江曉佩
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名江曉佩的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是美倫投資股份有限公司, 統一編號是53428377.
董監事資料集 資料集的 江曉佩 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 江曉佩 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1386000 | 所代表法人: | 美倫投資股份有限公司 | 統一編號: 53428377 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 514000 | 所代表法人: | 美倫投資股份有限公司 | 統一編號: 53428377 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 美倫投資股份有限公司 | 統一編號: 53428377 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1386000 | 所代表法人: | 美倫投資股份有限公司 | 統一編號: 53428377 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 514000 | 所代表法人: | 美倫投資股份有限公司 | 統一編號: 53428377 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 美倫投資股份有限公司 | 統一編號: 53428377 |
[ 搜尋所有相關: 江曉佩 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 美倫投資 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 美倫投資 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 193920 | 所代表法人: 美倫投資股份有限公司 | 永吉能源股份有限公司 | 統一編號: 53911034 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 155000 | 所代表法人: 美倫投資股份有限公司 | 永勝能源股份有限公司 | 統一編號: 54155986 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: 美倫投資股份有限公司 | 霈庭能源股份有限公司 | 統一編號: 90605472 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 130304 | 所代表法人: 美倫投資股份有限公司 | 萊特企業股份有限公司 | 統一編號: 15343362 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: 美倫投資股份有限公司 | 京奇能源股份有限公司 | 統一編號: 83588961 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 193920 | 所代表法人: 美倫投資股份有限公司 | 永吉能源股份有限公司 | 統一編號: 53911034 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 155000 | 所代表法人: 美倫投資股份有限公司 | 永勝能源股份有限公司 | 統一編號: 54155986 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: 美倫投資股份有限公司 | 霈庭能源股份有限公司 | 統一編號: 90605472 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 130304 | 所代表法人: 美倫投資股份有限公司 | 萊特企業股份有限公司 | 統一編號: 15343362 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: 美倫投資股份有限公司 | 京奇能源股份有限公司 | 統一編號: 83588961 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 美倫投資 ... ]
根據姓名 江曉佩 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 江曉佩 ...) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 22490243 | 機構負責人姓名: 江曉佩 | 機構代碼: BG0200030 | 機構種類: BG | 地址全址: 新北市中和區建和里連城路263巷4號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 22490243 | 機構負責人姓名: 江曉佩 | 機構代碼: BG0200030 | 機構種類: BG | 地址全址: 新北市中和區建和里連城路263巷4號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 22490243 | 機構負責人姓名: 江曉佩 | 機構代碼: BG0200030 | 機構種類: BG | 地址全址: 新北市中和區建和里連城路263巷4號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/31 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 22490243 | 機構負責人姓名: 江曉佩 | 機構代碼: BG0200030 | 機構種類: BG | 地址全址: 新北市中和區建和里連城路263巷4號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/31 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 22490243 | 機構負責人姓名: 江曉佩 | 機構代碼: BG0200030 | 機構種類: BG | 地址全址: 新北市中和區建和里連城路263巷4號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/31 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 22490243 | 機構負責人姓名: 江曉佩 | 機構代碼: BG0200030 | 機構種類: BG | 地址全址: 新北市中和區建和里連城路263巷4號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20200131 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 22490243 | 機構負責人姓名: 江曉佩 | 機構代碼: BG0200030 | 機構種類: BG | 地址全址: 新北市中和區建和里連城路263巷4號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 22490243 | 機構負責人姓名: 江曉佩 | 機構代碼: BG0200030 | 機構種類: BG | 地址全址: 新北市中和區建和里連城路263巷4號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 22490243 | 機構負責人姓名: 江曉佩 | 機構代碼: BG0200030 | 機構種類: BG | 地址全址: 新北市中和區建和里連城路263巷4號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 22490243 | 機構負責人姓名: 江曉佩 | 機構代碼: BG0200030 | 機構種類: BG | 地址全址: 新北市中和區建和里連城路263巷4號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 22490243 | 機構負責人姓名: 江曉佩 | 機構代碼: BG0200030 | 機構種類: BG | 地址全址: 新北市中和區建和里連城路263巷4號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/31 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 22490243 | 機構負責人姓名: 江曉佩 | 機構代碼: BG0200030 | 機構種類: BG | 地址全址: 新北市中和區建和里連城路263巷4號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/31 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 22490243 | 機構負責人姓名: 江曉佩 | 機構代碼: BG0200030 | 機構種類: BG | 地址全址: 新北市中和區建和里連城路263巷4號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/31 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 22490243 | 機構負責人姓名: 江曉佩 | 機構代碼: BG0200030 | 機構種類: BG | 地址全址: 新北市中和區建和里連城路263巷4號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20200131 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 22490243 | 機構負責人姓名: 江曉佩 | 機構代碼: BG0200030 | 機構種類: BG | 地址全址: 新北市中和區建和里連城路263巷4號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 22490243 | 機構負責人姓名: 江曉佩 | 機構代碼: BG0200030 | 機構種類: BG | 地址全址: 新北市中和區建和里連城路263巷4號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 江曉佩 ... ]
名稱 美倫投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 美倫投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
美倫投資股份有限公司 新北市新莊區中正路425號 | 張美鳳 | 53428377 | 核准設立 |
美倫投資股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區中正路425號 | 負責人: 張美鳳 | 統編: 53428377 | 核准設立 |
姓名 江曉佩 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 江曉佩)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
車友網路休閒店 新北市中和區連城路281巷2弄11號 | 江曉佩 | 17446907 | 歇業 - 獨資 |
興順中古電器行 臺北市中正區厦門街20號 | 江曉佩 | 31861691 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1046002596) |
新勝美商行 新北市中和區連城路283號 | 江曉佩 | 33326197 | 核准設立 - 獨資 |
車友網路休閒店 登記地址: 新北市中和區連城路281巷2弄11號 | 負責人: 江曉佩 | 統編: 17446907 | 歇業 - 獨資 |
興順中古電器行 登記地址: 臺北市中正區厦門街20號 | 負責人: 江曉佩 | 統編: 31861691 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1046002596) |
新勝美商行 登記地址: 新北市中和區連城路283號 | 負責人: 江曉佩 | 統編: 33326197 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 基業船機工業股份有限公司 | 統一編號: 00261898 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 梧桐煤氣有限公司 | 統一編號: 00262030 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 基業船機工業股份有限公司 | 統一編號: 00261898 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 梧桐煤氣有限公司 | 統一編號: 00262030 |
|