李靜芝
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李靜芝的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是境禾室內裝修有限公司, 統一編號是53461255.
無其他 境禾室內裝修 資料。
[ 搜尋所有 境禾室內裝修 ... ]
根據姓名 李靜芝 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李靜芝 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 李靜芝 | 機構代碼: A30900035 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣和美鎮中正路140號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 李靜芝 | 機構代碼: A30900035 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣和美鎮中正路140號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 李靜芝 | 機構代碼: A30900035 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣和美鎮中正路140號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-7552557 | 機構負責人姓名: 李靜芝 | 機構代碼: A30900035 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣和美鎮中正路140號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 04-7552557 | 機構負責人姓名: 李靜芝 | 機構代碼: A30900035 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣和美鎮中正路140號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 04-7552557 | 機構負責人姓名: 李靜芝 | 機構代碼: A30900035 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣和美鎮中正路140號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20261231 | 機構電話: 04-7552557 | 機構負責人姓名: 李靜芝 | 機構代碼: A30900035 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣和美鎮中正路140號 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 訴訟代理人及非訴訟代理人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 日商海濶貿易股份有限公司 | 統一編號: 16082479 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 李靜芝 | 機構代碼: A30900035 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣和美鎮中正路140號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 李靜芝 | 機構代碼: A30900035 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣和美鎮中正路140號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 李靜芝 | 機構代碼: A30900035 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣和美鎮中正路140號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-7552557 | 機構負責人姓名: 李靜芝 | 機構代碼: A30900035 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣和美鎮中正路140號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 04-7552557 | 機構負責人姓名: 李靜芝 | 機構代碼: A30900035 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣和美鎮中正路140號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 04-7552557 | 機構負責人姓名: 李靜芝 | 機構代碼: A30900035 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣和美鎮中正路140號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20261231 | 機構電話: 04-7552557 | 機構負責人姓名: 李靜芝 | 機構代碼: A30900035 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣和美鎮中正路140號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 訴訟代理人及非訴訟代理人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 日商海濶貿易股份有限公司 | 統一編號: 16082479 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李靜芝 ... ]
名稱 境禾室內裝修 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 境禾室內裝修)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
境禾室內裝修工程行 花蓮縣吉安鄉福興村福昌二街62號1樓 | 姜_娟 | 91598549 | 核准設立 - 獨資 |
境禾室內裝修有限公司 新北市板橋區懷德街139巷20弄58號5樓 | 李靜芝 | 53461255 | 核准設立 |
境禾室內裝修工程行 登記地址: 花蓮縣吉安鄉福興村福昌二街62號1樓 | 負責人: 姜_娟 | 統編: 91598549 | 核准設立 - 獨資 |
境禾室內裝修有限公司 登記地址: 新北市板橋區懷德街139巷20弄58號5樓 | 負責人: 李靜芝 | 統編: 53461255 | 核准設立 |
姓名 李靜芝 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 李靜芝)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
日商海濶貿易股份有限公司 臺北市中正區重慶南路一段一三五號二樓之一 | 李靜芝 Grace Lee | 16082479 | 核准報備 |
鎧生企業社 臺南市中西區赤嵌里民族路2段207號1樓 | 李靜芝 | 40734943 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050351486) |
享宇有限公司 臺北市中正區重慶南路1段135號2樓之1 | 李靜芝 | 70357798 | 核准設立 |
日商海濶貿易股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區重慶南路一段一三五號二樓之一 | 負責人: 李靜芝 Grace Lee | 統編: 16082479 | 核准報備 |
鎧生企業社 登記地址: 臺南市中西區赤嵌里民族路2段207號1樓 | 負責人: 李靜芝 | 統編: 40734943 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050351486) |
享宇有限公司 登記地址: 臺北市中正區重慶南路1段135號2樓之1 | 負責人: 李靜芝 | 統編: 70357798 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 伸陸工業有限公司 | 統一編號: 00679830 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 48 | 所代表法人: | 協裕漁業股份有限公司 | 統一編號: 00680816 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 達隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00680983 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 啟睦機械工業有限公司 | 統一編號: 00681370 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 伸陸工業有限公司 | 統一編號: 00679830 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 48 | 所代表法人: | 協裕漁業股份有限公司 | 統一編號: 00680816 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 達隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00680983 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 啟睦機械工業有限公司 | 統一編號: 00681370 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
|