林幸輝
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林幸輝的職稱是董事, 持有股份數是22000, 公司名稱是迅達通貿股份有限公司, 統一編號是53533032.
董監事資料集 資料集的 林幸輝 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林幸輝 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 22000 | 所代表法人: | 迅達通貿股份有限公司 | 統一編號: 53533032 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 22000 | 所代表法人: | 迅達通貿股份有限公司 | 統一編號: 53533032 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 142000 | 所代表法人: | 迅達通貿股份有限公司 | 統一編號: 53533032 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 22000 | 所代表法人: | 迅達通貿股份有限公司 | 統一編號: 53533032 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 22000 | 所代表法人: | 迅達通貿股份有限公司 | 統一編號: 53533032 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 22000 | 所代表法人: | 迅達通貿股份有限公司 | 統一編號: 53533032 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 142000 | 所代表法人: | 迅達通貿股份有限公司 | 統一編號: 53533032 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 22000 | 所代表法人: | 迅達通貿股份有限公司 | 統一編號: 53533032 |
[ 搜尋所有相關: 林幸輝 @ 董監事資料集 ]
無其他 迅達通貿 資料。
[ 搜尋所有 迅達通貿 ... ]
根據姓名 林幸輝 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 林幸輝 ...) | 名稱: 林幸輝 | 開放時間: 請來電預約參觀時間 | 電話: 07-3528484 | 地址: 81165高雄市楠梓區立民路59號 @ 工藝中心臺灣工藝之家 |
| 開始時間: 2020-08-26T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2020-09-06T23:59:59+08:00 | 電話: 886-7-7995678 | 地點: to see the official site | 地址: 高雄市802苓雅區五福一路67號 | 參與者: | 收費: | 描述: 無 | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2020/08/26 | 結束時間: 2020/09/06 | 電話: 886-7-7995678 | 高雄市 | 地點: to see the official site | 地址: 高雄市802苓雅區五福一路67號 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 無 | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
名稱: 林幸輝 | 開放時間: 請來電預約參觀時間 | 電話: 07-3528484 | 地址: 81165高雄市楠梓區立民路59號 @ 工藝中心臺灣工藝之家 |
開始時間: 2020-08-26T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2020-09-06T23:59:59+08:00 | 電話: 886-7-7995678 | 地點: to see the official site | 地址: 高雄市802苓雅區五福一路67號 | 參與者: | 收費: | 描述: 無 | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2020/08/26 | 結束時間: 2020/09/06 | 電話: 886-7-7995678 | 高雄市 | 地點: to see the official site | 地址: 高雄市802苓雅區五福一路67號 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 無 | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
[ 搜尋所有 林幸輝 ... ]
名稱 迅達通貿 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 迅達通貿)
姓名 林幸輝 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 林幸輝)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
準發行 新北市板橋區南門街68號(1樓) | 林幸輝 | 26733541 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1055232237) |
準發行 登記地址: 新北市板橋區南門街68號(1樓) | 負責人: 林幸輝 | 統編: 26733541 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1055232237) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10190 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3347820 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10190 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3347820 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
|