黃俊雄
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃俊雄的職稱是董事, 持有股份數是200000, 公司名稱是黃俊雄超時空行動劇院有限公司, 統一編號是53507153.
根據姓名 黃俊雄 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃俊雄 ...) | 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)五洲園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| (中華民國)五洲園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)金光多媒體有限公司 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)五洲園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
(中華民國)五洲園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)金光多媒體有限公司 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 黃俊雄 ... ]
名稱 黃俊雄超時空行動劇院 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 黃俊雄超時空行動劇院)
姓名 黃俊雄 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 黃俊雄)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
黃俊雄自營計程車行 高雄市鳳山區文華里文雅路東街7-1號 | 黃俊雄 | 07843527 | 歇業 - 獨資 |
黃俊雄自營計程車行 高雄市苓雅區日中里興中1路279號 | 黃俊雄 | 81278096 | 歇業 - 獨資 |
黃俊雄自營計程車 臺北市內湖區成功路4段41巷7弄4號2樓 | 黃俊雄 | 01636183 | 核准設立 - 獨資 |
俊達輪胎行 苗栗縣後龍鎮龍坑里16鄰十班坑155-22號 | 黃俊雄 | 21452535 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1031001456) |
俊雄小吃店 臺北市萬華區昆明街311號1樓 | 黃俊雄 | 14741568 | 歇業 - 獨資 |
俊雄行 彰化縣溪湖鎮番婆里興安路351巷32號 | 黃俊雄 | 99871295 | 核准設立 - 獨資 |
芬芳農產行 高雄市旗山區大山里黃厝巷72之9號1樓 | 黃俊雄 | 99533393 | 歇業 - 獨資 |
黃俊雄自營計程車行 登記地址: 高雄市鳳山區文華里文雅路東街7-1號 | 負責人: 黃俊雄 | 統編: 07843527 | 歇業 - 獨資 |
黃俊雄自營計程車行 登記地址: 高雄市苓雅區日中里興中1路279號 | 負責人: 黃俊雄 | 統編: 81278096 | 歇業 - 獨資 |
黃俊雄自營計程車 登記地址: 臺北市內湖區成功路4段41巷7弄4號2樓 | 負責人: 黃俊雄 | 統編: 01636183 | 核准設立 - 獨資 |
俊達輪胎行 登記地址: 苗栗縣後龍鎮龍坑里16鄰十班坑155-22號 | 負責人: 黃俊雄 | 統編: 21452535 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1031001456) |
俊雄小吃店 登記地址: 臺北市萬華區昆明街311號1樓 | 負責人: 黃俊雄 | 統編: 14741568 | 歇業 - 獨資 |
俊雄行 登記地址: 彰化縣溪湖鎮番婆里興安路351巷32號 | 負責人: 黃俊雄 | 統編: 99871295 | 核准設立 - 獨資 |
芬芳農產行 登記地址: 高雄市旗山區大山里黃厝巷72之9號1樓 | 負責人: 黃俊雄 | 統編: 99533393 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃俊雄 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 曜興營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00689921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4800000 | 所代表法人: | 益光交通企業有限公司 | 統一編號: 00689957 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2720000 | 所代表法人: | 偉達交通有限公司 | 統一編號: 00690259 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 同祥交通有限公司 | 統一編號: 00690363 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 健勤針織股份有限公司 | 統一編號: 00690461 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大耀汽車股份有限公司 | 統一編號: 00690666 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 金山造船股份有限公司 | 統一編號: 00690976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 泰煜建材股份有限公司 | 統一編號: 00691341 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 永基報關行有限公司 | 統一編號: 00691497 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 玉山銀樓有限公司 | 統一編號: 00691546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 錦家貿易有限公司 | 統一編號: 00691567 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 聯同鐵材有限公司 | 統一編號: 00691784 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 春陽海事工程有限公司 | 統一編號: 00691905 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: 信友投資股份有限公司 | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 曜興營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00689921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4800000 | 所代表法人: | 益光交通企業有限公司 | 統一編號: 00689957 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2720000 | 所代表法人: | 偉達交通有限公司 | 統一編號: 00690259 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 同祥交通有限公司 | 統一編號: 00690363 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 健勤針織股份有限公司 | 統一編號: 00690461 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大耀汽車股份有限公司 | 統一編號: 00690666 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 金山造船股份有限公司 | 統一編號: 00690976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 泰煜建材股份有限公司 | 統一編號: 00691341 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 永基報關行有限公司 | 統一編號: 00691497 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 玉山銀樓有限公司 | 統一編號: 00691546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 錦家貿易有限公司 | 統一編號: 00691567 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 聯同鐵材有限公司 | 統一編號: 00691784 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 春陽海事工程有限公司 | 統一編號: 00691905 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: 信友投資股份有限公司 | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
|