楊玉琴
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊玉琴的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是梵華股份有限公司, 統一編號是53323747.
根據名稱 梵華 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 梵華 ...) | 作者: 簡江儒總編輯 | 出版機構: 華梵大學 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 109/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 200 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-6768-48-4 (精裝, 200面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 電話: 7910358/2239589 | 高雄市苓雅區光華一路226號2樓 @ 人民團體-宗教團體 |
| 統一編號: 10279192 | 機關所在縣市: 高雄市 | 最近異動日期: 1080304 | 原因說明文字: 變更營業所在地址(本局遷入) @ 非營利事業機關團體資料集 |
| 公司電話: 0975876558 | 核可狀態: 已核可 | 業者類別: 本市 | 統一編號: 91695057 | 新北市中和區景新街338號12樓 @ 禮儀服務業者查詢 |
作者: 簡江儒總編輯 | 出版機構: 華梵大學 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 109/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 200 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-6768-48-4 (精裝, 200面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
電話: 7910358/2239589 | 高雄市苓雅區光華一路226號2樓 @ 人民團體-宗教團體 |
統一編號: 10279192 | 機關所在縣市: 高雄市 | 最近異動日期: 1080304 | 原因說明文字: 變更營業所在地址(本局遷入) @ 非營利事業機關團體資料集 |
公司電話: 0975876558 | 核可狀態: 已核可 | 業者類別: 本市 | 統一編號: 91695057 | 新北市中和區景新街338號12樓 @ 禮儀服務業者查詢 |
[ 搜尋所有 梵華 ... ]
根據姓名 楊玉琴 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 楊玉琴 ...) | (中華民國)黃國隆、楊玉琴、周淑玲 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)黃國隆、楊玉琴、周淑玲 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 李昀珊 / 昀珊國際創藝工作室 | 苗栗縣 | 場域: 學校 | 36345苗栗縣公館鄉五穀村260號 @ 文化部公共藝術 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 豐楊股份有限公司 | 統一編號: 97084722 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/21 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7707192 | 機構負責人姓名: 楊玉琴 | 機構代碼: 1X1600015 | 機構種類: A1 | 地址全址: 屏東縣內埔鄉建興村建興路218巷5號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/21 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7707191 | 機構負責人姓名: 楊玉琴 | 機構代碼: A11600017 | 機構種類: A1 | 地址全址: 屏東縣內埔鄉建興村建興路218巷3號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/21 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7707192 | 機構負責人姓名: 楊玉琴 | 機構代碼: 1X1600015 | 機構種類: A1 | 地址全址: 屏東縣內埔鄉建興村建興路218巷5號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/21 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7707191 | 機構負責人姓名: 楊玉琴 | 機構代碼: A11600017 | 機構種類: A1 | 地址全址: 屏東縣內埔鄉建興村建興路218巷3號 @ 長照C據點 |
(中華民國)黃國隆、楊玉琴、周淑玲 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)黃國隆、楊玉琴、周淑玲 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
李昀珊 / 昀珊國際創藝工作室 | 苗栗縣 | 場域: 學校 | 36345苗栗縣公館鄉五穀村260號 @ 文化部公共藝術 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 豐楊股份有限公司 | 統一編號: 97084722 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/21 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7707192 | 機構負責人姓名: 楊玉琴 | 機構代碼: 1X1600015 | 機構種類: A1 | 地址全址: 屏東縣內埔鄉建興村建興路218巷5號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/21 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7707191 | 機構負責人姓名: 楊玉琴 | 機構代碼: A11600017 | 機構種類: A1 | 地址全址: 屏東縣內埔鄉建興村建興路218巷3號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/21 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7707192 | 機構負責人姓名: 楊玉琴 | 機構代碼: 1X1600015 | 機構種類: A1 | 地址全址: 屏東縣內埔鄉建興村建興路218巷5號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/21 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7707191 | 機構負責人姓名: 楊玉琴 | 機構代碼: A11600017 | 機構種類: A1 | 地址全址: 屏東縣內埔鄉建興村建興路218巷3號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 楊玉琴 ... ]
