邱明忠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名邱明忠的職稱是董事長, 持有股份數是195000, 公司名稱是宏鑫達股份有限公司, 統一編號是53456345.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 宏鑫達股份有限公司 | 統一編號: 53456345 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 宏鑫達股份有限公司 | 統一編號: 53456345 |
[ 搜尋所有相關: 邱明忠 @ 董監事資料集 ]
無其他 宏鑫達 資料。
[ 搜尋所有 宏鑫達 ... ]
根據姓名 邱明忠 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 邱明忠 ...) | 作者: 邱明忠 著 ;邱明忠 作者 | 類型: 圖書 | 版本: | 出版項: 臺南市 : 人光出版;新樓書房總經銷, 1994[民83] | ISBN: (平裝) @ 臺灣民間傳說文獻資料書目 |
| | 活動起始日期: 2024/08/21 | 活動結束日期: 2024/09/09 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/08/21 | 活動結束日期: 2024/09/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 邱明忠 著 ;邱明忠 作者 | 類型: 圖書 | 版本: | 出版項: 臺南市 : 人光出版;新樓書房總經銷, 1994[民83] | ISBN: (平裝) @ 臺灣民間傳說文獻資料書目 |
| 活動起始日期: 2024/08/21 | 活動結束日期: 2024/09/09 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/08/21 | 活動結束日期: 2024/09/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 邱明忠 ... ]
宏鑫達機車業 | 地址: 600 嘉義市東區保建街56-6號 | 電話: 05-275-1909 |
名稱 宏鑫達 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 宏鑫達)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宏鑫達機車業 嘉義市東區後湖里保建街56之6號一樓 | 李惠如 | 40847995 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080171926) |
宏鑫達股份有限公司 臺北市信義區基隆路1段155號11樓之2 | 邱明忠 | 53456345 | 核准設立 |
宏鑫達機車業 登記地址: 嘉義市東區後湖里保建街56之6號一樓 | 負責人: 李惠如 | 統編: 40847995 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080171926) |
宏鑫達股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路1段155號11樓之2 | 負責人: 邱明忠 | 統編: 53456345 | 核准設立 |
姓名 邱明忠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 邱明忠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
忠義誠木業有限公司 新北市板橋區中山路2段443巷8號 | 邱明忠 | 42692096 | 解散 (核准解散日期: 2016-05-09) |
明成汽車企業行 屏東縣長治鄉德榮村下厝路二六號 | 邱明忠 | 08005561 | 歇業 - 獨資 |
晉愷企業社 彰化縣福興鄉秀厝村洪堀巷十之一號 | 邱明忠 | 13954649 | 核准設立 - 獨資 |
士通行 臺北市中山區林森北路286號3樓 | 邱明忠 | 21756170 | 撤銷 - 獨資 |
聯銀企業社 臺北市中山區林森北路575號7樓之11 | 邱明忠 | 48678846 | 歇業 - 獨資 |
真愛小吃部 宜蘭縣羅東鎮竹林里純精路五七八號一樓 | 邱明忠 | 67891889 | 廢止 ( 商宜 字第 1060034572A 號) - 獨資 |
雁行科技有限公司 新北市三重區中央北路61號4樓 | 邱明忠 | 91028034 | 解散 (核准解散日期: 2023-05-03) |
忠義誠木業有限公司 登記地址: 新北市板橋區中山路2段443巷8號 | 負責人: 邱明忠 | 統編: 42692096 | 解散 (核准解散日期: 2016-05-09) |
明成汽車企業行 登記地址: 屏東縣長治鄉德榮村下厝路二六號 | 負責人: 邱明忠 | 統編: 08005561 | 歇業 - 獨資 |
晉愷企業社 登記地址: 彰化縣福興鄉秀厝村洪堀巷十之一號 | 負責人: 邱明忠 | 統編: 13954649 | 核准設立 - 獨資 |
士通行 登記地址: 臺北市中山區林森北路286號3樓 | 負責人: 邱明忠 | 統編: 21756170 | 撤銷 - 獨資 |
聯銀企業社 登記地址: 臺北市中山區林森北路575號7樓之11 | 負責人: 邱明忠 | 統編: 48678846 | 歇業 - 獨資 |
真愛小吃部 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮竹林里純精路五七八號一樓 | 負責人: 邱明忠 | 統編: 67891889 | 廢止 ( 商宜 字第 1060034572A 號) - 獨資 |
雁行科技有限公司 登記地址: 新北市三重區中央北路61號4樓 | 負責人: 邱明忠 | 統編: 91028034 | 解散 (核准解散日期: 2023-05-03) |
[ 查詢所有 邱明忠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3347820 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1591500 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3347820 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1591500 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
|