唐曰凱
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名唐曰凱的職稱是董事, 持有股份數是3000000, 公司名稱是五得有限公司, 統一編號是53590146.
| 統一編號: 53590146 | 電話號碼: 07-7159608 | 高雄市三民區民族一路80號36樓之2 |
統一編號: 53590146 | 電話號碼: 07-7159608 | 高雄市三民區民族一路80號36樓之2 |
[ 搜尋所有相關: 唐曰凱 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 五得 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 五得 ...) | (中華民國)交通部觀光署阿里山國家風景區管理處 | 活動起始日期: 2024/04/19 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 統一編號: 99292319 | 電話號碼: 06-2910565 | 臺南市南區明亮里金華路1段484巷244弄43號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 五得金屬股份有限公司 | 統一編號: 22270457 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 謝五得有限公司 | 統一編號: 53950227 @ 董監事資料集 |
(中華民國)交通部觀光署阿里山國家風景區管理處 | 活動起始日期: 2024/04/19 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
統一編號: 99292319 | 電話號碼: 06-2910565 | 臺南市南區明亮里金華路1段484巷244弄43號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 五得金屬股份有限公司 | 統一編號: 22270457 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 謝五得有限公司 | 統一編號: 53950227 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 五得 ... ]
根據姓名 唐曰凱 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 唐曰凱 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠席企業有限公司 | 統一編號: 16818231 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 大謙有限公司 | 統一編號: 50939065 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠席企業有限公司 | 統一編號: 16818231 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 大謙有限公司 | 統一編號: 50939065 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 唐曰凱 ... ]
五得衣帽廠 | 地址: 台南市南區金華路一段484巷244弄43號 | 電話: 06-291-0565 |
名稱 五得 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 五得)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
五得有限公司 高雄市三民區民族一路80號36樓之2 | 唐曰凱 | 53590146 | 核准設立 |
謝五得有限公司 臺北市內湖區南京東路6段451巷57號3樓之5 | 張人堂 | 53950227 | 核准設立 |
五得衣帽廠 臺南市南區明亮里金華路1段484巷244弄43號1樓 | 康秀理 | 99292319 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060025061) |
五得開發有限公司 桃園市桃園區中正路788號3樓 | | 24254587 | 解散 (核准解散日期: 2014-05-29) |
五得科技有限公司 苗栗縣頭份市後庄里建興街35號 | | 53395967 | 解散 (文號: 2011-7-26 經授中字 第1003230883號) |
五得金屬股份有限公司 臺北市北投區致遠一路1段124巷17號2樓 | | 22270457 | 解散 (086年12月26日 建一字 第86368614號) |
五得實業有限公司 臺北市中山區長安東路2段189號7樓之5 | | 45904896 | 解散 (文號: 2009-9-30 府產業商字 第09888989010號) |
五得有限公司 登記地址: 高雄市三民區民族一路80號36樓之2 | 負責人: 唐曰凱 | 統編: 53590146 | 核准設立 |
謝五得有限公司 登記地址: 臺北市內湖區南京東路6段451巷57號3樓之5 | 負責人: 張人堂 | 統編: 53950227 | 核准設立 |
五得衣帽廠 登記地址: 臺南市南區明亮里金華路1段484巷244弄43號1樓 | 負責人: 康秀理 | 統編: 99292319 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060025061) |
五得開發有限公司 登記地址: 桃園市桃園區中正路788號3樓 | 統編: 24254587 | 解散 (核准解散日期: 2014-05-29) |
五得科技有限公司 登記地址: 苗栗縣頭份市後庄里建興街35號 | 統編: 53395967 | 解散 (文號: 2011-7-26 經授中字 第1003230883號) |
五得金屬股份有限公司 登記地址: 臺北市北投區致遠一路1段124巷17號2樓 | 統編: 22270457 | 解散 (086年12月26日 建一字 第86368614號) |
五得實業有限公司 登記地址: 臺北市中山區長安東路2段189號7樓之5 | 統編: 45904896 | 解散 (文號: 2009-9-30 府產業商字 第09888989010號) |
[ 查詢所有 五得 ... ]
姓名 唐曰凱 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 唐曰凱)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
冠席企業有限公司 高雄市三民區民族1路80號36樓之2 | 唐曰凱 | 16818231 | 核准設立 |
大謙有限公司 高雄市三民區民族一路80號36樓之2 | 唐曰凱 | 50939065 | 核准設立 |
冠席企業有限公司 登記地址: 高雄市三民區民族1路80號36樓之2 | 負責人: 唐曰凱 | 統編: 16818231 | 核准設立 |
大謙有限公司 登記地址: 高雄市三民區民族一路80號36樓之2 | 負責人: 唐曰凱 | 統編: 50939065 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 順峰汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00242909 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 海港交通事業有限公司 | 統一編號: 00251202 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 順峰汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00242909 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 海港交通事業有限公司 | 統一編號: 00251202 |
|