薛開雯
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名薛開雯的職稱是董事, 持有股份數是30000, 公司名稱是皇冠大車隊企業股份有限公司, 統一編號是53559433.
董監事資料集 資料集的 薛開雯 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 薛開雯 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 23600 | 所代表法人: | 皇冠大車隊企業股份有限公司 | 統一編號: 53559433 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 156400 | 所代表法人: | 皇冠大車隊企業股份有限公司 | 統一編號: 53559433 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 皇冠大車隊企業股份有限公司 | 統一編號: 53559433 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 23600 | 所代表法人: | 皇冠大車隊企業股份有限公司 | 統一編號: 53559433 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 156400 | 所代表法人: | 皇冠大車隊企業股份有限公司 | 統一編號: 53559433 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 皇冠大車隊企業股份有限公司 | 統一編號: 53559433 |
[ 搜尋所有相關: 薛開雯 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 皇冠大車隊企業 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 皇冠大車隊企業 ...) | 叫車專線1: 5510(手機) | 叫車專線2: 4128-333(市話) | 計程車隊類型: 衛星計程車隊 | 公司地址: 高雄市苓雅區苓雅一路317號 @ 高雄市衛星、無線電計程車車隊一覽表(彙整)-修 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/11/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7710277 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BA1500001 | 機構種類: BA | 地址全址: 高雄市苓雅區福壽里福安路289號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/11/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7710277 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BA1500001 | 機構種類: BA | 地址全址: 高雄市苓雅區福壽里福安路289號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/11/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7710277 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BA1500001 | 機構種類: BA | 地址全址: 高雄市苓雅區福壽里福安路289號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/10/02 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 27916000分機229 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BA0100005 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市松山區光復北路11巷70號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/10/02 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 27916000分機229 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BA0100005 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市松山區光復北路11巷70號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/10/02 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 27916000分機229 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BA0100005 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市松山區光復北路11巷70號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 20181128 | 特約迄日: 20210430 | 機構電話: 07-7710277 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BA1500001 | 機構種類: BA | 地址全址: 高雄市苓雅區福壽里福安路289號 @ 長照ABC據點 |
叫車專線1: 5510(手機) | 叫車專線2: 4128-333(市話) | 計程車隊類型: 衛星計程車隊 | 公司地址: 高雄市苓雅區苓雅一路317號 @ 高雄市衛星、無線電計程車車隊一覽表(彙整)-修 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/11/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7710277 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BA1500001 | 機構種類: BA | 地址全址: 高雄市苓雅區福壽里福安路289號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/11/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7710277 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BA1500001 | 機構種類: BA | 地址全址: 高雄市苓雅區福壽里福安路289號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/11/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7710277 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BA1500001 | 機構種類: BA | 地址全址: 高雄市苓雅區福壽里福安路289號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/10/02 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 27916000分機229 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BA0100005 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市松山區光復北路11巷70號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/10/02 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 27916000分機229 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BA0100005 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市松山區光復北路11巷70號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/10/02 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 27916000分機229 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BA0100005 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市松山區光復北路11巷70號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 20181128 | 特約迄日: 20210430 | 機構電話: 07-7710277 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BA1500001 | 機構種類: BA | 地址全址: 高雄市苓雅區福壽里福安路289號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 皇冠大車隊企業 ... ]
根據姓名 薛開雯 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 薛開雯 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 370000 | 所代表法人: | 吉一交通股份有限公司 | 統一編號: 04741553 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 昆明交通股份有限公司 | 統一編號: 20549511 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 順風交通企業股份有限公司 | 統一編號: 20640905 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 370000 | 所代表法人: | 吉二交通股份有限公司 | 統一編號: 20764460 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 332000 | 所代表法人: | 全一交通股份有限公司 | 統一編號: 20776867 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 370000 | 所代表法人: | 永二交通股份有限公司 | 統一編號: 20815123 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 370000 | 所代表法人: | 永三交通股份有限公司 | 統一編號: 20825810 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 370000 | 所代表法人: | 文一交通股份有限公司 | 統一編號: 20836751 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 370000 | 所代表法人: | 吉一交通股份有限公司 | 統一編號: 04741553 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 昆明交通股份有限公司 | 統一編號: 20549511 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 順風交通企業股份有限公司 | 統一編號: 20640905 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 370000 | 所代表法人: | 吉二交通股份有限公司 | 統一編號: 20764460 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 332000 | 所代表法人: | 全一交通股份有限公司 | 統一編號: 20776867 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 370000 | 所代表法人: | 永二交通股份有限公司 | 統一編號: 20815123 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 370000 | 所代表法人: | 永三交通股份有限公司 | 統一編號: 20825810 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 370000 | 所代表法人: | 文一交通股份有限公司 | 統一編號: 20836751 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 薛開雯 ... ]
名稱 皇冠大車隊企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 皇冠大車隊企業)
姓名 薛開雯 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 薛開雯)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
榮德投資股份有限公司 臺北市松山區光復北路11巷70號 | 薛開雯 | 42651996 | 核准設立 |
順風汽車商行 臺北市信義區松隆路337號1樓 | 薛開雯 | 17271391 | 核准設立 - 獨資 |
榮德投資股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區光復北路11巷70號 | 負責人: 薛開雯 | 統編: 42651996 | 核准設立 |
順風汽車商行 登記地址: 臺北市信義區松隆路337號1樓 | 負責人: 薛開雯 | 統編: 17271391 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大耀汽車股份有限公司 | 統一編號: 00690666 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 金山造船股份有限公司 | 統一編號: 00690976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 泰煜建材股份有限公司 | 統一編號: 00691341 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 永基報關行有限公司 | 統一編號: 00691497 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 玉山銀樓有限公司 | 統一編號: 00691546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 錦家貿易有限公司 | 統一編號: 00691567 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 聯同鐵材有限公司 | 統一編號: 00691784 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 春陽海事工程有限公司 | 統一編號: 00691905 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: 信友投資股份有限公司 | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大耀汽車股份有限公司 | 統一編號: 00690666 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 金山造船股份有限公司 | 統一編號: 00690976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 泰煜建材股份有限公司 | 統一編號: 00691341 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 永基報關行有限公司 | 統一編號: 00691497 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 玉山銀樓有限公司 | 統一編號: 00691546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 錦家貿易有限公司 | 統一編號: 00691567 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 聯同鐵材有限公司 | 統一編號: 00691784 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 春陽海事工程有限公司 | 統一編號: 00691905 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: 信友投資股份有限公司 | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
|