陳奕蓁
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳奕蓁的職稱是董事, 持有股份數是2000000, 公司名稱是上奕興業有限公司, 統一編號是53281535.
無其他 上奕興業 資料。
[ 搜尋所有 上奕興業 ... ]
根據姓名 陳奕蓁 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳奕蓁 ...) | (中華民國)陳奕蓁 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳奕蓁 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 連絡電話: 0967-170-569 | 南園二路381巷5弄17號 | 廠商序號: C2022100000029 @ 寵物食品業者資料 |
| 電話: 07-6126838 | 驗證狀態: 結束 | 產品品項: 大漿果、小漿果、核果、柑桔、咖啡、雜糧、根莖菜、果菜、瓜菜、豆菜、其他 | 證書效期: 2021/11/24 | 高雄市茂林區茂林里4鄰茂林巷71號 @ 臺灣有機農業資訊 |
| 電話: 0953828488 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 豆菜、雜糧、自產農產加工品、根莖菜、其他、小漿果、核果 | 證書效期: 2024/11/24 | 高雄市茂林區茂林里4鄰茂林巷71號 @ 臺灣有機農業資訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 泰博思企業有限公司 | 統一編號: 24656371 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 九頤企業有限公司 | 統一編號: 29137080 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 180 | 所代表法人: | 東泰興橡膠工業股份有限公司 | 統一編號: 46186372 @ 董監事資料集 |
(中華民國)陳奕蓁 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳奕蓁 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
連絡電話: 0967-170-569 | 南園二路381巷5弄17號 | 廠商序號: C2022100000029 @ 寵物食品業者資料 |
電話: 07-6126838 | 驗證狀態: 結束 | 產品品項: 大漿果、小漿果、核果、柑桔、咖啡、雜糧、根莖菜、果菜、瓜菜、豆菜、其他 | 證書效期: 2021/11/24 | 高雄市茂林區茂林里4鄰茂林巷71號 @ 臺灣有機農業資訊 |
電話: 0953828488 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 豆菜、雜糧、自產農產加工品、根莖菜、其他、小漿果、核果 | 證書效期: 2024/11/24 | 高雄市茂林區茂林里4鄰茂林巷71號 @ 臺灣有機農業資訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 泰博思企業有限公司 | 統一編號: 24656371 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 九頤企業有限公司 | 統一編號: 29137080 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 180 | 所代表法人: | 東泰興橡膠工業股份有限公司 | 統一編號: 46186372 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳奕蓁 ... ]
名稱 上奕興業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 上奕興業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
上奕興業有限公司 桃園市大園區大觀路585巷66弄23之5號(2樓) | 陳奕蓁 | 53281535 | 核准設立 |
上奕興業有限公司 登記地址: 桃園市大園區大觀路585巷66弄23之5號(2樓) | 負責人: 陳奕蓁 | 統編: 53281535 | 核准設立 |
姓名 陳奕蓁 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 陳奕蓁)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
奕蓁姐小吃店 新竹市東區仙宮里寶山路452巷8弄15號 | 陳奕蓁 | 37845473 | 核准設立 - 獨資 |
昕奕優質洗衣店 臺北市信義區信義路6段42號 | 陳奕蓁 | 42423760 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1064208516) |
阿美火雞肉飯 臺南市南區文華里文南路328號1樓 | 陳奕蓁 | 00270324 | 核准設立 - 獨資 |
茶味鮮冷飲店 新北市三重區三和路4段254號1樓 | 陳奕蓁 | 09860135 | 歇業 - 獨資 |
新昱土木包工業 高雄市鳳山區文化西路88巷6號12樓 | 陳奕蓁 | 10423577 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11062456500) |
上豪商務旅舘 臺南市新營區永平里中興路22號 | 陳奕蓁 | 10847414 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100051837) |
顧德文教企業社 嘉義市西區竹村里竹子腳20之23號一樓 | 陳奕蓁 | 19400287 | 歇業 - 合夥 |
奕蓁姐小吃店 登記地址: 新竹市東區仙宮里寶山路452巷8弄15號 | 負責人: 陳奕蓁 | 統編: 37845473 | 核准設立 - 獨資 |
昕奕優質洗衣店 登記地址: 臺北市信義區信義路6段42號 | 負責人: 陳奕蓁 | 統編: 42423760 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1064208516) |
阿美火雞肉飯 登記地址: 臺南市南區文華里文南路328號1樓 | 負責人: 陳奕蓁 | 統編: 00270324 | 核准設立 - 獨資 |
茶味鮮冷飲店 登記地址: 新北市三重區三和路4段254號1樓 | 負責人: 陳奕蓁 | 統編: 09860135 | 歇業 - 獨資 |
新昱土木包工業 登記地址: 高雄市鳳山區文化西路88巷6號12樓 | 負責人: 陳奕蓁 | 統編: 10423577 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11062456500) |
上豪商務旅舘 登記地址: 臺南市新營區永平里中興路22號 | 負責人: 陳奕蓁 | 統編: 10847414 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100051837) |
顧德文教企業社 登記地址: 嘉義市西區竹村里竹子腳20之23號一樓 | 負責人: 陳奕蓁 | 統編: 19400287 | 歇業 - 合夥 |
[ 查詢所有 陳奕蓁 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
|