林致瑋
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林致瑋的職稱是董事, 持有股份數是2000000, 公司名稱是御墩室內裝修有限公司, 統一編號是53454016.
無其他 御墩室內裝修 資料。
[ 搜尋所有 御墩室內裝修 ... ]
根據姓名 林致瑋 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林致瑋 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 致紅國際有限公司 | 統一編號: 90448706 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/10/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0978077186 | 機構負責人姓名: 林致瑋 | 機構代碼: BF0200106 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市鶯歌區尖山里黃厝街35號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0978077186 | 機構負責人姓名: 林致瑋 | 機構代碼: BF0200106 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市鶯歌區尖山里黃厝街35號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/10/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0978077186 | 機構負責人姓名: 林致瑋 | 機構代碼: BF0200106 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市鶯歌區尖山里黃厝街35號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0978077186 | 機構負責人姓名: 林致瑋 | 機構代碼: BF0200106 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市鶯歌區尖山里黃厝街35號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/10/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0978077186 | 機構負責人姓名: 林致瑋 | 機構代碼: BF0200106 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市鶯歌區尖山里黃厝街35號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0978077186 | 機構負責人姓名: 林致瑋 | 機構代碼: BF0200106 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市鶯歌區尖山里黃厝街35號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0978077186 | 機構負責人姓名: 林致瑋 | 機構代碼: BF0200106 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市鶯歌區尖山里黃厝街35號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 致紅國際有限公司 | 統一編號: 90448706 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/10/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0978077186 | 機構負責人姓名: 林致瑋 | 機構代碼: BF0200106 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市鶯歌區尖山里黃厝街35號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0978077186 | 機構負責人姓名: 林致瑋 | 機構代碼: BF0200106 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市鶯歌區尖山里黃厝街35號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/10/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0978077186 | 機構負責人姓名: 林致瑋 | 機構代碼: BF0200106 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市鶯歌區尖山里黃厝街35號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0978077186 | 機構負責人姓名: 林致瑋 | 機構代碼: BF0200106 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市鶯歌區尖山里黃厝街35號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/10/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0978077186 | 機構負責人姓名: 林致瑋 | 機構代碼: BF0200106 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市鶯歌區尖山里黃厝街35號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0978077186 | 機構負責人姓名: 林致瑋 | 機構代碼: BF0200106 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市鶯歌區尖山里黃厝街35號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0978077186 | 機構負責人姓名: 林致瑋 | 機構代碼: BF0200106 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市鶯歌區尖山里黃厝街35號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 林致瑋 ... ]
名稱 御墩室內裝修 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 御墩室內裝修)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
御墩室內裝修有限公司 新北市板橋區四川路2段245巷19弄32號8樓 | 林致瑋 | 53454016 | 核准設立 |
御墩室內裝修有限公司 登記地址: 新北市板橋區四川路2段245巷19弄32號8樓 | 負責人: 林致瑋 | 統編: 53454016 | 核准設立 |
姓名 林致瑋 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 林致瑋)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
致紅國際有限公司 新北市三重區文化南路65巷48號5樓 | 林致瑋 | 90448706 | 核准設立 |
曼尼來小吃店 新竹縣新豐鄉松林村新興路181號1樓 | 林致瑋 | 72791333 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1120302952) |
潤華商行 臺中市烏日區五光里五光路432號 | 林致瑋 | 82466173 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1110877518) |
潤華科技有限公司 臺中市烏日區溪埧里溪南路一段680巷249號1樓 | 林致瑋 | 82819628 | 解散 (核准解散日期: 2020-06-16) |
致紅國際有限公司 登記地址: 新北市三重區文化南路65巷48號5樓 | 負責人: 林致瑋 | 統編: 90448706 | 核准設立 |
曼尼來小吃店 登記地址: 新竹縣新豐鄉松林村新興路181號1樓 | 負責人: 林致瑋 | 統編: 72791333 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1120302952) |
潤華商行 登記地址: 臺中市烏日區五光里五光路432號 | 負責人: 林致瑋 | 統編: 82466173 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1110877518) |
潤華科技有限公司 登記地址: 臺中市烏日區溪埧里溪南路一段680巷249號1樓 | 負責人: 林致瑋 | 統編: 82819628 | 解散 (核准解散日期: 2020-06-16) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4116 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3576 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4116 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3576 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
|