許文龍
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名許文龍的職稱是董事, 持有股份數是25000, 公司名稱是高霆科技股份有限公司, 統一編號是53436876.
董監事資料集 資料集的 許文龍 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 許文龍 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 高霆科技股份有限公司 | 統一編號: 53436876 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 225000 | 所代表法人: | 高霆科技股份有限公司 | 統一編號: 53436876 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 高霆科技股份有限公司 | 統一編號: 53436876 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 高霆科技股份有限公司 | 統一編號: 53436876 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 225000 | 所代表法人: | 高霆科技股份有限公司 | 統一編號: 53436876 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 高霆科技股份有限公司 | 統一編號: 53436876 |
[ 搜尋所有相關: 許文龍 @ 董監事資料集 ]
無其他 高霆科技 資料。
[ 搜尋所有 高霆科技 ... ]
根據姓名 許文龍 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 許文龍 ...) | (中華民國)許文龍 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)許文龍 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 許文龍 | 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: 歡迎免費參觀! @ 展覽資訊 |
| 許文龍 | 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: 歡迎免費參觀! @ 藝文活動-所有類別 |
| 開始時間: 2013/9/14 | 結束時間: 2013/8/14 | 電話: 886-3-5518101 | 新竹縣 | 地點: 新竹縣政府文化局 | 地址: 新竹縣竹北市縣政九路146號 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: ‧主辦單位:奇美曼陀林樂團(A團)‧活動日期:2013-09-14‧活動時間:19:30‧活動地點:演藝廳‧入場方式:索票‧內容簡介: 奇美集團創辦人許文龍自小喜愛音樂及學習彈奏樂器。1995年夏天,... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開放時間: ▴周三休館▴戶外園區 9:00-18:30(免費自由參觀)▴奇美博物館 9:30-17:30(售票截止 16:30 / 最後入場 17:00) | | 電話: 886-6-2660808 | 地址: 臺南市717仁德區文華路二段66號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 電話: +886-6-2660808 | 開放時間: ▴周三休館
▴戶外園區 9:00-18:30(免費自由參觀)
▴奇美博物館 9:30-17:30(售票截止 16:30 / 最後入場 17:00) | 分類: 地方展館、在地藝文、無障礙設施 | 717 臺南市仁德區文華路二段66號 @ 臺南景點 |
| 電話: +886-6-2758011 | 開放時間: 週一~週日08:00–19:00 | 分類: 咖啡茶鋪 | 消費分類: 美食 | 701 臺南市東區大學路1號 @ 臺南餐飲 |
(中華民國)許文龍 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)許文龍 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
許文龍 | 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: 歡迎免費參觀! @ 展覽資訊 |
許文龍 | 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: 歡迎免費參觀! @ 藝文活動-所有類別 |
開始時間: 2013/9/14 | 結束時間: 2013/8/14 | 電話: 886-3-5518101 | 新竹縣 | 地點: 新竹縣政府文化局 | 地址: 新竹縣竹北市縣政九路146號 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: ‧主辦單位:奇美曼陀林樂團(A團)‧活動日期:2013-09-14‧活動時間:19:30‧活動地點:演藝廳‧入場方式:索票‧內容簡介: 奇美集團創辦人許文龍自小喜愛音樂及學習彈奏樂器。1995年夏天,... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
開放時間: ▴周三休館▴戶外園區 9:00-18:30(免費自由參觀)▴奇美博物館 9:30-17:30(售票截止 16:30 / 最後入場 17:00) | | 電話: 886-6-2660808 | 地址: 臺南市717仁德區文華路二段66號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
電話: +886-6-2660808 | 開放時間: ▴周三休館
▴戶外園區 9:00-18:30(免費自由參觀)
▴奇美博物館 9:30-17:30(售票截止 16:30 / 最後入場 17:00) | 分類: 地方展館、在地藝文、無障礙設施 | 717 臺南市仁德區文華路二段66號 @ 臺南景點 |
電話: +886-6-2758011 | 開放時間: 週一~週日08:00–19:00 | 分類: 咖啡茶鋪 | 消費分類: 美食 | 701 臺南市東區大學路1號 @ 臺南餐飲 |
[ 搜尋所有 許文龍 ... ]
名稱 高霆科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 高霆科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
高霆科技股份有限公司 桃園市中壢區中豐北路一段736巷10號(1樓) | 王錦芝 | 53436876 | 核准設立 |
高霆科技股份有限公司 登記地址: 桃園市中壢區中豐北路一段736巷10號(1樓) | 負責人: 王錦芝 | 統編: 53436876 | 核准設立 |
姓名 許文龍 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 許文龍)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
德聖精密工業有限公司 桃園市桃園區龍鳳里龍鳳三街65巷10號15樓 | 許文龍 | 54942990 | 核准設立 |
文龍起重工程行 臺南市佳里區六安里六安110號 | 許文龍 | 62918305 | 核准設立 - 獨資 |
邦妮龍有限公司 高雄市鳳山區中崙二路583巷6之1號2樓 | 許文龍 | 59355273 | 核准設立 |
龍美工程行 新北市永和區保平路246號7樓之1 | 許文龍 | 41088660 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1055250073) |
龍文商店 金門縣金寧鄉后盤村后沙63號 | 許文龍 | 31666085 | 歇業 - 獨資 |
文龍鉄籠工廠 嘉義縣民雄鄉東湖村東勢湖三七號 | 許文龍 | 66550048 | 核准設立 - 獨資 |
文龍菜舖 臺南市永康區成功里忠孝路239巷9弄33號 | 許文龍 | 73728041 | 核准停業 - 獨資 |
一龍洗衣店 新北市鶯歌區尖山路73之3號1樓 | 許文龍 | 34598674 | 歇業 - 獨資 |
德聖精密工業有限公司 登記地址: 桃園市桃園區龍鳳里龍鳳三街65巷10號15樓 | 負責人: 許文龍 | 統編: 54942990 | 核准設立 |
文龍起重工程行 登記地址: 臺南市佳里區六安里六安110號 | 負責人: 許文龍 | 統編: 62918305 | 核准設立 - 獨資 |
邦妮龍有限公司 登記地址: 高雄市鳳山區中崙二路583巷6之1號2樓 | 負責人: 許文龍 | 統編: 59355273 | 核准設立 |
龍美工程行 登記地址: 新北市永和區保平路246號7樓之1 | 負責人: 許文龍 | 統編: 41088660 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1055250073) |
龍文商店 登記地址: 金門縣金寧鄉后盤村后沙63號 | 負責人: 許文龍 | 統編: 31666085 | 歇業 - 獨資 |
文龍鉄籠工廠 登記地址: 嘉義縣民雄鄉東湖村東勢湖三七號 | 負責人: 許文龍 | 統編: 66550048 | 核准設立 - 獨資 |
文龍菜舖 登記地址: 臺南市永康區成功里忠孝路239巷9弄33號 | 負責人: 許文龍 | 統編: 73728041 | 核准停業 - 獨資 |
一龍洗衣店 登記地址: 新北市鶯歌區尖山路73之3號1樓 | 負責人: 許文龍 | 統編: 34598674 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 許文龍 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
|