鄭思良
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名鄭思良的職稱是監察人, 持有股份數是100000, 公司名稱是鑫現股份有限公司, 統一編號是53357083.
根據名稱 鑫現 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 鑫現 ...) | 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-08-19 09:00:00 | 結束時間: 2023-12-03 17:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市信義區忠孝東路五段508號3樓之7 | 地點名稱: SMIT教室 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 食品業者登錄字號: I-200011903-00001-2 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 10821792 | 嘉義市西區文化路19-1號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: I-200011903-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 10821792 | 嘉義市西區文化里文化路19之1號一樓 @ 食品業者登錄資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 鑫現代股份有限公司 | 統一編號: 80159656 @ 董監事資料集 |
| 處分日期: 20230704 | 處分金額或滯納金: 20000 | 公告日期: 20230911 | 處分字號: 勞局納字第11201825121號 | 違反法規內容: 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工職業災害保險及保護法 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-08-19 09:00:00 | 結束時間: 2023-12-03 17:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市信義區忠孝東路五段508號3樓之7 | 地點名稱: SMIT教室 @ 新創圓夢網活動看板 |
食品業者登錄字號: I-200011903-00001-2 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 10821792 | 嘉義市西區文化路19-1號 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: I-200011903-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 10821792 | 嘉義市西區文化里文化路19之1號一樓 @ 食品業者登錄資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 鑫現代股份有限公司 | 統一編號: 80159656 @ 董監事資料集 |
處分日期: 20230704 | 處分金額或滯納金: 20000 | 公告日期: 20230911 | 處分字號: 勞局納字第11201825121號 | 違反法規內容: 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工職業災害保險及保護法 |
[ 搜尋所有 鑫現 ... ]
無其他 鄭思良 資料。
[ 搜尋所有 鄭思良 ... ]
名稱 鑫現 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 鑫現)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鑫現炒商店 嘉義市西區文化里文化路19之1號一樓 | 童雅鱗 | 10821792 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090171300) |
鑫現代商行 高雄市三民區忠孝1路479號 | 戴淑萃 | 25906426 | 核准設立 - 獨資 |
朋鑫現烘咖啡專門店 臺北市內湖區內湖路1段417號 | 蘇愛倫 | 26215104 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1046001987) |
鑫現股份有限公司 臺北市松山區八德路3段199巷12之1號5樓 | | 53357083 | 解散 (文號: 2012-3-3 府產業商字 第10181474210號) |
鑫現工業有限公司 彰化縣秀水鄉埔崙村蘇周巷五六號 | | 59363246 | 撤銷 (文號: 1990-5-11 字 第079241570號) |
鑫現代股份有限公司 臺北市大安區安和路2段199號1樓 | | 80159656 | 解散 (文號: 2010-3-31 府產業商字 第09982247110號) |
鑫現炒商店 登記地址: 嘉義市西區文化里文化路19之1號一樓 | 負責人: 童雅鱗 | 統編: 10821792 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090171300) |
鑫現代商行 登記地址: 高雄市三民區忠孝1路479號 | 負責人: 戴淑萃 | 統編: 25906426 | 核准設立 - 獨資 |
朋鑫現烘咖啡專門店 登記地址: 臺北市內湖區內湖路1段417號 | 負責人: 蘇愛倫 | 統編: 26215104 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1046001987) |
鑫現股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路3段199巷12之1號5樓 | 統編: 53357083 | 解散 (文號: 2012-3-3 府產業商字 第10181474210號) |
鑫現工業有限公司 登記地址: 彰化縣秀水鄉埔崙村蘇周巷五六號 | 統編: 59363246 | 撤銷 (文號: 1990-5-11 字 第079241570號) |
鑫現代股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區安和路2段199號1樓 | 統編: 80159656 | 解散 (文號: 2010-3-31 府產業商字 第09982247110號) |
[ 查詢所有 鑫現 ... ]
姓名 鄭思良 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 鄭思良)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
華煜工程有限公司 臺北市信義區林口街93號 | 鄭思良 | 52455017 | 解散 (核准解散日期: 2021-01-13) |
華煜工程有限公司 登記地址: 臺北市信義區林口街93號 | 負責人: 鄭思良 | 統編: 52455017 | 解散 (核准解散日期: 2021-01-13) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 19000000 | 所代表法人: | 譯瑪科技有限公司 | 統一編號: 16936595 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: 新加坡豪利士(亞太)股份有限公司Volex(Asia)Pte Ltd. | 台灣豪利士股份有限公司 | 統一編號: 16936960 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: 科宏工業股份有限公司 | 科宏聯合股份有限公司 | 統一編號: 16938496 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 科宏聯合股份有限公司 | 統一編號: 16938496 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 科宏聯合股份有限公司 | 統一編號: 16938496 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 7000000 | 所代表法人: 大昌證券股份有限公司 | 大昌證券投資顧問股份有限公司 | 統一編號: 16939468 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000000 | 所代表法人: 大昌證券股份有限公司 | 大昌證券投資顧問股份有限公司 | 統一編號: 16939468 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 175000 | 所代表法人: | 全印標籤紙股份有限公司 | 統一編號: 16946480 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 55000 | 所代表法人: | 全印標籤紙股份有限公司 | 統一編號: 16946480 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 270000 | 所代表法人: 天梭科技股份有限公司 | 全印標籤紙股份有限公司 | 統一編號: 16946480 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: 天梭科技股份有限公司 | 全印標籤紙股份有限公司 | 統一編號: 16946480 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 全印標籤紙股份有限公司 | 統一編號: 16946480 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: 瑞朋碳帶股份有限公司 | 全印標籤紙股份有限公司 | 統一編號: 16946480 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 裕鑫機械有限公司 | 統一編號: 16947919 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 417600 | 所代表法人: | 齊碩科技股份有限公司 | 統一編號: 16950414 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 19000000 | 所代表法人: | 譯瑪科技有限公司 | 統一編號: 16936595 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: 新加坡豪利士(亞太)股份有限公司Volex(Asia)Pte Ltd. | 台灣豪利士股份有限公司 | 統一編號: 16936960 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: 科宏工業股份有限公司 | 科宏聯合股份有限公司 | 統一編號: 16938496 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 科宏聯合股份有限公司 | 統一編號: 16938496 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 科宏聯合股份有限公司 | 統一編號: 16938496 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 7000000 | 所代表法人: 大昌證券股份有限公司 | 大昌證券投資顧問股份有限公司 | 統一編號: 16939468 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000000 | 所代表法人: 大昌證券股份有限公司 | 大昌證券投資顧問股份有限公司 | 統一編號: 16939468 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 175000 | 所代表法人: | 全印標籤紙股份有限公司 | 統一編號: 16946480 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 55000 | 所代表法人: | 全印標籤紙股份有限公司 | 統一編號: 16946480 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 270000 | 所代表法人: 天梭科技股份有限公司 | 全印標籤紙股份有限公司 | 統一編號: 16946480 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: 天梭科技股份有限公司 | 全印標籤紙股份有限公司 | 統一編號: 16946480 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 全印標籤紙股份有限公司 | 統一編號: 16946480 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: 瑞朋碳帶股份有限公司 | 全印標籤紙股份有限公司 | 統一編號: 16946480 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 裕鑫機械有限公司 | 統一編號: 16947919 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 417600 | 所代表法人: | 齊碩科技股份有限公司 | 統一編號: 16950414 |
|