蔡惠如
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡惠如的職稱是董事, 持有股份數是1700000, 所代表法人是齊智科技股份有限公司, 公司名稱是士峰科技股份有限公司, 統一編號是53390317.
董監事資料集 資料集的 蔡惠如 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 蔡惠如 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3355000 | 所代表法人: | 士峰科技股份有限公司 | 統一編號: 53390317 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 士峰科技股份有限公司 | 統一編號: 53390317 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 士峰科技股份有限公司 | 統一編號: 53390317 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3355000 | 所代表法人: | 士峰科技股份有限公司 | 統一編號: 53390317 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 士峰科技股份有限公司 | 統一編號: 53390317 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 士峰科技股份有限公司 | 統一編號: 53390317 |
[ 搜尋所有相關: 蔡惠如 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 53390317 | 電話號碼: 06-3841250 | 臺南市安南區科技一路20號 |
統一編號: 53390317 | 電話號碼: 06-3841250 | 臺南市安南區科技一路20號 |
[ 搜尋所有相關: 蔡惠如 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 199未分類其他化學製品 | 統一編號: 53390317 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市安南區媽祖宮里科技一路20號 |
主要產品: 199未分類其他化學製品 | 統一編號: 53390317 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市安南區媽祖宮里科技一路20號 |
[ 搜尋所有相關: 蔡惠如 @ 登記工廠名錄 ]
根據識別碼 53390317 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 53390317 ...)
根據名稱 士峰科技 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 士峰科技 ...) | 臺南市安南區顯宮里科技一路20號 | 符合之產業類別: 19其他化學製品製造業 @ 109年臺南市工廠登記清冊 |
| 登錄日期: 1110616 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
臺南市安南區顯宮里科技一路20號 | 符合之產業類別: 19其他化學製品製造業 @ 109年臺南市工廠登記清冊 |
登錄日期: 1110616 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
[ 搜尋所有 士峰科技 ... ]
根據姓名 蔡惠如 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡惠如 ...) | 姓名: 蔡惠如 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 03-7350517 | 苗栗縣苗栗市中正路1190號 @ 地政士開業資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 惠誠實業有限公司 | 統一編號: 59297437 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 惠益健康福祉事業有限公司 | 統一編號: 83204819 @ 董監事資料集 |
| 連絡電話: (07)385-1176 | 光富路51號1樓 | 廠商序號: C2021050000027 @ 寵物食品業者資料 |
| 電話: | 理事長及主要人員: 蔡惠如 | 手機號碼: 925984656 | 馬公市東文里東文澳100-1號 @ 澎湖縣現有宗親會團體組織概況 |
| 理事長: 蔡惠如 | 會址: 桃園市蘆竹區南崁路二段9號3樓之1 | 社團類別: 人民團體 @ 桃園市人民團體名冊 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/26 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7495468 | 機構負責人姓名: 蔡惠如 | 機構代碼: B11500038 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市苓雅區建軍路5號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 955302469 | 機構負責人姓名: 蔡惠如 | 機構代碼: BF0400137 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市大園區大園里和平東路89號 @ 長照ABC據點 |
姓名: 蔡惠如 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 03-7350517 | 苗栗縣苗栗市中正路1190號 @ 地政士開業資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 惠誠實業有限公司 | 統一編號: 59297437 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 惠益健康福祉事業有限公司 | 統一編號: 83204819 @ 董監事資料集 |
連絡電話: (07)385-1176 | 光富路51號1樓 | 廠商序號: C2021050000027 @ 寵物食品業者資料 |
電話: | 理事長及主要人員: 蔡惠如 | 手機號碼: 925984656 | 馬公市東文里東文澳100-1號 @ 澎湖縣現有宗親會團體組織概況 |
理事長: 蔡惠如 | 會址: 桃園市蘆竹區南崁路二段9號3樓之1 | 社團類別: 人民團體 @ 桃園市人民團體名冊 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/26 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7495468 | 機構負責人姓名: 蔡惠如 | 機構代碼: B11500038 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市苓雅區建軍路5號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 955302469 | 機構負責人姓名: 蔡惠如 | 機構代碼: BF0400137 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市大園區大園里和平東路89號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 蔡惠如 ... ]
名稱 士峰科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 士峰科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
士峰科技股份有限公司 臺南市安南區科技一路20號 | 郭文發 | 53390317 | 核准設立 |
士峰科技股份有限公司 登記地址: 臺南市安南區科技一路20號 | 負責人: 郭文發 | 統編: 53390317 | 核准設立 |
姓名 蔡惠如 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 蔡惠如)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
惠誠實業有限公司 高雄市仁武區慈惠三街176號1樓 | 蔡惠如 | 59297437 | 核准設立 |
慧如企業社 苗栗縣苗栗市文山里11鄰橫車路325號1樓 | 蔡惠如 | 47440036 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1051002453) |
如億靚衣舖 高雄市新興區復橫一路269號 | 蔡惠如 | 93241877 | 核准設立 - 獨資 |
惠傑企業社 桃園縣龜山鄉中興村萬壽路2段1186號3樓之2 | 蔡惠如 | 09750051 | 核准設立 - 獨資 |
惠益健康福祉事業有限公司 桃園市中壢區環中東路201號(1樓) | 蔡惠如 | 83204819 | 核准設立 |
蔡老師鋼琴工作室 新竹市香山區香山里牛埔東路33巷53號一樓 | 蔡惠如 | 85415228 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100001331) |
蔡會長食品企業社 嘉義市西區保生里保安一路170號一樓 | 蔡惠如 | 92371680 | 核准設立 - 獨資 |
惠陽行 南投縣埔里鎮清新里育英街二三三號一樓 | 蔡惠如 | 14604754 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030002921) |
惠誠實業有限公司 登記地址: 高雄市仁武區慈惠三街176號1樓 | 負責人: 蔡惠如 | 統編: 59297437 | 核准設立 |
慧如企業社 登記地址: 苗栗縣苗栗市文山里11鄰橫車路325號1樓 | 負責人: 蔡惠如 | 統編: 47440036 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1051002453) |
如億靚衣舖 登記地址: 高雄市新興區復橫一路269號 | 負責人: 蔡惠如 | 統編: 93241877 | 核准設立 - 獨資 |
惠傑企業社 登記地址: 桃園縣龜山鄉中興村萬壽路2段1186號3樓之2 | 負責人: 蔡惠如 | 統編: 09750051 | 核准設立 - 獨資 |
惠益健康福祉事業有限公司 登記地址: 桃園市中壢區環中東路201號(1樓) | 負責人: 蔡惠如 | 統編: 83204819 | 核准設立 |
蔡老師鋼琴工作室 登記地址: 新竹市香山區香山里牛埔東路33巷53號一樓 | 負責人: 蔡惠如 | 統編: 85415228 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100001331) |
蔡會長食品企業社 登記地址: 嘉義市西區保生里保安一路170號一樓 | 負責人: 蔡惠如 | 統編: 92371680 | 核准設立 - 獨資 |
惠陽行 登記地址: 南投縣埔里鎮清新里育英街二三三號一樓 | 負責人: 蔡惠如 | 統編: 14604754 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030002921) |
[ 查詢所有 蔡惠如 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
|