許順昌
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名許順昌的職稱是董事, 持有股份數是460000, 公司名稱是品藝有限公司, 統一編號是53453380.
| 主要產品: 254金屬加工處理、293通用機械設備、303汽車零件 | 統一編號: 53453380 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市新莊區西盛里新樹路345巷5號2樓 |
主要產品: 254金屬加工處理、293通用機械設備、303汽車零件 | 統一編號: 53453380 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市新莊區西盛里新樹路345巷5號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 許順昌 @ 登記工廠名錄 ]
根據名稱 品藝 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 品藝 ...) | | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2025/03/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2025/03/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 類別名稱: 木竹漆工藝類 | 南投縣 | 地址: 南投縣竹山鎮保甲路10號 @ 工藝中心工藝社區 |
| 類別名稱: 複合媒材類 | 南投縣 | 地址: 南投縣國姓鄉福龜村長壽巷81-7號 @ 工藝中心工藝社區 |
| (中華民國)張永昇;(英國)奧利弗·庫克(Oliver Cook);(中國)郝云 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)張永昇;(英國)奧利弗·庫克(Oliver Cook);(中國)郝云 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 名稱: 陳培澤 | 開放時間: 週六10:00~17:00,須先預約 | 電話: 049-2652593 | 地址: 南投縣竹山鎮延山里延山路47-6號 @ 工藝中心臺灣工藝之家 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/19 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2025/03/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2025/03/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
類別名稱: 木竹漆工藝類 | 南投縣 | 地址: 南投縣竹山鎮保甲路10號 @ 工藝中心工藝社區 |
類別名稱: 複合媒材類 | 南投縣 | 地址: 南投縣國姓鄉福龜村長壽巷81-7號 @ 工藝中心工藝社區 |
(中華民國)張永昇;(英國)奧利弗·庫克(Oliver Cook);(中國)郝云 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)張永昇;(英國)奧利弗·庫克(Oliver Cook);(中國)郝云 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
名稱: 陳培澤 | 開放時間: 週六10:00~17:00,須先預約 | 電話: 049-2652593 | 地址: 南投縣竹山鎮延山里延山路47-6號 @ 工藝中心臺灣工藝之家 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/19 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
[ 搜尋所有 品藝 ... ]
| 產品中類: 25金屬製品製造業
29機械設備製造業
30汽車及其零件製造業 | 廠址: 新北市新莊區西盛里新樹路345巷5號2樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 254金屬加工處理
293通用機械設備
303汽車零件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
產品中類: 25金屬製品製造業
29機械設備製造業
30汽車及其零件製造業 | 廠址: 新北市新莊區西盛里新樹路345巷5號2樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 254金屬加工處理
293通用機械設備
303汽車零件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 許順昌 ... ]
真真美禮品藝品行 | 地址: 台東縣台東市中正路198號 | 電話: 089-323-224 |
德豐禮品藝品 | 地址: 高雄市前鎮區瑞和街320號 | 電話: 07-762-0377 |
韓軒食品藝術坊 | 地址: 宜蘭縣礁溪鄉大忠路13號1樓 | 電話: 03-987-5757 |
坊品藝 | 地址: 台北市萬華區東園街46巷7號之1 | 電話: 02-2309-4447 |
皇品藝術花坊 | 地址: 台中市西屯區福星路639號 | 電話: 04-2451-6263 |
車四象一品藝術商業有限公司 | 地址: 台中市南屯區向心路89巷1弄39號1樓 | 電話: 04-2381-7216 |
臻品藝術文化有限公司 | 地址: 台中市西區忠誠街35號 | 電話: 04-2323-3418 |
