柯俊昌
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名柯俊昌的職稱是監察人, 持有股份數是150000, 公司名稱是皇冠大車隊企業股份有限公司, 統一編號是53559433.
董監事資料集 資料集的 柯俊昌 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 柯俊昌 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 皇冠大車隊企業股份有限公司 | 統一編號: 53559433 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 23600 | 所代表法人: | 皇冠大車隊企業股份有限公司 | 統一編號: 53559433 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 156400 | 所代表法人: | 皇冠大車隊企業股份有限公司 | 統一編號: 53559433 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 皇冠大車隊企業股份有限公司 | 統一編號: 53559433 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 23600 | 所代表法人: | 皇冠大車隊企業股份有限公司 | 統一編號: 53559433 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 156400 | 所代表法人: | 皇冠大車隊企業股份有限公司 | 統一編號: 53559433 |
[ 搜尋所有相關: 柯俊昌 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 皇冠大車隊企業 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 皇冠大車隊企業 ...) | 叫車專線1: 5510(手機) | 叫車專線2: 4128-333(市話) | 計程車隊類型: 衛星計程車隊 | 公司地址: 高雄市苓雅區苓雅一路317號 @ 高雄市衛星、無線電計程車車隊一覽表(彙整)-修 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/11/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7710277 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BA1500001 | 機構種類: BA | 地址全址: 高雄市苓雅區福壽里福安路289號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/11/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7710277 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BA1500001 | 機構種類: BA | 地址全址: 高雄市苓雅區福壽里福安路289號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/11/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7710277 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BA1500001 | 機構種類: BA | 地址全址: 高雄市苓雅區福壽里福安路289號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/10/02 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 27916000分機229 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BA0100005 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市松山區光復北路11巷70號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/10/02 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 27916000分機229 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BA0100005 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市松山區光復北路11巷70號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/10/02 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 27916000分機229 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BA0100005 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市松山區光復北路11巷70號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 20181128 | 特約迄日: 20210430 | 機構電話: 07-7710277 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BA1500001 | 機構種類: BA | 地址全址: 高雄市苓雅區福壽里福安路289號 @ 長照ABC據點 |
叫車專線1: 5510(手機) | 叫車專線2: 4128-333(市話) | 計程車隊類型: 衛星計程車隊 | 公司地址: 高雄市苓雅區苓雅一路317號 @ 高雄市衛星、無線電計程車車隊一覽表(彙整)-修 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/11/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7710277 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BA1500001 | 機構種類: BA | 地址全址: 高雄市苓雅區福壽里福安路289號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/11/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7710277 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BA1500001 | 機構種類: BA | 地址全址: 高雄市苓雅區福壽里福安路289號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/11/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7710277 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BA1500001 | 機構種類: BA | 地址全址: 高雄市苓雅區福壽里福安路289號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/10/02 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 27916000分機229 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BA0100005 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市松山區光復北路11巷70號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/10/02 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 27916000分機229 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BA0100005 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市松山區光復北路11巷70號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2018/10/02 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 27916000分機229 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BA0100005 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市松山區光復北路11巷70號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 20181128 | 特約迄日: 20210430 | 機構電話: 07-7710277 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BA1500001 | 機構種類: BA | 地址全址: 高雄市苓雅區福壽里福安路289號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 皇冠大車隊企業 ... ]
根據姓名 柯俊昌 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 柯俊昌 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 以欣科技有限公司 | 統一編號: 28128078 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 台灣日櫻股份有限公司 | 到職日期: 0751220 | 統一編號: 22382474 @ 公司登記經理人資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 以欣科技有限公司 | 統一編號: 28128078 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 台灣日櫻股份有限公司 | 到職日期: 0751220 | 統一編號: 22382474 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 柯俊昌 ... ]
名稱 皇冠大車隊企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 皇冠大車隊企業)
姓名 柯俊昌 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 柯俊昌)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
好土電子有限公司 新北市蘆洲區得勝街16號5樓 | 柯俊昌 | 12747025 | 解散 (核准解散日期: 2024-06-05) |
以欣科技有限公司 新北市蘆洲區中央路16號 | 柯俊昌 | 28128078 | 核准設立 |
好土電子有限公司 登記地址: 新北市蘆洲區得勝街16號5樓 | 負責人: 柯俊昌 | 統編: 12747025 | 解散 (核准解散日期: 2024-06-05) |
以欣科技有限公司 登記地址: 新北市蘆洲區中央路16號 | 負責人: 柯俊昌 | 統編: 28128078 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聯喜交通有限公司 | 統一編號: 00686620 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華夏疊蓆股份有限公司 | 統一編號: 00686662 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 永興港灣海事工程股份有限公司 | 統一編號: 00687472 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 聯億公證股份有限公司 | 統一編號: 00687971 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 啟信通運股份有限公司 | 統一編號: 00688084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 840000 | 所代表法人: | 三中精機有限公司 | 統一編號: 00688129 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 惠眾報關有限公司 | 統一編號: 00688438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 375 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大瑋汽車有限公司 | 統一編號: 00688937 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 275 | 所代表法人: | 達利理貨股份有限公司 | 統一編號: 00688958 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聯喜交通有限公司 | 統一編號: 00686620 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華夏疊蓆股份有限公司 | 統一編號: 00686662 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 永興港灣海事工程股份有限公司 | 統一編號: 00687472 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 聯億公證股份有限公司 | 統一編號: 00687971 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 啟信通運股份有限公司 | 統一編號: 00688084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 840000 | 所代表法人: | 三中精機有限公司 | 統一編號: 00688129 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 惠眾報關有限公司 | 統一編號: 00688438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 375 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大瑋汽車有限公司 | 統一編號: 00688937 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 275 | 所代表法人: | 達利理貨股份有限公司 | 統一編號: 00688958 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
|