林淑女
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林淑女的職稱是董事長, 持有股份數是430900, 公司名稱是台貿科技股份有限公司, 統一編號是53369166.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 232000 | 所代表法人: | 台貿科技股份有限公司 | 統一編號: 53369166 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 232000 | 所代表法人: | 台貿科技股份有限公司 | 統一編號: 53369166 |
[ 搜尋所有相關: 林淑女 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 53369166 | 電話號碼: 04-23104157 | 臺中市西區忠明南路497號14樓 |
統一編號: 53369166 | 電話號碼: 04-23104157 | 臺中市西區忠明南路497號14樓 |
[ 搜尋所有相關: 林淑女 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 台貿科技 資料。
[ 搜尋所有 台貿科技 ... ]
根據姓名 林淑女 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林淑女 ...) | | 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/08/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/08/14 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/11/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/11/20 @ 文化部研習課程 |
| 電話: 029185213 | 地址鄉鎮市區: 新店區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: N | 負責人姓名: 林淑女 @ 藥局基本資料 |
| 作者: 王順文, 陳麗芬, 林淑女, 彭沛瀅, 林秀燕撰文 | 出版機構: 翰蘆圖書 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/08 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 408 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-95572-7-1 (平裝, NT$560, 408面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| (中國)郭紫木;(中國)李俊義 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中國)郭紫木;(中國)李俊義 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/08/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/08/14 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/11/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/11/20 @ 文化部研習課程 |
電話: 029185213 | 地址鄉鎮市區: 新店區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: N | 負責人姓名: 林淑女 @ 藥局基本資料 |
作者: 王順文, 陳麗芬, 林淑女, 彭沛瀅, 林秀燕撰文 | 出版機構: 翰蘆圖書 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/08 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 408 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-95572-7-1 (平裝, NT$560, 408面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中國)郭紫木;(中國)李俊義 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中國)郭紫木;(中國)李俊義 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 林淑女 ... ]
名稱 台貿科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 台貿科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
台貿科技股份有限公司 臺中市西區忠明南路497號14樓 | 林淑女 | 53369166 | 核准設立 |
台貿科技股份有限公司 登記地址: 臺中市西區忠明南路497號14樓 | 負責人: 林淑女 | 統編: 53369166 | 核准設立 |
姓名 林淑女 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林淑女)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
小女人餐飲店 臺南市東區衛國里林森路2段122號1樓 | 林淑女 | 10805316 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030261457) |
基淑明企業社 新北市中和區連城路221號(1樓) | 林淑女 | 91424822 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1118152493) |
福永定食品有限公司 雲林縣莿桐鄉六合村東興路64-1號一樓 | 林淑女 | 25016599 | 核准設立 |
榮田企業社 臺北市士林區菁山路24號1樓 | 王林淑女 | 01827177 | 歇業 - 獨資 |
巧味餐廳 彰化縣二林鎮南光里大成路十三、十五號 | 林淑女 | 06006380 | 撤銷 - 獨資 |
易真行 新竹市東區成功里林森路四九號六樓(僅供辦公室使用) | 林淑女 | 19375203 | 歇業 - 合夥 |
金鋅有限公司 臺北市大安區復興南路2段268號2樓之2 | 林淑女 | 91047546 | 核准設立 |
維春葯局 臺北市中山區長春路128之8號1樓 | 林淑女 | 01233914 | 歇業 - 獨資 |
小女人餐飲店 登記地址: 臺南市東區衛國里林森路2段122號1樓 | 負責人: 林淑女 | 統編: 10805316 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030261457) |
基淑明企業社 登記地址: 新北市中和區連城路221號(1樓) | 負責人: 林淑女 | 統編: 91424822 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1118152493) |
福永定食品有限公司 登記地址: 雲林縣莿桐鄉六合村東興路64-1號一樓 | 負責人: 林淑女 | 統編: 25016599 | 核准設立 |
榮田企業社 登記地址: 臺北市士林區菁山路24號1樓 | 負責人: 王林淑女 | 統編: 01827177 | 歇業 - 獨資 |
巧味餐廳 登記地址: 彰化縣二林鎮南光里大成路十三、十五號 | 負責人: 林淑女 | 統編: 06006380 | 撤銷 - 獨資 |
易真行 登記地址: 新竹市東區成功里林森路四九號六樓(僅供辦公室使用) | 負責人: 林淑女 | 統編: 19375203 | 歇業 - 合夥 |
金鋅有限公司 登記地址: 臺北市大安區復興南路2段268號2樓之2 | 負責人: 林淑女 | 統編: 91047546 | 核准設立 |
維春葯局 登記地址: 臺北市中山區長春路128之8號1樓 | 負責人: 林淑女 | 統編: 01233914 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 林淑女 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
|