趙美玉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名趙美玉的職稱是董事, 持有股份數是22000, 公司名稱是丹豐投資有限公司, 統一編號是53536919.
無其他 丹豐投資 資料。
[ 搜尋所有 丹豐投資 ... ]
根據姓名 趙美玉 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 趙美玉 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-346129 | 機構負責人姓名: 趙美玉 | 機構代碼: A11900004 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺東縣臺東市豐榮里仁義北路165號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-346129 | 機構負責人姓名: 趙美玉 | 機構代碼: A11900004 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺東縣臺東市豐榮里仁義北路165號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-346129 | 機構負責人姓名: 趙美玉 | 機構代碼: A11900004 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺東縣臺東市豐榮里仁義北路165號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 089-346129 | 機構負責人姓名: 趙美玉 | 機構代碼: A11900004 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺東縣臺東市豐榮里仁義北路165號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 089-346129 | 機構負責人姓名: 趙美玉 | 機構代碼: A11900004 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺東縣臺東市豐榮里仁義北路165號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20190315 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 089-346129 | 機構負責人姓名: 趙美玉 | 機構代碼: A11900004 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺東縣臺東市豐榮里仁義北路165號 @ 長照ABC據點 |
| 產品中類: 08食品製造業 | 廠址: 新北市土城區亞洲路三二巷九號、一一號一樓 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 085乳品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20190315 | 特約迄日: 20240201 | 機構電話: 089-346129 | 機構負責人姓名: 趙美玉 | 機構代碼: A11900004 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺東縣臺東市豐榮里仁義北路165號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-346129 | 機構負責人姓名: 趙美玉 | 機構代碼: A11900004 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺東縣臺東市豐榮里仁義北路165號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-346129 | 機構負責人姓名: 趙美玉 | 機構代碼: A11900004 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺東縣臺東市豐榮里仁義北路165號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-346129 | 機構負責人姓名: 趙美玉 | 機構代碼: A11900004 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺東縣臺東市豐榮里仁義北路165號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 089-346129 | 機構負責人姓名: 趙美玉 | 機構代碼: A11900004 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺東縣臺東市豐榮里仁義北路165號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 089-346129 | 機構負責人姓名: 趙美玉 | 機構代碼: A11900004 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺東縣臺東市豐榮里仁義北路165號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20190315 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 089-346129 | 機構負責人姓名: 趙美玉 | 機構代碼: A11900004 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺東縣臺東市豐榮里仁義北路165號 @ 長照ABC據點 |
產品中類: 08食品製造業 | 廠址: 新北市土城區亞洲路三二巷九號、一一號一樓 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 085乳品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20190315 | 特約迄日: 20240201 | 機構電話: 089-346129 | 機構負責人姓名: 趙美玉 | 機構代碼: A11900004 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺東縣臺東市豐榮里仁義北路165號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 趙美玉 ... ]
名稱 丹豐投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 丹豐投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
丹豐投資有限公司 臺北市大同區民樂街33之2號 | 趙美玉 | 53536919 | 核准設立 |
丹豐投資有限公司 登記地址: 臺北市大同區民樂街33之2號 | 負責人: 趙美玉 | 統編: 53536919 | 核准設立 |
姓名 趙美玉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 趙美玉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
千億美髮店 基隆市仁愛區花崗里愛九路二三號一樓 | 黃趙美玉 | 98114941 | 歇業 - 獨資 |
全勝商店 新北市三重區三和路4段147號1樓 | 趙美玉 | 14503849 | 歇業 - 獨資 |
發明家科技開發股份有限公司 臺北市大同區延平北路2段144巷11弄7號1樓 | 黃趙美玉 | 22859168 | 核准設立 |
馬上發投注站 苗栗縣頭份市斗煥里中正二路7號1樓 | 趙美玉 | 39872860 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
達豐洗染店 桃園縣蘆竹鄉山腳村南山路3段248號 | 陳趙美玉 | 43752352 | 歇業 - 獨資 |
展弘投資有限公司 臺北市大同區民樂街33之2號 | 趙美玉 | 53536880 | 核准設立 |
順利商行 臺中市大肚區磺溪里文昌路二段60號 | 王趙美玉 | 57146758 | 歇業 - 獨資 |
千億美髮店 登記地址: 基隆市仁愛區花崗里愛九路二三號一樓 | 負責人: 黃趙美玉 | 統編: 98114941 | 歇業 - 獨資 |
全勝商店 登記地址: 新北市三重區三和路4段147號1樓 | 負責人: 趙美玉 | 統編: 14503849 | 歇業 - 獨資 |
發明家科技開發股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區延平北路2段144巷11弄7號1樓 | 負責人: 黃趙美玉 | 統編: 22859168 | 核准設立 |
馬上發投注站 登記地址: 苗栗縣頭份市斗煥里中正二路7號1樓 | 負責人: 趙美玉 | 統編: 39872860 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
達豐洗染店 登記地址: 桃園縣蘆竹鄉山腳村南山路3段248號 | 負責人: 陳趙美玉 | 統編: 43752352 | 歇業 - 獨資 |
展弘投資有限公司 登記地址: 臺北市大同區民樂街33之2號 | 負責人: 趙美玉 | 統編: 53536880 | 核准設立 |
順利商行 登記地址: 臺中市大肚區磺溪里文昌路二段60號 | 負責人: 王趙美玉 | 統編: 57146758 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 趙美玉 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸海空報關行股份有限公司 | 統一編號: 00272001 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7900 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9600 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2238 | 所代表法人: | 基隆大世界戲院事業股份有限公司 | 統一編號: 00282508 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸海空報關行股份有限公司 | 統一編號: 00272001 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7900 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9600 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2238 | 所代表法人: | 基隆大世界戲院事業股份有限公司 | 統一編號: 00282508 |
|