓名 陳彩雲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳彩雲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
彩雲美容院 宜蘭縣三星鄉大洲村大洲路六三之九號 | 陳彩雲 | 40616072 | 核准設立 - 獨資 |
彩雲壽■加工 澎湖縣馬公市西文里九七之三八號 | 陳彩雲 | 77197430 | 核准設立 - 獨資 |
彩雲花坊 臺南市東區崇信里崇信街8號1樓 | 陳彩雲 | 10852099 | 歇業 - 獨資 |
彩雲肉號 新北市板橋區民治街8巷7號2樓 | 陳彩雲 | 34431632 | 歇業 - 獨資 |
台雲雲計算有限公司 臺北市大同區華陰街103號3樓 | 陳彩雲 | 91115494 | 解散 (核准解散日期: 2022-06-20) |
彩虹實業社 新北市新店區中央四街60號5樓 | 陳彩雲 | 10332534 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108161010) |
輝雲商店 金門縣金沙鎮浦山里呂厝17號 | 陳彩雲 | 41147675 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040009941) |
凱盛冷凍水產有限公司 雲林縣虎尾鎮興南里13鄰興南922號1樓 | 陳彩雲 | 42577568 | 核准設立 |
彩雲美容院 登記地址: 宜蘭縣三星鄉大洲村大洲路六三之九號 | 負責人: 陳彩雲 | 統編: 40616072 | 核准設立 - 獨資 |
彩雲壽■加工 登記地址: 澎湖縣馬公市西文里九七之三八號 | 負責人: 陳彩雲 | 統編: 77197430 | 核准設立 - 獨資 |
彩雲花坊 登記地址: 臺南市東區崇信里崇信街8號1樓 | 負責人: 陳彩雲 | 統編: 10852099 | 歇業 - 獨資 |
彩雲肉號 登記地址: 新北市板橋區民治街8巷7號2樓 | 負責人: 陳彩雲 | 統編: 34431632 | 歇業 - 獨資 |
台雲雲計算有限公司 登記地址: 臺北市大同區華陰街103號3樓 | 負責人: 陳彩雲 | 統編: 91115494 | 解散 (核准解散日期: 2022-06-20) |
彩虹實業社 登記地址: 新北市新店區中央四街60號5樓 | 負責人: 陳彩雲 | 統編: 10332534 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108161010) |
輝雲商店 登記地址: 金門縣金沙鎮浦山里呂厝17號 | 負責人: 陳彩雲 | 統編: 41147675 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040009941) |
凱盛冷凍水產有限公司 登記地址: 雲林縣虎尾鎮興南里13鄰興南922號1樓 | 負責人: 陳彩雲 | 統編: 42577568 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳彩雲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 三福交通有限公司 | 統一編號: 00699884 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 大祥汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00699955 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2915300 | 所代表法人: | 國昌綜合工廠有限公司 | 統一編號: 00700019 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3719 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 127 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東建煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00700593 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 慎昶水電工程有限公司 | 統一編號: 00700860 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 720693 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 三福交通有限公司 | 統一編號: 00699884 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 大祥汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00699955 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2915300 | 所代表法人: | 國昌綜合工廠有限公司 | 統一編號: 00700019 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3719 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 127 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東建煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00700593 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 慎昶水電工程有限公司 | 統一編號: 00700860 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 720693 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
|