曾郁惠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名曾郁惠的職稱是董事, 持有股份數是225000, 公司名稱是群豐顧問股份有限公司, 統一編號是53474575.
董監事資料集 資料集的 曾郁惠 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 曾郁惠 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 群豐顧問股份有限公司 | 統一編號: 53474575 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 135000 | 所代表法人: | 群豐顧問股份有限公司 | 統一編號: 53474575 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 135000 | 所代表法人: | 群豐顧問股份有限公司 | 統一編號: 53474575 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 群豐顧問股份有限公司 | 統一編號: 53474575 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 135000 | 所代表法人: | 群豐顧問股份有限公司 | 統一編號: 53474575 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 135000 | 所代表法人: | 群豐顧問股份有限公司 | 統一編號: 53474575 |
[ 搜尋所有相關: 曾郁惠 @ 董監事資料集 ]
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2118448 | 所代表法人: 群豐顧問股份有限公司 | 銓發科技股份有限公司 | 統一編號: 42789789 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2118448 | 所代表法人: 群豐顧問股份有限公司 | 銓發科技股份有限公司 | 統一編號: 42789789 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 群豐顧問 ... ]
根據姓名 曾郁惠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 曾郁惠 ...) | (中華民國)黃譓丞、洪鈺富、周則翰、陳舒妏、陳尚哲、林承君、詹以理、盧璽文、孫郁茵、邱聖凱、章仁安、楊明燈、邱彥維、洪巧玲、劉如嫚、曾恩通、徐嘉黛、吳采瑄、張 敬、蔡幀珅、曾郁惠、陳品忻、蕭子逸、吳瑀... | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)黃譓丞、洪鈺富、周則翰、陳舒妏、陳尚哲、林承君、詹以理、盧璽文、孫郁茵、邱聖凱、章仁安、楊明燈、邱彥維、洪巧玲、劉如嫚、曾恩通、徐嘉黛、吳采瑄、張 敬、蔡幀珅、曾郁惠、陳品忻、蕭子逸、吳瑀... | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃譓丞、周則翰、陳舒妏、陳尚哲、林承君、詹以理、盧璽文、孫郁茵、邱聖凱、章仁安、楊明燈、邱彥維、洪巧玲、劉如嫚、曾恩通;(中華民國)徐嘉黛、張敬、蔡幀珅、曾郁惠、陳品忻、蕭子逸、吳瑀倩、詹... | 活動起始日期: 2024/07/08 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)黃譓丞、周則翰、陳舒妏、陳尚哲、林承君、詹以理、盧璽文、孫郁茵、邱聖凱、章仁安、楊明燈、邱彥維、洪巧玲、劉如嫚、曾恩通;(中華民國)徐嘉黛、張敬、蔡幀珅、曾郁惠、陳品忻、蕭子逸、吳瑀倩、詹... | 活動起始日期: 2024/07/08 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 曾善美企業有限公司 | 統一編號: 80123980 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 歐米基科技有限公司 | 統一編號: 42870107 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 新興洋傘工業股份有限公司 | 統一編號: 46461531 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3900000 | 所代表法人: | 高士國際服飾企業有限公司 | 統一編號: 89815680 @ 董監事資料集 |
(中華民國)黃譓丞、洪鈺富、周則翰、陳舒妏、陳尚哲、林承君、詹以理、盧璽文、孫郁茵、邱聖凱、章仁安、楊明燈、邱彥維、洪巧玲、劉如嫚、曾恩通、徐嘉黛、吳采瑄、張 敬、蔡幀珅、曾郁惠、陳品忻、蕭子逸、吳瑀... | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)黃譓丞、洪鈺富、周則翰、陳舒妏、陳尚哲、林承君、詹以理、盧璽文、孫郁茵、邱聖凱、章仁安、楊明燈、邱彥維、洪巧玲、劉如嫚、曾恩通、徐嘉黛、吳采瑄、張 敬、蔡幀珅、曾郁惠、陳品忻、蕭子逸、吳瑀... | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃譓丞、周則翰、陳舒妏、陳尚哲、林承君、詹以理、盧璽文、孫郁茵、邱聖凱、章仁安、楊明燈、邱彥維、洪巧玲、劉如嫚、曾恩通;(中華民國)徐嘉黛、張敬、蔡幀珅、曾郁惠、陳品忻、蕭子逸、吳瑀倩、詹... | 活動起始日期: 2024/07/08 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)黃譓丞、周則翰、陳舒妏、陳尚哲、林承君、詹以理、盧璽文、孫郁茵、邱聖凱、章仁安、楊明燈、邱彥維、洪巧玲、劉如嫚、曾恩通;(中華民國)徐嘉黛、張敬、蔡幀珅、曾郁惠、陳品忻、蕭子逸、吳瑀倩、詹... | 活動起始日期: 2024/07/08 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 曾善美企業有限公司 | 統一編號: 80123980 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 歐米基科技有限公司 | 統一編號: 42870107 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 新興洋傘工業股份有限公司 | 統一編號: 46461531 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3900000 | 所代表法人: | 高士國際服飾企業有限公司 | 統一編號: 89815680 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 曾郁惠 ... ]
