陳金輝
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳金輝的職稱是董事, 持有股份數是2500000, 公司名稱是普亨企業有限公司, 統一編號是53575497.
| 統一編號: 53575497 | 電話號碼: 07-3105003 | 高雄市三民區鼎強街448號 |
統一編號: 53575497 | 電話號碼: 07-3105003 | 高雄市三民區鼎強街448號 |
[ 搜尋所有相關: 陳金輝 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 普亨企業 資料。
[ 搜尋所有 普亨企業 ... ]
根據姓名 陳金輝 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳金輝 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 291 | 所代表法人: | 隆輝金屬製鎖股份有限公司 | 統一編號: 91720099 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 隆輝金屬製鎖股份有限公司 | 到職日期: 0821225 | 統一編號: 91720099 @ 公司登記經理人資料集 |
| 產品中類: 25金屬製品製造業
29機械設備製造業 | 廠址: 新北市三重區光復路一段六一巷二七號二樓之二 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 259其他金屬製品
293通用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 公司名稱: 金穎螺絲工業有限公司 | 到職日期: 0810218 | 統一編號: 22300396 @ 公司登記經理人資料集 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-5772005 | 機構負責人姓名: 陳金輝 | 機構代碼: BF1400054 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市南化區玉山里69之2號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-5772005 | 機構負責人姓名: 陳金輝 | 機構代碼: BF1400054 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市南化區玉山里69之2號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-5772005 | 機構負責人姓名: 陳金輝 | 機構代碼: BF1400054 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市南化區玉山里69之2號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-5772005 | 機構負責人姓名: 陳金輝 | 機構代碼: BF1400054 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市南化區玉山里69之2號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 291 | 所代表法人: | 隆輝金屬製鎖股份有限公司 | 統一編號: 91720099 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 隆輝金屬製鎖股份有限公司 | 到職日期: 0821225 | 統一編號: 91720099 @ 公司登記經理人資料集 |
產品中類: 25金屬製品製造業
29機械設備製造業 | 廠址: 新北市三重區光復路一段六一巷二七號二樓之二 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 259其他金屬製品
293通用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
公司名稱: 金穎螺絲工業有限公司 | 到職日期: 0810218 | 統一編號: 22300396 @ 公司登記經理人資料集 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-5772005 | 機構負責人姓名: 陳金輝 | 機構代碼: BF1400054 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市南化區玉山里69之2號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-5772005 | 機構負責人姓名: 陳金輝 | 機構代碼: BF1400054 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市南化區玉山里69之2號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-5772005 | 機構負責人姓名: 陳金輝 | 機構代碼: BF1400054 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市南化區玉山里69之2號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-5772005 | 機構負責人姓名: 陳金輝 | 機構代碼: BF1400054 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市南化區玉山里69之2號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 陳金輝 ... ]
名稱 普亨企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 普亨企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
普亨企業有限公司 高雄市三民區鼎強街448號 | 陳金輝 | 53575497 | 核准設立 |
普亨企業有限公司 登記地址: 高雄市三民區鼎強街448號 | 負責人: 陳金輝 | 統編: 53575497 | 核准設立 |
姓名 陳金輝 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳金輝)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
田輝企業社 臺南市南區喜東里明興路367號1樓 | 陳金輝 | 47792643 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050970823) |
金輝健身運動館 臺南市北區元美里文賢路1030巷8號 | 陳金輝 | 36626680 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070041941) |
陳金輝自營計程車行 新北市三重區中華路120-3號 | 陳金輝 | 36256286 | 核准設立 - 獨資 |
忠輝企業社 臺中市大里區國光里大勝街28巷2號1樓 | 陳金輝 | 72557955 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070875458) |
宇輝商行 澎湖縣馬公市朝陽里陽明路48號1樓 | 陳金輝 | 92486254 | 核准設立 - 獨資 |
金輝企業行 苗栗縣頭份市蟠桃里9鄰德義路15巷22號 | 陳金輝 | 17354189 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1031000750) |
保昱機械五金行 臺南市北區正覺里正覺街119號1樓 | 陳金輝 | 06433074 | 歇業 - 獨資 |
尚藝企業社 臺南市南區金華里金華路2段51巷14號1樓 | 陳金輝 | 56940130 | 歇業 - 獨資 |
田輝企業社 登記地址: 臺南市南區喜東里明興路367號1樓 | 負責人: 陳金輝 | 統編: 47792643 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050970823) |
金輝健身運動館 登記地址: 臺南市北區元美里文賢路1030巷8號 | 負責人: 陳金輝 | 統編: 36626680 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070041941) |
陳金輝自營計程車行 登記地址: 新北市三重區中華路120-3號 | 負責人: 陳金輝 | 統編: 36256286 | 核准設立 - 獨資 |
忠輝企業社 登記地址: 臺中市大里區國光里大勝街28巷2號1樓 | 負責人: 陳金輝 | 統編: 72557955 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070875458) |
宇輝商行 登記地址: 澎湖縣馬公市朝陽里陽明路48號1樓 | 負責人: 陳金輝 | 統編: 92486254 | 核准設立 - 獨資 |
金輝企業行 登記地址: 苗栗縣頭份市蟠桃里9鄰德義路15巷22號 | 負責人: 陳金輝 | 統編: 17354189 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1031000750) |
保昱機械五金行 登記地址: 臺南市北區正覺里正覺街119號1樓 | 負責人: 陳金輝 | 統編: 06433074 | 歇業 - 獨資 |
尚藝企業社 登記地址: 臺南市南區金華里金華路2段51巷14號1樓 | 負責人: 陳金輝 | 統編: 56940130 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳金輝 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 34600000 | 所代表法人: | 民昌企業有限公司 | 統一編號: 00650622 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 勝忠船務報關有限公司 | 統一編號: 00651100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4420000 | 所代表法人: | 建翔船機工業有限公司 | 統一編號: 00651143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 隆洋企業有限公司 | 統一編號: 00651278 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15810000 | 所代表法人: | 南昌船務代理有限公司 | 統一編號: 00652419 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2866000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 34600000 | 所代表法人: | 民昌企業有限公司 | 統一編號: 00650622 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 勝忠船務報關有限公司 | 統一編號: 00651100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4420000 | 所代表法人: | 建翔船機工業有限公司 | 統一編號: 00651143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 隆洋企業有限公司 | 統一編號: 00651278 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15810000 | 所代表法人: | 南昌船務代理有限公司 | 統一編號: 00652419 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2866000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
|