黃于庭
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃于庭的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是竹豐開發股份有限公司, 統一編號是53402708.
董監事資料集 資料集的 黃于庭 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃于庭 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 竹豐開發股份有限公司 | 統一編號: 53402708 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 竹豐開發股份有限公司 | 統一編號: 53402708 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 竹豐開發股份有限公司 | 統一編號: 53402708 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 竹豐開發股份有限公司 | 統一編號: 53402708 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 竹豐開發股份有限公司 | 統一編號: 53402708 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 竹豐開發股份有限公司 | 統一編號: 53402708 |
[ 搜尋所有相關: 黃于庭 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 53402708 | 電話號碼: 03-6589696 | 新竹縣竹北市竹北里環北路一段101號 |
統一編號: 53402708 | 電話號碼: 03-6589696 | 新竹縣竹北市竹北里環北路一段101號 |
[ 搜尋所有相關: 黃于庭 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 竹豐開發 資料。
[ 搜尋所有 竹豐開發 ... ]
根據姓名 黃于庭 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃于庭 ...) | (中華民國)哈旗鼓文化藝術團 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)哈旗鼓文化藝術團 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)哈旗鼓文化藝術團 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2027/4/24 上午 12:00:00 | 臺中市清水區槺榔里民族路三段117號 @ 合法特定寵物業名單 |
| 連絡電話: 0972707625 | 民族路三段117號 | 廠商序號: C20240515011 @ 寵物食品業者資料 |
| 聘書
職級: 講師 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 嬰幼兒保育科 | 學校名稱: 耕莘健康管理專科學校 | 教師專長: 發展心理學、幼兒性別教育、生命教育、家庭教育、質性研究 @ 大學校院教師學術專長彙整表 |
| 查處情形: 未違規結案 | 處分日期: 08 9 2017 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 非廠商/黃于庭 | 處分機關: | 違規情節: 廣告內容誇大不實 | 刊播日期: 06 22 2017 12:00AM | 刊播媒體: 蝦皮拍賣 @ 違規化粧品廣告資料集 |
| 查處情形: 未違規結案 | 處分日期: 04 20 2017 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 非廠商/黃于庭 | 處分機關: | 違規情節: 廣告內容誇大不實 | 刊播日期: 03 10 2017 12:00AM | 刊播媒體: 蝦皮拍賣 @ 違規化粧品廣告資料集 |
(中華民國)哈旗鼓文化藝術團 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)哈旗鼓文化藝術團 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)哈旗鼓文化藝術團 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2027/4/24 上午 12:00:00 | 臺中市清水區槺榔里民族路三段117號 @ 合法特定寵物業名單 |
連絡電話: 0972707625 | 民族路三段117號 | 廠商序號: C20240515011 @ 寵物食品業者資料 |
聘書
職級: 講師 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 嬰幼兒保育科 | 學校名稱: 耕莘健康管理專科學校 | 教師專長: 發展心理學、幼兒性別教育、生命教育、家庭教育、質性研究 @ 大學校院教師學術專長彙整表 |
查處情形: 未違規結案 | 處分日期: 08 9 2017 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 非廠商/黃于庭 | 處分機關: | 違規情節: 廣告內容誇大不實 | 刊播日期: 06 22 2017 12:00AM | 刊播媒體: 蝦皮拍賣 @ 違規化粧品廣告資料集 |
查處情形: 未違規結案 | 處分日期: 04 20 2017 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 非廠商/黃于庭 | 處分機關: | 違規情節: 廣告內容誇大不實 | 刊播日期: 03 10 2017 12:00AM | 刊播媒體: 蝦皮拍賣 @ 違規化粧品廣告資料集 |
[ 搜尋所有 黃于庭 ... ]
名稱 竹豐開發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 竹豐開發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
竹豐開發股份有限公司 新竹縣竹北市竹北里環北路一段101號 | 徐榮聰 | 53402708 | 核准設立 |
竹豐開發股份有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市竹北里環北路一段101號 | 負責人: 徐榮聰 | 統編: 53402708 | 核准設立 |
姓名 黃于庭 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃于庭)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
好庭商行 臺南市仁德區仁義里中正路2段970號 | 黃于庭 | 00263914 | 核准設立 - 獨資 |
東庭商行 桃園市桃園區成功里自強路133之4號 | 黃于庭 | 92673637 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
黃家小農蔬果商行 桃園市中壢區永福里西園路120巷3弄28號(1樓) | 黃于庭 | 87582572 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1109014767) |
漢光畫廊 臺南市中西區西賢里民權路4段238號1樓 | 黃于庭 | 10466152 | 歇業 - 獨資 |
東錕通信工程行 高雄市楠梓區後勁西路160巷12號4樓之1 | 黃于庭 | 13637102 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10961476700) |
兌發企業有限公司 高雄市前鎮區三多二路459之1號9樓 | 黃于庭 | 16124604 | 解散 (核准解散日期: 2024-05-02) |
歐得凱國際建材有限公司 臺北市大安區羅斯福路3段325號2樓之2 | 黃于庭 | 16488739 | 核准設立 |
老鄧牛肉麵 屏東縣恆春鎮南灣里南灣路九六號 | 黃于庭 | 21622594 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10311098300) |
好庭商行 登記地址: 臺南市仁德區仁義里中正路2段970號 | 負責人: 黃于庭 | 統編: 00263914 | 核准設立 - 獨資 |
東庭商行 登記地址: 桃園市桃園區成功里自強路133之4號 | 負責人: 黃于庭 | 統編: 92673637 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
黃家小農蔬果商行 登記地址: 桃園市中壢區永福里西園路120巷3弄28號(1樓) | 負責人: 黃于庭 | 統編: 87582572 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1109014767) |
漢光畫廊 登記地址: 臺南市中西區西賢里民權路4段238號1樓 | 負責人: 黃于庭 | 統編: 10466152 | 歇業 - 獨資 |
東錕通信工程行 登記地址: 高雄市楠梓區後勁西路160巷12號4樓之1 | 負責人: 黃于庭 | 統編: 13637102 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10961476700) |
兌發企業有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區三多二路459之1號9樓 | 負責人: 黃于庭 | 統編: 16124604 | 解散 (核准解散日期: 2024-05-02) |
歐得凱國際建材有限公司 登記地址: 臺北市大安區羅斯福路3段325號2樓之2 | 負責人: 黃于庭 | 統編: 16488739 | 核准設立 |
老鄧牛肉麵 登記地址: 屏東縣恆春鎮南灣里南灣路九六號 | 負責人: 黃于庭 | 統編: 21622594 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10311098300) |
[ 查詢所有 黃于庭 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
|