陳文濱
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳文濱的職稱是監察人, 持有股份數是1000000, 所代表法人是天鑫投資開發股份有限公司, 公司名稱是歐亞光學股份有限公司, 統一編號是53309978.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 歐亞光學股份有限公司 | 統一編號: 53309978 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 歐亞光學股份有限公司 | 統一編號: 53309978 |
[ 搜尋所有相關: 陳文濱 @ 董監事資料集 ]
| 電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市中山區中山北路3段27號3樓之6 @ 醫療器材商資料集 |
電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市中山區中山北路3段27號3樓之6 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 歐亞光學 ... ]
根據姓名 陳文濱 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳文濱 ...) | (中華民國)陳文濱 | 活動起始日期: 2024/04/24 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳文濱 | 活動起始日期: 2024/04/24 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 公司名稱: 陳文濱設計有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 75955695 @ 公司登記經理人資料集 |
| (中華民國)王永田;李義弘;陳文濱;呂佛庭;陳庭詩;林宣余 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)王永田;李義弘;陳文濱;呂佛庭;陳庭詩;林宣余 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 公司名稱: 陳文濱設計有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 75955695 @ 公司登記經理人資料集 |
| 公司名稱: 陳文濱設計有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 75955695 @ 公司登記經理人資料集 |
| 統一編號: 20231325 | 工廠負責人姓名: 陳文濱 | 工廠地址: 高雄市路竹區竹西里聖母街161號 | 主要產品: 259其他金屬製品 @ 臨時工廠名錄 |
(中華民國)陳文濱 | 活動起始日期: 2024/04/24 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳文濱 | 活動起始日期: 2024/04/24 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
公司名稱: 陳文濱設計有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 75955695 @ 公司登記經理人資料集 |
(中華民國)王永田;李義弘;陳文濱;呂佛庭;陳庭詩;林宣余 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)王永田;李義弘;陳文濱;呂佛庭;陳庭詩;林宣余 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
公司名稱: 陳文濱設計有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 75955695 @ 公司登記經理人資料集 |
公司名稱: 陳文濱設計有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 75955695 @ 公司登記經理人資料集 |
統一編號: 20231325 | 工廠負責人姓名: 陳文濱 | 工廠地址: 高雄市路竹區竹西里聖母街161號 | 主要產品: 259其他金屬製品 @ 臨時工廠名錄 |
[ 搜尋所有 陳文濱 ... ]
名稱 歐亞光學 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 歐亞光學)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
歐亞光學股份有限公司 臺北市中山區中山北路3段27號3樓之6 | | 53309978 | 解散 (文號: 2012-2-3 府產業商字 第10180830100號) |
歐亞光學股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區中山北路3段27號3樓之6 | 統編: 53309978 | 解散 (文號: 2012-2-3 府產業商字 第10180830100號) |
姓名 陳文濱 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳文濱)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
全濱企業行 高雄市鹽埕區必忠街168巷26號 | 陳文濱 | 38721598 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10860262400) |
陶山工坊 臺中市梧棲區大庄里文華街28巷13弄12號 | 陳文濱 | 25239439 | 核准設立 - 獨資 |
繽紛洗衣店 臺南市安平區國平里文平路23號1樓 | 陳文濱 | 81963906 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080008927) |
文昶精密企業社 高雄市路竹區竹西里中山路380巷11弄12號1樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 陳文濱 | 20231325 | 核准設立 - 獨資 |
古兒曼蛋糕麵包坊 臺中市梧棲區文化里中和街8號一樓 | 陳文濱 | 17784532 | 核准設立 - 獨資 |
宏發包子店 臺北市大安區芳和里樂業街61號 | 陳文濱 | 42417599 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1056016534) |
大權威益智教材商行 雲林縣斗六市崙峰里仁義路六五號 | 陳文濱 | 77816170 | 歇業 - 獨資 |
文維企業社 新北市永和區中山路?0段?0?7?7號3樓 | 陳文濱 | 78278797 | 歇業 - 獨資 |
全濱企業行 登記地址: 高雄市鹽埕區必忠街168巷26號 | 負責人: 陳文濱 | 統編: 38721598 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10860262400) |
陶山工坊 登記地址: 臺中市梧棲區大庄里文華街28巷13弄12號 | 負責人: 陳文濱 | 統編: 25239439 | 核准設立 - 獨資 |
繽紛洗衣店 登記地址: 臺南市安平區國平里文平路23號1樓 | 負責人: 陳文濱 | 統編: 81963906 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080008927) |
文昶精密企業社 登記地址: 高雄市路竹區竹西里中山路380巷11弄12號1樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 負責人: 陳文濱 | 統編: 20231325 | 核准設立 - 獨資 |
古兒曼蛋糕麵包坊 登記地址: 臺中市梧棲區文化里中和街8號一樓 | 負責人: 陳文濱 | 統編: 17784532 | 核准設立 - 獨資 |
宏發包子店 登記地址: 臺北市大安區芳和里樂業街61號 | 負責人: 陳文濱 | 統編: 42417599 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1056016534) |
大權威益智教材商行 登記地址: 雲林縣斗六市崙峰里仁義路六五號 | 負責人: 陳文濱 | 統編: 77816170 | 歇業 - 獨資 |
文維企業社 登記地址: 新北市永和區中山路?0段?0?7?7號3樓 | 負責人: 陳文濱 | 統編: 78278797 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳文濱 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 永和報關有限公司 | 統一編號: 00070981 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 永和報關有限公司 | 統一編號: 00070981 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
|