名稱 群豐顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 群豐顧問)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
群豐顧問股份有限公司 桃園市桃園區中正路1383號11樓之3 | 黃麗貞 | 53474575 | 核准設立 |
群豐顧問股份有限公司 登記地址: 桃園市桃園區中正路1383號11樓之3 | 負責人: 黃麗貞 | 統編: 53474575 | 核准設立 |
姓名 曾郁惠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 曾郁惠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
曾善美企業有限公司 桃園縣蘆竹鄉內厝村長安路二段三九巷二九號一樓 | 曾郁惠 | 80123980 | 核准設立 |
昱昇行 臺北市大同區重慶北路3段296巷7之1號1樓 | 曾郁惠 | 07673332 | 歇業 - 獨資 |
幸福出版社 臺北市中山區中山北路2段116巷2之8號 | 曾郁惠 | 15220354 | 撤銷 - 獨資 |
娃箱寶企業社 臺北市士林區大南路91號 | 曾郁惠 | 42508042 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1114104727) |
台灣水雲木華科技有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段148號8樓之5 | 曾郁惠 | 42842623 | 核准設立 |
歐米基科技有限公司 臺北市中山區南京東路2段32號 | 曾郁惠 | 42870107 | 核准設立 |
葡大商行 彰化縣員林市仁愛里三民東街338號 | 曾郁惠 | 72392808 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070817410) |
博御生醫科技股份有限公司 臺中市南區正義街一三三巷一八號一樓 | 曾郁惠 | 80291775 | 核准設立 |
曾善美企業有限公司 登記地址: 桃園縣蘆竹鄉內厝村長安路二段三九巷二九號一樓 | 負責人: 曾郁惠 | 統編: 80123980 | 核准設立 |
昱昇行 登記地址: 臺北市大同區重慶北路3段296巷7之1號1樓 | 負責人: 曾郁惠 | 統編: 07673332 | 歇業 - 獨資 |
幸福出版社 登記地址: 臺北市中山區中山北路2段116巷2之8號 | 負責人: 曾郁惠 | 統編: 15220354 | 撤銷 - 獨資 |
娃箱寶企業社 登記地址: 臺北市士林區大南路91號 | 負責人: 曾郁惠 | 統編: 42508042 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1114104727) |
台灣水雲木華科技有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段148號8樓之5 | 負責人: 曾郁惠 | 統編: 42842623 | 核准設立 |
歐米基科技有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路2段32號 | 負責人: 曾郁惠 | 統編: 42870107 | 核准設立 |
葡大商行 登記地址: 彰化縣員林市仁愛里三民東街338號 | 負責人: 曾郁惠 | 統編: 72392808 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070817410) |
博御生醫科技股份有限公司 登記地址: 臺中市南區正義街一三三巷一八號一樓 | 負責人: 曾郁惠 | 統編: 80291775 | 核准設立 |
[ 查詢所有 曾郁惠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 海港交通事業有限公司 | 統一編號: 00251202 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2137 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 556 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 587 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 國泰製藥企業股份有限公司 | 統一編號: 00259627 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 海港交通事業有限公司 | 統一編號: 00251202 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2137 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 556 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 587 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 國泰製藥企業股份有限公司 | 統一編號: 00259627 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
|