黃碧華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃碧華的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是昶全成有限公司, 統一編號是53474857.
| 統一編號: 53474857 | 電話號碼: 0426262936 | 臺中市清水區西社里17鄰鰲峰一街32巷3號 |
統一編號: 53474857 | 電話號碼: 0426262936 | 臺中市清水區西社里17鄰鰲峰一街32巷3號 |
[ 搜尋所有相關: 黃碧華 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 昶全成 資料。
[ 搜尋所有 昶全成 ... ]
根據姓名 黃碧華 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃碧華 ...) | (中華民國)黃碧華、陳偉玲、郭光明、馮筱芬、劉秀香、蔡玉媚、鄭有妡、包綉月、黃懿 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃碧華、陳偉玲、郭光明、馮筱芬、劉秀香、蔡玉媚、鄭有妡、包綉月、黃懿 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新營文化中心志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新營文化中心志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新營文化中心志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新營文化中心志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新營文化中心圖書館故事志工 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新營文化中心圖書館故事志工 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃碧華、陳偉玲、郭光明、馮筱芬、劉秀香、蔡玉媚、鄭有妡、包綉月、黃懿 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃碧華、陳偉玲、郭光明、馮筱芬、劉秀香、蔡玉媚、鄭有妡、包綉月、黃懿 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新營文化中心志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新營文化中心志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新營文化中心志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新營文化中心志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新營文化中心圖書館故事志工 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新營文化中心圖書館故事志工 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 黃碧華 ... ]
名稱 昶全成 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 昶全成)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
昶全成有限公司 臺中市清水區西社里17鄰鰲峰一街32巷3號 | 黃碧華 | 53474857 | 核准設立 |
昶全成有限公司 登記地址: 臺中市清水區西社里17鄰鰲峰一街32巷3號 | 負責人: 黃碧華 | 統編: 53474857 | 核准設立 |
姓名 黃碧華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃碧華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
華碧商店 金門縣金城鎮東門里金山路52巷4弄2號2樓 | 黃碧華 | 31626578 | 核准設立 - 獨資 |
碧華名店 高雄市三民區自強一路220號1樓 | 黃碧華 | 36951284 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11060298200) |
華旭生物科技股份有限公司 桃園市桃園區民光東路99號4樓 | 黃碧華 | 27321672 | 解散 |
恩典滿滿企業社 臺中市西屯區何源里華美西街二段311號9樓之3 | 黃碧華 | 88635133 | 核准設立 - 獨資 |
泳辰汽車裝潢行 新北市中和區中山路2段308號?0樓?0?0?0?0?0?0 | 黃碧華 | 02378830 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
奇麗百貨商行 臺中市西區公益里向上北路226號一樓 | 黃碧華 | 05474765 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
廣興園藝行 桃園縣中壢市龍平里龍東路236號 | 楊黃碧華 | 08386956 | 撤銷 - 獨資 |
紘昇機械廠 臺南市永康區大橋里中正路217巷3弄22號 | 陳黃碧華 | 08459556 | 歇業 - 獨資 |
華碧商店 登記地址: 金門縣金城鎮東門里金山路52巷4弄2號2樓 | 負責人: 黃碧華 | 統編: 31626578 | 核准設立 - 獨資 |
碧華名店 登記地址: 高雄市三民區自強一路220號1樓 | 負責人: 黃碧華 | 統編: 36951284 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11060298200) |
華旭生物科技股份有限公司 登記地址: 桃園市桃園區民光東路99號4樓 | 負責人: 黃碧華 | 統編: 27321672 | 解散 |
恩典滿滿企業社 登記地址: 臺中市西屯區何源里華美西街二段311號9樓之3 | 負責人: 黃碧華 | 統編: 88635133 | 核准設立 - 獨資 |
泳辰汽車裝潢行 登記地址: 新北市中和區中山路2段308號?0樓?0?0?0?0?0?0 | 負責人: 黃碧華 | 統編: 02378830 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
奇麗百貨商行 登記地址: 臺中市西區公益里向上北路226號一樓 | 負責人: 黃碧華 | 統編: 05474765 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
廣興園藝行 登記地址: 桃園縣中壢市龍平里龍東路236號 | 負責人: 楊黃碧華 | 統編: 08386956 | 撤銷 - 獨資 |
紘昇機械廠 登記地址: 臺南市永康區大橋里中正路217巷3弄22號 | 負責人: 陳黃碧華 | 統編: 08459556 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃碧華 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 363845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 247845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 364990 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 180120 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 佳運重機械工程股份有限公司 | 佳運重機械運輸股份有限公司 | 統一編號: 00422206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佑安交通有限公司 | 統一編號: 00428406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 臺海船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00430108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 180 | 所代表法人: | 台灣永豐行股份有限公司 | 統一編號: 00431107 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 363845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 247845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 364990 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 180120 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 佳運重機械工程股份有限公司 | 佳運重機械運輸股份有限公司 | 統一編號: 00422206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佑安交通有限公司 | 統一編號: 00428406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 臺海船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00430108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 180 | 所代表法人: | 台灣永豐行股份有限公司 | 統一編號: 00431107 |
|