林麗娜
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林麗娜的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是中華碩銓科技股份有限公司, 統一編號是53354234.
董監事資料集 資料集的 林麗娜 相關資料
(以下顯示 6 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林麗娜 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2040000 | 所代表法人: 中華電信股份有限公司 | 中華碩銓科技股份有限公司 | 統一編號: 53354234 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2040000 | 所代表法人: 中華電信股份有限公司 | 中華碩銓科技股份有限公司 | 統一編號: 53354234 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: 智捷科技股份有限公司 | 中華碩銓科技股份有限公司 | 統一編號: 53354234 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1960000 | 所代表法人: 碩銓科技股份有限公司 | 中華碩銓科技股份有限公司 | 統一編號: 53354234 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2040000 | 所代表法人: 中華電信股份有限公司 | 中華碩銓科技股份有限公司 | 統一編號: 53354234 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 中華碩銓科技股份有限公司 | 統一編號: 53354234 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2040000 | 所代表法人: 中華電信股份有限公司 | 中華碩銓科技股份有限公司 | 統一編號: 53354234 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2040000 | 所代表法人: 中華電信股份有限公司 | 中華碩銓科技股份有限公司 | 統一編號: 53354234 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: 智捷科技股份有限公司 | 中華碩銓科技股份有限公司 | 統一編號: 53354234 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1960000 | 所代表法人: 碩銓科技股份有限公司 | 中華碩銓科技股份有限公司 | 統一編號: 53354234 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2040000 | 所代表法人: 中華電信股份有限公司 | 中華碩銓科技股份有限公司 | 統一編號: 53354234 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 中華碩銓科技股份有限公司 | 統一編號: 53354234 |
[ 搜尋所有相關: 林麗娜 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 中華碩銓科技股份有限公司 | 到職日期: 1000621 | 統一編號: 53354234 |
公司名稱: 中華碩銓科技股份有限公司 | 到職日期: 1000621 | 統一編號: 53354234 |
[ 搜尋所有相關: 林麗娜 @ 公司登記經理人資料集 ]
| 統一編號: 53354234 | 電話號碼: 02-27208052 | 臺北市信義區信義路5段5號3樓3B之38室 |
統一編號: 53354234 | 電話號碼: 02-27208052 | 臺北市信義區信義路5段5號3樓3B之38室 |
[ 搜尋所有相關: 林麗娜 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 登錄日期: 1111108 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
登錄日期: 1111108 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
[ 搜尋所有 中華碩銓科技 ... ]
根據姓名 林麗娜 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林麗娜 ...) | (中華民國)曹乃方、林麗娜、方進麗、故事志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)曹乃方、林麗娜、方進麗、故事志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)Jessica、林麗娜、徐毓晴、林相如、故事方舟師資群、陳麗莉 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)Jessica、林麗娜、徐毓晴、林相如、故事方舟師資群、陳麗莉 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 事務所名稱: 林麗娜記帳報稅事務所 | 事務所地址: 彰化縣彰化市中正路2段670巷56號 | 是否具執業資格註記: N | 執行業務區域: 臺中市,南投縣,彰化縣,雲林縣 | 登錄字號: 中區國稅登字第0864號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 事務所名稱: 林麗娜記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: | 事務所地址: 新北市永和區永貞路39巷6弄4號5樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第F1445號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| OID: 2.16.886.110.90026.101460 | 電話: 02-86603427 | 地址: 新北市永和區永貞路39巷6弄4號5樓 | DN: o=林麗娜記帳及報稅代理人事務所,l=新北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| (中華民國)Jessica、林麗娜、Amy、賈玉玲 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)曹乃方、林麗娜、方進麗、故事志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)曹乃方、林麗娜、方進麗、故事志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)Jessica、林麗娜、徐毓晴、林相如、故事方舟師資群、陳麗莉 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)Jessica、林麗娜、徐毓晴、林相如、故事方舟師資群、陳麗莉 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
事務所名稱: 林麗娜記帳報稅事務所 | 事務所地址: 彰化縣彰化市中正路2段670巷56號 | 是否具執業資格註記: N | 執行業務區域: 臺中市,南投縣,彰化縣,雲林縣 | 登錄字號: 中區國稅登字第0864號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
事務所名稱: 林麗娜記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: | 事務所地址: 新北市永和區永貞路39巷6弄4號5樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第F1445號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
OID: 2.16.886.110.90026.101460 | 電話: 02-86603427 | 地址: 新北市永和區永貞路39巷6弄4號5樓 | DN: o=林麗娜記帳及報稅代理人事務所,l=新北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
(中華民國)Jessica、林麗娜、Amy、賈玉玲 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
[ 搜尋所有 林麗娜 ... ]
名稱 中華碩銓科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 中華碩銓科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
中華碩銓科技股份有限公司 臺北市信義區信義路5段5號3樓3B之38室 | 孟義超 | 53354234 | 核准設立 |