名稱 梵華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 梵華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
梵華物業有限公司 桃園市中壢區領航南路三段468號9樓之20 | 洪雅紅 | 50982739 | 解散 (核准解散日期: 2020-05-20) |
梵華工程企業有限公司 高雄市路竹區大社路318巷6號 | 林王雪 | 53240660 | 解散 (核准解散日期: 2024-05-15) |
梵華生命美學企業社 新北市中和區興南里景新街338號12樓 | 梁熒珊 | 91695057 | 核准設立 - 獨資 |
梵華科技有限公司 臺北市中山區新生北路2段108號10樓之15 | | 27987162 | 解散 (文號: 2006-11-2 府建商字 第09585106600號) |
梵華股份有限公司 臺北市中山區大直街33巷1號2樓 | | 53323747 | 解散 (文號: 2011-8-31 府產業商字 第10087316000號) |
梵華企業有限公司 新北市新店區二十張路六四之一號一樓 | | 86556153 | 廢止 (文號: 2012-1-13 北府經登字 第1015110376號) |
梵華印刷品實業有限公司 新北市永和區永貞路四一七巷一號五樓 | | 89375640 | 解散 (文號: 2003-9-16 經授中字 第0923267350號) |
梵華物業有限公司 登記地址: 桃園市中壢區領航南路三段468號9樓之20 | 負責人: 洪雅紅 | 統編: 50982739 | 解散 (核准解散日期: 2020-05-20) |
梵華工程企業有限公司 登記地址: 高雄市路竹區大社路318巷6號 | 負責人: 林王雪 | 統編: 53240660 | 解散 (核准解散日期: 2024-05-15) |
梵華生命美學企業社 登記地址: 新北市中和區興南里景新街338號12樓 | 負責人: 梁熒珊 | 統編: 91695057 | 核准設立 - 獨資 |
梵華科技有限公司 登記地址: 臺北市中山區新生北路2段108號10樓之15 | 統編: 27987162 | 解散 (文號: 2006-11-2 府建商字 第09585106600號) |
梵華股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區大直街33巷1號2樓 | 統編: 53323747 | 解散 (文號: 2011-8-31 府產業商字 第10087316000號) |
梵華企業有限公司 登記地址: 新北市新店區二十張路六四之一號一樓 | 統編: 86556153 | 廢止 (文號: 2012-1-13 北府經登字 第1015110376號) |
梵華印刷品實業有限公司 登記地址: 新北市永和區永貞路四一七巷一號五樓 | 統編: 89375640 | 解散 (文號: 2003-9-16 經授中字 第0923267350號) |
[ 查詢所有 梵華 ... ]
姓名 楊玉琴 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 楊玉琴)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
玉傑企業社 新北市樹林區龍興街60巷6號5樓(現場僅供辦公室使用) | 楊玉琴 | 13510765 | 歇業 - 獨資 |
連成汽車商行 新北市土城區裕生路52巷5號2樓 | 鄭楊玉琴 | 14887113 | 核准設立 - 獨資 |
宏全汽車材料行 新北市八里區華峯新村52號4樓(現場僅供辦公室使用) | 楊玉琴 | 18075994 | 核准設立 - 獨資 |
品味大師餐飲有限公司 新北市永和區福和路315號 | 楊玉琴 | 24720676 | 解散 (核准解散日期: 2021-02-08) |
義和昌商店 新北市三重區中央南路89號 | 曾楊玉琴 | 35861497 | 核准設立 - 獨資 |
嘉和西服行 新北市新店區安康路2段158-1號 | 楊玉琴 | 38411236 | 核准設立 - 獨資 |
啟明興電器行 桃園縣中壢市中原里忠孝路66號 | 呂楊玉琴 | 45055795 | 撤銷 - 獨資 |
鼎新地產有限公司 新北市永和區福和路315號 | 楊玉琴 | 54302609 | 核准設立 |
玉傑企業社 登記地址: 新北市樹林區龍興街60巷6號5樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 楊玉琴 | 統編: 13510765 | 歇業 - 獨資 |
連成汽車商行 登記地址: 新北市土城區裕生路52巷5號2樓 | 負責人: 鄭楊玉琴 | 統編: 14887113 | 核准設立 - 獨資 |
宏全汽車材料行 登記地址: 新北市八里區華峯新村52號4樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 楊玉琴 | 統編: 18075994 | 核准設立 - 獨資 |
品味大師餐飲有限公司 登記地址: 新北市永和區福和路315號 | 負責人: 楊玉琴 | 統編: 24720676 | 解散 (核准解散日期: 2021-02-08) |
義和昌商店 登記地址: 新北市三重區中央南路89號 | 負責人: 曾楊玉琴 | 統編: 35861497 | 核准設立 - 獨資 |
嘉和西服行 登記地址: 新北市新店區安康路2段158-1號 | 負責人: 楊玉琴 | 統編: 38411236 | 核准設立 - 獨資 |
啟明興電器行 登記地址: 桃園縣中壢市中原里忠孝路66號 | 負責人: 呂楊玉琴 | 統編: 45055795 | 撤銷 - 獨資 |
鼎新地產有限公司 登記地址: 新北市永和區福和路315號 | 負責人: 楊玉琴 | 統編: 54302609 | 核准設立 |
[ 查詢所有 楊玉琴 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
|