陳新鈞
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳新鈞的職稱是董事, 持有股份數是156400, 公司名稱是皇冠大車隊企業股份有限公司, 統一編號是53559433.
董監事資料集 資料集的 陳新鈞 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳新鈞 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 皇冠大車隊企業股份有限公司 | 統一編號: 53559433 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 23600 | 所代表法人: | 皇冠大車隊企業股份有限公司 | 統一編號: 53559433 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 皇冠大車隊企業股份有限公司 | 統一編號: 53559433 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 皇冠大車隊企業股份有限公司 | 統一編號: 53559433 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 23600 | 所代表法人: | 皇冠大車隊企業股份有限公司 | 統一編號: 53559433 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 皇冠大車隊企業股份有限公司 | 統一編號: 53559433 |
[ 搜尋所有相關: 陳新鈞 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 皇冠大車隊企業 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 皇冠大車隊企業 ...) | 叫車專線1: 5510(手機) | 叫車專線2: 4128-333(市話) | 計程車隊類型: 衛星計程車隊 | 公司地址: 高雄市苓雅區苓雅一路317號 @ 高雄市衛星、無線電計程車車隊一覽表(彙整)-修 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/11/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7710277 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BA1500001 | 機構種類: BA | 地址全址: 高雄市苓雅區福壽里福安路289號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/11/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7710277 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BA1500001 | 機構種類: BA | 地址全址: 高雄市苓雅區福壽里福安路289號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/11/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7710277 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BA1500001 | 機構種類: BA | 地址全址: 高雄市苓雅區福壽里福安路289號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/10/02 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 27916000分機229 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BA0100005 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市松山區光復北路11巷70號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/10/02 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 27916000分機229 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BA0100005 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市松山區光復北路11巷70號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/10/02 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 27916000分機229 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BA0100005 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市松山區光復北路11巷70號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 20181128 | 特約迄日: 20210430 | 機構電話: 07-7710277 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BA1500001 | 機構種類: BA | 地址全址: 高雄市苓雅區福壽里福安路289號 @ 長照ABC據點 |
叫車專線1: 5510(手機) | 叫車專線2: 4128-333(市話) | 計程車隊類型: 衛星計程車隊 | 公司地址: 高雄市苓雅區苓雅一路317號 @ 高雄市衛星、無線電計程車車隊一覽表(彙整)-修 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/11/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7710277 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BA1500001 | 機構種類: BA | 地址全址: 高雄市苓雅區福壽里福安路289號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/11/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7710277 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BA1500001 | 機構種類: BA | 地址全址: 高雄市苓雅區福壽里福安路289號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/11/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7710277 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BA1500001 | 機構種類: BA | 地址全址: 高雄市苓雅區福壽里福安路289號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/10/02 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 27916000分機229 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BA0100005 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市松山區光復北路11巷70號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/10/02 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 27916000分機229 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BA0100005 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市松山區光復北路11巷70號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/10/02 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 27916000分機229 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BA0100005 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市松山區光復北路11巷70號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 20181128 | 特約迄日: 20210430 | 機構電話: 07-7710277 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BA1500001 | 機構種類: BA | 地址全址: 高雄市苓雅區福壽里福安路289號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 皇冠大車隊企業 ... ]
根據姓名 陳新鈞 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 陳新鈞 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 明光交通股份有限公司 | 統一編號: 07195901 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 966000 | 所代表法人: | 福倫交通股份有限公司 | 統一編號: 31095184 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 亞太交通興業有限公司 | 統一編號: 35976272 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 榮德投資股份有限公司 | 統一編號: 42651996 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 明光交通股份有限公司 | 統一編號: 07195901 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 966000 | 所代表法人: | 福倫交通股份有限公司 | 統一編號: 31095184 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 亞太交通興業有限公司 | 統一編號: 35976272 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 榮德投資股份有限公司 | 統一編號: 42651996 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳新鈞 ... ]
名稱 皇冠大車隊企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 皇冠大車隊企業)
姓名 陳新鈞 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 陳新鈞)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
亞太交通興業有限公司 新北市板橋區民生里板新路62號 | 陳新鈞 | 35976272 | 核准設立 |
亞太交通興業有限公司 登記地址: 新北市板橋區民生里板新路62號 | 負責人: 陳新鈞 | 統編: 35976272 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
|