吳麗琴
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳麗琴的職稱是董事, 持有股份數是300000, 公司名稱是德竑鞋業有限公司, 統一編號是53472416.
| 主要產品: 130皮革、毛皮及其製品 | 統一編號: 53472416 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大雅區上楓里民權街32號1樓 |
主要產品: 130皮革、毛皮及其製品 | 統一編號: 53472416 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大雅區上楓里民權街32號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 吳麗琴 @ 登記工廠名錄 ]
根據名稱 德竑鞋業 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 德竑鞋業 ...) | 證書期限: 2024/01/04 | 商品名稱: 安全鞋/防護鞋 | 證書狀態: 期限到期失效 | 申請人: 德竑鞋業有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
| 證書期限: 2027/01/04 | 商品名稱: 安全鞋 | 證書狀態: 認可 | 申請人: 德竑鞋業有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
證書期限: 2024/01/04 | 商品名稱: 安全鞋/防護鞋 | 證書狀態: 期限到期失效 | 申請人: 德竑鞋業有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
證書期限: 2027/01/04 | 商品名稱: 安全鞋 | 證書狀態: 認可 | 申請人: 德竑鞋業有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
[ 搜尋所有 德竑鞋業 ... ]
根據姓名 吳麗琴 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 吳麗琴 ...) | 姓名: 吳麗琴 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 04-8711070 | 彰化縣社頭鄉建國路1號1樓 @ 地政士開業資料 |
| | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/06/14 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/06/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/06/14 | 折扣資訊: @ 經緯度查詢附近未過期活動 |
| | 活動起始日期: 2024/08/30 | 活動結束日期: 2024/12/06 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/08/30 | 活動結束日期: 2024/12/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/08/30 | 活動結束日期: 2024/12/06 | 折扣資訊: @ 經緯度查詢附近未過期活動 |
姓名: 吳麗琴 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 04-8711070 | 彰化縣社頭鄉建國路1號1樓 @ 地政士開業資料 |
| 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/06/14 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/06/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/06/14 | 折扣資訊: @ 經緯度查詢附近未過期活動 |
| 活動起始日期: 2024/08/30 | 活動結束日期: 2024/12/06 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/08/30 | 活動結束日期: 2024/12/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/08/30 | 活動結束日期: 2024/12/06 | 折扣資訊: @ 經緯度查詢附近未過期活動 |
[ 搜尋所有 吳麗琴 ... ]
名稱 德竑鞋業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 德竑鞋業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
德竑鞋業有限公司 臺中市大雅區上楓里民權街32號2樓 | 吳麗琴 | 53472416 | 核准設立 |
德竑鞋業有限公司 登記地址: 臺中市大雅區上楓里民權街32號2樓 | 負責人: 吳麗琴 | 統編: 53472416 | 核准設立 |
姓名 吳麗琴 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳麗琴)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
麗琴商行 屏東縣屏東市溝美里仁愛路一八八號一樓 | 潘吳麗琴 | 13610413 | 歇業 - 獨資 |
盈麗商行 臺北市大安區新生南路2段8號地下之41 | 吳麗琴 | 38559080 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1046006882) |
協和廚具行 宜蘭縣宜蘭市新生里吳沙路六四之一號 | 吳麗琴 | 70930210 | 歇業 - 獨資 |
奇芳淑女服飾行 臺北市大同區長安西路145巷12號1樓 | 吳麗琴 | 01161664 | 歇業 - 獨資 |
佶信實業有限公司 臺北市北投區中央北路3段236巷12號1樓 | 吳麗琴 | 01810387 | 核准設立 |
力多彩券行 新北市新莊區中信街47號 | 吳麗琴 | 02273723 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1025132163) |
豐群工業社 新竹市北區文雅里城北街167巷3號1樓 | 吳麗琴 | 02850554 | 歇業 - 獨資 |
啟泰水電企業行 新竹市北區福林里中正路418巷24號 | 吳麗琴 | 02854192 | 歇業 - 獨資 |
麗琴商行 登記地址: 屏東縣屏東市溝美里仁愛路一八八號一樓 | 負責人: 潘吳麗琴 | 統編: 13610413 | 歇業 - 獨資 |
盈麗商行 登記地址: 臺北市大安區新生南路2段8號地下之41 | 負責人: 吳麗琴 | 統編: 38559080 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1046006882) |
協和廚具行 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市新生里吳沙路六四之一號 | 負責人: 吳麗琴 | 統編: 70930210 | 歇業 - 獨資 |
奇芳淑女服飾行 登記地址: 臺北市大同區長安西路145巷12號1樓 | 負責人: 吳麗琴 | 統編: 01161664 | 歇業 - 獨資 |
佶信實業有限公司 登記地址: 臺北市北投區中央北路3段236巷12號1樓 | 負責人: 吳麗琴 | 統編: 01810387 | 核准設立 |
力多彩券行 登記地址: 新北市新莊區中信街47號 | 負責人: 吳麗琴 | 統編: 02273723 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1025132163) |
豐群工業社 登記地址: 新竹市北區文雅里城北街167巷3號1樓 | 負責人: 吳麗琴 | 統編: 02850554 | 歇業 - 獨資 |
啟泰水電企業行 登記地址: 新竹市北區福林里中正路418巷24號 | 負責人: 吳麗琴 | 統編: 02854192 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 吳麗琴 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15810000 | 所代表法人: | 南昌船務代理有限公司 | 統一編號: 00652419 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2866000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 348349 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 489586 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15810000 | 所代表法人: | 南昌船務代理有限公司 | 統一編號: 00652419 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2866000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 348349 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 489586 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
|