陳怡雯
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳怡雯的職稱是監察人, 持有股份數是50000, 公司名稱是捲創意國際股份有限公司, 統一編號是53428073.
| 統一編號: 53428073 | 電話號碼: 02-89433058 | 新北市中和區景平路268號19樓之1 |
統一編號: 53428073 | 電話號碼: 02-89433058 | 新北市中和區景平路268號19樓之1 |
[ 搜尋所有相關: 陳怡雯 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 捲創意國際 資料。
[ 搜尋所有 捲創意國際 ... ]
根據姓名 陳怡雯 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳怡雯 ...) | 特定寵物種類: 狗 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2024/8/13 上午 12:00:00 | 臺北市中山區中山北路三段55巷22、24、26號1樓及20號地下1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
| 特定寵物種類: 狗 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2025/7/25 上午 12:00:00 | 臺北市中山區中山北路三段55巷22號(代表號)等 @ 合法特定寵物業名單 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 中怡開發有限公司 | 統一編號: 82949299 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 中怡開發有限公司 | 親子窩股份有限公司 | 統一編號: 90832835 @ 董監事資料集 |
| (中華民國) 音樂家的無聊人生工作室 | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/09/06 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國) 音樂家的無聊人生工作室 | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/09/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國) 音樂家的無聊人生工作室 | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/09/06 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)許崴、林芳瑜、張恆碩、徐欣妍、陳怡雯、陳家寶;(日本)上地彩門 | 活動起始日期: 2024/08/29 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
特定寵物種類: 狗 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2024/8/13 上午 12:00:00 | 臺北市中山區中山北路三段55巷22、24、26號1樓及20號地下1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
特定寵物種類: 狗 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2025/7/25 上午 12:00:00 | 臺北市中山區中山北路三段55巷22號(代表號)等 @ 合法特定寵物業名單 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 中怡開發有限公司 | 統一編號: 82949299 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 中怡開發有限公司 | 親子窩股份有限公司 | 統一編號: 90832835 @ 董監事資料集 |
(中華民國) 音樂家的無聊人生工作室 | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/09/06 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國) 音樂家的無聊人生工作室 | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/09/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國) 音樂家的無聊人生工作室 | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/09/06 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)許崴、林芳瑜、張恆碩、徐欣妍、陳怡雯、陳家寶;(日本)上地彩門 | 活動起始日期: 2024/08/29 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 陳怡雯 ... ]
名稱 捲創意國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 捲創意國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
捲創意國際股份有限公司 新北市中和區景平路268號19樓之1 | 曾雁鈴 | 53428073 | 解散 (核准解散日期: 2024-05-09) |
捲創意國際股份有限公司 登記地址: 新北市中和區景平路268號19樓之1 | 負責人: 曾雁鈴 | 統編: 53428073 | 解散 (核准解散日期: 2024-05-09) |
姓名 陳怡雯 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳怡雯)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
怡雯工作室 基隆市仁愛區精一路37號 | 陳怡雯 | 37758694 | 核准設立 - 獨資 |
雯玥服飾店 基隆市仁愛區仁三路72號 | 陳怡雯 | 42160823 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070001082) |
中怡開發有限公司 臺北市中正區許昌街42之1號11樓 | 陳怡雯 | 82949299 | 核准設立 |
鴻盛興企業社 桃園市八德區瑞泰里介壽路2段748巷10弄12號1樓 | 陳怡雯 | 09786585 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1039007482) |
林吉信水電工程行 新北市淡水區淡金路4段579號1樓 | 陳怡雯 | 09938470 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108151219) |
東港區漁產品行 屏東縣東港鎮朝安里新生三路一七五號(營業地址僅供辦公使用) | 陳怡雯 | 13601511 | 核准設立 - 獨資 |
綴双網咖啡廳 高雄市新興區新田路179號 | 陳怡雯 | 14245982 | 歇業 - 獨資 |
中區農藥行 南投縣名間鄉大庄村南田路六之九號 | 陳怡雯 | 14600119 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090002945) |
怡雯工作室 登記地址: 基隆市仁愛區精一路37號 | 負責人: 陳怡雯 | 統編: 37758694 | 核准設立 - 獨資 |
雯玥服飾店 登記地址: 基隆市仁愛區仁三路72號 | 負責人: 陳怡雯 | 統編: 42160823 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070001082) |
中怡開發有限公司 登記地址: 臺北市中正區許昌街42之1號11樓 | 負責人: 陳怡雯 | 統編: 82949299 | 核准設立 |
鴻盛興企業社 登記地址: 桃園市八德區瑞泰里介壽路2段748巷10弄12號1樓 | 負責人: 陳怡雯 | 統編: 09786585 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1039007482) |
林吉信水電工程行 登記地址: 新北市淡水區淡金路4段579號1樓 | 負責人: 陳怡雯 | 統編: 09938470 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108151219) |
東港區漁產品行 登記地址: 屏東縣東港鎮朝安里新生三路一七五號(營業地址僅供辦公使用) | 負責人: 陳怡雯 | 統編: 13601511 | 核准設立 - 獨資 |
綴双網咖啡廳 登記地址: 高雄市新興區新田路179號 | 負責人: 陳怡雯 | 統編: 14245982 | 歇業 - 獨資 |
中區農藥行 登記地址: 南投縣名間鄉大庄村南田路六之九號 | 負責人: 陳怡雯 | 統編: 14600119 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090002945) |
[ 查詢所有 陳怡雯 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 363845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 247845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 364990 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 180120 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 佳運重機械工程股份有限公司 | 佳運重機械運輸股份有限公司 | 統一編號: 00422206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佑安交通有限公司 | 統一編號: 00428406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 臺海船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00430108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 180 | 所代表法人: | 台灣永豐行股份有限公司 | 統一編號: 00431107 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 363845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 247845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 364990 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 180120 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 佳運重機械工程股份有限公司 | 佳運重機械運輸股份有限公司 | 統一編號: 00422206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佑安交通有限公司 | 統一編號: 00428406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 臺海船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00430108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 180 | 所代表法人: | 台灣永豐行股份有限公司 | 統一編號: 00431107 |
|