陳俊甫
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳俊甫的職稱是董事, 持有股份數是300000, 公司名稱是俊甫工程有限公司, 統一編號是53581370.
無其他 俊甫工程 資料。
[ 搜尋所有 俊甫工程 ... ]
根據姓名 陳俊甫 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳俊甫 ...) | 姓名: 陳俊甫 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 南投縣草屯鎮太平路一段468號 @ 地政士開業資料 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7110837 | 機構負責人姓名: 陳俊甫 | 機構代碼: 1X1500023 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市苓雅區福德一路134巷12弄10號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7110837 | 機構負責人姓名: 陳俊甫 | 機構代碼: 1X1500023 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市苓雅區福德一路134巷12弄10號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7110837 | 機構負責人姓名: 陳俊甫 | 機構代碼: 1X1500023 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市苓雅區福德一路134巷12弄10號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7110837 | 機構負責人姓名: 陳俊甫 | 機構代碼: 1X1500023 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市苓雅區福德一路134巷12弄10號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7110837 | 機構負責人姓名: 陳俊甫 | 機構代碼: 1X1500023 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市苓雅區福德一路134巷12弄10號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7110837 | 機構負責人姓名: 陳俊甫 | 機構代碼: 1X1500023 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市苓雅區福德一路134巷12弄10號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7110837 | 機構負責人姓名: 陳俊甫 | 機構代碼: 1X1500023 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市苓雅區福德一路134巷12弄10號 @ 長照ABC據點 |
姓名: 陳俊甫 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 南投縣草屯鎮太平路一段468號 @ 地政士開業資料 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7110837 | 機構負責人姓名: 陳俊甫 | 機構代碼: 1X1500023 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市苓雅區福德一路134巷12弄10號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7110837 | 機構負責人姓名: 陳俊甫 | 機構代碼: 1X1500023 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市苓雅區福德一路134巷12弄10號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7110837 | 機構負責人姓名: 陳俊甫 | 機構代碼: 1X1500023 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市苓雅區福德一路134巷12弄10號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7110837 | 機構負責人姓名: 陳俊甫 | 機構代碼: 1X1500023 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市苓雅區福德一路134巷12弄10號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7110837 | 機構負責人姓名: 陳俊甫 | 機構代碼: 1X1500023 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市苓雅區福德一路134巷12弄10號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7110837 | 機構負責人姓名: 陳俊甫 | 機構代碼: 1X1500023 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市苓雅區福德一路134巷12弄10號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7110837 | 機構負責人姓名: 陳俊甫 | 機構代碼: 1X1500023 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市苓雅區福德一路134巷12弄10號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 陳俊甫 ... ]
名稱 俊甫工程 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 俊甫工程)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
俊甫工程有限公司 高雄市鳳山區文東街230號4樓之2 | 陳俊甫 | 53581370 | 核准設立 |
俊甫工程有限公司 登記地址: 高雄市鳳山區文東街230號4樓之2 | 負責人: 陳俊甫 | 統編: 53581370 | 核准設立 |
姓名 陳俊甫 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 陳俊甫)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
豆甫冷飲店 臺南市北區六甲里公園路587之3號1樓 | 陳俊甫 | 10766947 | 核准設立 - 獨資 |
電甫工程行 臺中市南屯區同心里文心路一段186號18樓之10 | 陳俊甫 | 88692372 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
中國人出版社 臺北市中山區忠孝西路1段7號10樓 | 陳俊甫 | 01386045 | 核准停業 - 獨資 |
睿承企業社 屏東縣潮州鎮三和里仁德街7號1樓 | 陳俊甫 | 09582506 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 11021875100) |
進福環保工程行 高雄市新興區浩然里青年1路176巷30號 | 陳俊甫 | 13394301 | 歇業 - 獨資 |
行天企業社 臺南市北區振興里長榮路4段108號1樓 | 陳俊甫 | 19496950 | 歇業 - 獨資 |
上興餐飲 臺南市東區勝利路177巷15號1樓 | 陳俊甫 | 19707596 | 歇業 - 獨資 |
豆甫冷飲店 登記地址: 臺南市北區六甲里公園路587之3號1樓 | 負責人: 陳俊甫 | 統編: 10766947 | 核准設立 - 獨資 |
電甫工程行 登記地址: 臺中市南屯區同心里文心路一段186號18樓之10 | 負責人: 陳俊甫 | 統編: 88692372 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
中國人出版社 登記地址: 臺北市中山區忠孝西路1段7號10樓 | 負責人: 陳俊甫 | 統編: 01386045 | 核准停業 - 獨資 |
睿承企業社 登記地址: 屏東縣潮州鎮三和里仁德街7號1樓 | 負責人: 陳俊甫 | 統編: 09582506 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 11021875100) |
進福環保工程行 登記地址: 高雄市新興區浩然里青年1路176巷30號 | 負責人: 陳俊甫 | 統編: 13394301 | 歇業 - 獨資 |
行天企業社 登記地址: 臺南市北區振興里長榮路4段108號1樓 | 負責人: 陳俊甫 | 統編: 19496950 | 歇業 - 獨資 |
上興餐飲 登記地址: 臺南市東區勝利路177巷15號1樓 | 負責人: 陳俊甫 | 統編: 19707596 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳俊甫 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
|