臻品藝術文化有限公司 | 地址: 台中市西區忠誠街35號 | 電話: 04-2323-3215 |
品藝企業社 | 地址: 嘉義縣朴子市中興路81號之5、1樓 | 電話: 05-370-3703 |
石硯堂禮品藝廊 | 地址: 桃園市桃園區春日路54號2樓 | 電話: 03-332-3356 |
名稱 品藝 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 品藝)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
嶢品藝術藝廊 新竹縣湖口鄉湖鏡村湖口老街207號1F | 黃騰嶢 | 31594597 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060300623) |
品藝丘時尚插畫設計工作室 新北市汐止區大同路2段240號6樓之3 | 邱秉御 | 85329618 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088131172) |
森山海堂品藝研坊 臺中市霧峰區新生路120號 | 林宗輝 | 82632454 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108602370) |
臻品藝術文化有限公司 臺中市西區忠誠街35號 | 李張麗莉 | 16716749 | 核准設立 |
品藝企業社 嘉義縣義竹鄉東榮村東後寮292號 | 丁奕婷 | 06357174 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1099302187) |
珍品藝企業有限公司 桃園市大溪區一德里勝利街8號 | 陳珮瑜 | 69271490 | 核准設立 |
大品藝術有限公司 桃園市蘆竹區福興里南順七街2巷10號十一樓 | 吳淑美 | 53501904 | 解散 (核准解散日期: 2020-08-27) |
上品藝品行 臺中市西屯區何福里大信街20號1樓 | 梁仁和 | 09172974 | 核准設立 - 獨資 |
嶢品藝術藝廊 登記地址: 新竹縣湖口鄉湖鏡村湖口老街207號1F | 負責人: 黃騰嶢 | 統編: 31594597 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060300623) |
品藝丘時尚插畫設計工作室 登記地址: 新北市汐止區大同路2段240號6樓之3 | 負責人: 邱秉御 | 統編: 85329618 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088131172) |
森山海堂品藝研坊 登記地址: 臺中市霧峰區新生路120號 | 負責人: 林宗輝 | 統編: 82632454 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108602370) |
臻品藝術文化有限公司 登記地址: 臺中市西區忠誠街35號 | 負責人: 李張麗莉 | 統編: 16716749 | 核准設立 |
品藝企業社 登記地址: 嘉義縣義竹鄉東榮村東後寮292號 | 負責人: 丁奕婷 | 統編: 06357174 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1099302187) |
珍品藝企業有限公司 登記地址: 桃園市大溪區一德里勝利街8號 | 負責人: 陳珮瑜 | 統編: 69271490 | 核准設立 |
大品藝術有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區福興里南順七街2巷10號十一樓 | 負責人: 吳淑美 | 統編: 53501904 | 解散 (核准解散日期: 2020-08-27) |
上品藝品行 登記地址: 臺中市西屯區何福里大信街20號1樓 | 負責人: 梁仁和 | 統編: 09172974 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 品藝 ... ]
姓名 許順昌 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 許順昌)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
順順汽車冷氣材料行 新北市土城區學府路1段228巷2弄9號4樓 | 許順昌 | 20021329 | 歇業 - 獨資 |
品藝有限公司 新北市新莊區新樹路345巷5號2樓 | 許順昌 | 53453380 | 核准設立 |
九山光電科技有限公司 新北市樹林區啓智街183號 | 許順昌 | 54274673 | 解散 (核准解散日期: 2019-12-16) |
泉銓泡沫飲料店 臺北市中正區忠孝西路1段72之28號 | 許順昌 | 48766714 | 廢止 - 獨資 |
順順汽車冷氣材料行 登記地址: 新北市土城區學府路1段228巷2弄9號4樓 | 負責人: 許順昌 | 統編: 20021329 | 歇業 - 獨資 |
品藝有限公司 登記地址: 新北市新莊區新樹路345巷5號2樓 | 負責人: 許順昌 | 統編: 53453380 | 核准設立 |
九山光電科技有限公司 登記地址: 新北市樹林區啓智街183號 | 負責人: 許順昌 | 統編: 54274673 | 解散 (核准解散日期: 2019-12-16) |
泉銓泡沫飲料店 登記地址: 臺北市中正區忠孝西路1段72之28號 | 負責人: 許順昌 | 統編: 48766714 | 廢止 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
|