中華碩銓科技股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區信義路5段5號3樓3B之38室 | 負責人: 孟義超 | 統編: 53354234 | 核准設立 |
姓名 林麗娜 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林麗娜)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
嘉麗便當 雲林縣斗南鎮南昌里文元街47號 | 林麗娜 | 82502017 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090003190) |
登旺企業社 雲林縣褒忠鄉潮厝村潮厝路38號1樓 | 林麗娜 | 19364120 | 核准設立 - 獨資 |
逸航商店 金門縣烈嶼鄉林湖村東林街120號(限於一層樓使用) | 林麗娜 | 77344192 | 歇業 - 獨資 |
義展五金行 彰化縣員林鎮三多里大同路二段一九四號 | 林 麗 娜 | 73961095 | 歇業 - 獨資 |
莉莉玩具社 臺北市萬華區中華路2段443巷33弄4號1樓 | 蕭林麗娜 | 05637260 | 撤銷 - 獨資 |
南一汽車商行 臺南市南區大忠里大同路2段572號1樓 | 林麗娜 | 10862245 | 核准設立 - 獨資 |
台灣生田工業股份有限公司 臺中市潭子區頭家里得天街69巷44號1樓 | 林麗娜 | 12633043 | 核准設立 |
侑弘國際精品有限公司 臺北市中正區杭州南路1段8之1號7樓 | 林麗娜 | 12663833 | 解散 (核准解散日期: 2019-07-29) |
嘉麗便當 登記地址: 雲林縣斗南鎮南昌里文元街47號 | 負責人: 林麗娜 | 統編: 82502017 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090003190) |
登旺企業社 登記地址: 雲林縣褒忠鄉潮厝村潮厝路38號1樓 | 負責人: 林麗娜 | 統編: 19364120 | 核准設立 - 獨資 |
逸航商店 登記地址: 金門縣烈嶼鄉林湖村東林街120號(限於一層樓使用) | 負責人: 林麗娜 | 統編: 77344192 | 歇業 - 獨資 |
義展五金行 登記地址: 彰化縣員林鎮三多里大同路二段一九四號 | 負責人: 林 麗 娜 | 統編: 73961095 | 歇業 - 獨資 |
莉莉玩具社 登記地址: 臺北市萬華區中華路2段443巷33弄4號1樓 | 負責人: 蕭林麗娜 | 統編: 05637260 | 撤銷 - 獨資 |
南一汽車商行 登記地址: 臺南市南區大忠里大同路2段572號1樓 | 負責人: 林麗娜 | 統編: 10862245 | 核准設立 - 獨資 |
台灣生田工業股份有限公司 登記地址: 臺中市潭子區頭家里得天街69巷44號1樓 | 負責人: 林麗娜 | 統編: 12633043 | 核准設立 |
侑弘國際精品有限公司 登記地址: 臺北市中正區杭州南路1段8之1號7樓 | 負責人: 林麗娜 | 統編: 12663833 | 解散 (核准解散日期: 2019-07-29) |
[ 查詢所有 林麗娜 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1280000 | 所代表法人: 全球移動股份有限公司 | 上銀全通電訊股份有限公司 | 統一編號: 13101852 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1280000 | 所代表法人: 全球移動股份有限公司 | 上銀全通電訊股份有限公司 | 統一編號: 13101852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 荷宴攝影廣告有限公司 | 統一編號: 13106245 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 40000000 | 所代表法人: 台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司 | 台灣明尼蘇達光電股份有限公司 | 統一編號: 13111388 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新醫科技股份有限公司 | 統一編號: 13112160 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 歐普達企業有限公司 | 統一編號: 13119895 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 引力製作有限公司 | 統一編號: 13123687 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 626250 | 所代表法人: | 廣嶸企業股份有限公司 | 統一編號: 13127430 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 大道搬家貨運有限公司 | 統一編號: 13131363 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 新通投資有限公司 | 新通環宇股份有限公司 | 統一編號: 13134925 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 源增企業有限公司 | 統一編號: 13141171 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 畤田開發股份有限公司 | 統一編號: 13157047 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 畤田開發股份有限公司 | 統一編號: 13157047 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 永槤貿易有限公司 | 統一編號: 13159122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5150804 | 所代表法人: | 錦山工程有限公司 | 統一編號: 13166995 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1280000 | 所代表法人: 全球移動股份有限公司 | 上銀全通電訊股份有限公司 | 統一編號: 13101852 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1280000 | 所代表法人: 全球移動股份有限公司 | 上銀全通電訊股份有限公司 | 統一編號: 13101852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 荷宴攝影廣告有限公司 | 統一編號: 13106245 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 40000000 | 所代表法人: 台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司 | 台灣明尼蘇達光電股份有限公司 | 統一編號: 13111388 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新醫科技股份有限公司 | 統一編號: 13112160 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 歐普達企業有限公司 | 統一編號: 13119895 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 引力製作有限公司 | 統一編號: 13123687 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 626250 | 所代表法人: | 廣嶸企業股份有限公司 | 統一編號: 13127430 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 大道搬家貨運有限公司 | 統一編號: 13131363 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 新通投資有限公司 | 新通環宇股份有限公司 | 統一編號: 13134925 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 源增企業有限公司 | 統一編號: 13141171 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 畤田開發股份有限公司 | 統一編號: 13157047 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 畤田開發股份有限公司 | 統一編號: 13157047 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 永槤貿易有限公司 | 統一編號: 13159122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5150804 | 所代表法人: | 錦山工程有限公司 | 統一編號: 13166995 |
|