黃田遇
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃田遇的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是台灣藝術股份有限公司, 統一編號是53598962.
董監事資料集 資料集的 黃田遇 相關資料
(以下顯示 12 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃田遇 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 430482 | 所代表法人: | 台灣藝術股份有限公司 | 統一編號: 53598962 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 639000 | 所代表法人: 高雄漢王洲際飯店有限公司 | 台灣藝術股份有限公司 | 統一編號: 53598962 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: 奧妙品牌有限公司 | 台灣藝術股份有限公司 | 統一編號: 53598962 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 153000 | 所代表法人: | 台灣藝術股份有限公司 | 統一編號: 53598962 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣藝術股份有限公司 | 統一編號: 53598962 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 153000 | 所代表法人: 台藝文創投資股份有限公司 | 台灣藝術股份有限公司 | 統一編號: 53598962 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 台灣藝術股份有限公司 | 統一編號: 53598962 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 102000 | 所代表法人: | 台灣藝術股份有限公司 | 統一編號: 53598962 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 146796 | 所代表法人: | 台灣藝術股份有限公司 | 統一編號: 53598962 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1104276 | 所代表法人: | 台灣藝術股份有限公司 | 統一編號: 53598962 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: 奧妙品牌有限公司 | 台灣藝術股份有限公司 | 統一編號: 53598962 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 528570 | 所代表法人: 墾丁天鵝湖飯店有限公司 | 台灣藝術股份有限公司 | 統一編號: 53598962 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 430482 | 所代表法人: | 台灣藝術股份有限公司 | 統一編號: 53598962 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 639000 | 所代表法人: 高雄漢王洲際飯店有限公司 | 台灣藝術股份有限公司 | 統一編號: 53598962 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: 奧妙品牌有限公司 | 台灣藝術股份有限公司 | 統一編號: 53598962 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 153000 | 所代表法人: | 台灣藝術股份有限公司 | 統一編號: 53598962 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣藝術股份有限公司 | 統一編號: 53598962 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 153000 | 所代表法人: 台藝文創投資股份有限公司 | 台灣藝術股份有限公司 | 統一編號: 53598962 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 台灣藝術股份有限公司 | 統一編號: 53598962 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 102000 | 所代表法人: | 台灣藝術股份有限公司 | 統一編號: 53598962 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 146796 | 所代表法人: | 台灣藝術股份有限公司 | 統一編號: 53598962 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1104276 | 所代表法人: | 台灣藝術股份有限公司 | 統一編號: 53598962 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: 奧妙品牌有限公司 | 台灣藝術股份有限公司 | 統一編號: 53598962 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 528570 | 所代表法人: 墾丁天鵝湖飯店有限公司 | 台灣藝術股份有限公司 | 統一編號: 53598962 |
[ 搜尋所有相關: 黃田遇 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 53598962 | 電話號碼: 07-2227577 | 臺中市南屯區新生里環中路三段1388之1號 |
統一編號: 53598962 | 電話號碼: 07-2227577 | 臺中市南屯區新生里環中路三段1388之1號 |
[ 搜尋所有相關: 黃田遇 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 台灣藝術 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 台灣藝術 ...) | | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 1 | 開放時間: 請上國立臺灣藝術教育館網站查詢 | 現狀: 藝文展演使用。
服務專線:(02)2311-0574轉110
詳見國立台灣藝術教育館網站http://www.arte.gov.tw/ | 歷史沿革: 本館於45年8月15日開工,46年3月24日竣工,46年3月29日開館啟用,定名為「國立臺灣藝術館」,73年奉教育部函示更名為「國立臺灣藝術教育館」。 @ 文資局歷史建築 |
| 類別名稱: 染繡工藝類 | 台南市 | 地址: 臺南市樹林街二段 252 號 9 樓 @ 工藝中心工藝社區 |
| (中華民國)許文融、徐華嬬、許崴滋 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)許文融、徐華嬬、許崴滋 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 開放時間: | | 電話: 886-2-23818322 | 地址: @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| (中華民國)霍剛、李光裕 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
1 | 開放時間: 請上國立臺灣藝術教育館網站查詢 | 現狀: 藝文展演使用。
服務專線:(02)2311-0574轉110
詳見國立台灣藝術教育館網站http://www.arte.gov.tw/ | 歷史沿革: 本館於45年8月15日開工,46年3月24日竣工,46年3月29日開館啟用,定名為「國立臺灣藝術館」,73年奉教育部函示更名為「國立臺灣藝術教育館」。 @ 文資局歷史建築 |
類別名稱: 染繡工藝類 | 台南市 | 地址: 臺南市樹林街二段 252 號 9 樓 @ 工藝中心工藝社區 |
(中華民國)許文融、徐華嬬、許崴滋 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)許文融、徐華嬬、許崴滋 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
開放時間: | | 電話: 886-2-23818322 | 地址: @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
(中華民國)霍剛、李光裕 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 台灣藝術 ... ]
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平疆企業股份有限公司 | 統一編號: 79887489 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平疆企業股份有限公司 | 統一編號: 79887489 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃田遇 ... ]
名稱 台灣藝術 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 台灣藝術)
台灣藝術股份有限公司 登記地址: 臺中市南屯區新生里環中路三段1388之1號 | 負責人: 楊鼎濬 | 統編: 53598962 | 核准設立 |
呀哈哈國際台灣藝術村有限公司 登記地址: 南投縣南投市福興里彰南路3段1127巷27-62號1樓 | 負責人: 李奕芃 | 統編: 96836416 | 核准設立 |
台灣藝術家工作室 登記地址: 高雄市路竹區華正路289號 | 負責人: 黃慶惠 | 統編: 92139277 | 核准設立 - 獨資 |
台灣藝術彫刻木工廠 登記地址: 新竹市北區福林里境福街201巷20號 | 負責人: 謝松村 | 統編: 46615901 | 核准設立 - 獨資 |
台灣藝術電視台股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區堤頂大道2段407巷20弄7號1樓 | 負責人: 洪文政 | 統編: 16754362 | 核准設立 |
台灣藝術文創股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區民權東路3段178號1樓 | 負責人: 游碧宗 | 統編: 42642408 | 核准設立 |
妙莊嚴台灣藝術有限公司 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮和平路59之1號 | 負責人: 游金禪 | 統編: 93771002 | 核准設立 |
財團法人新北市台灣藝術創生文化基金會 登記地址: 新北市汐止區文化里新台五路一段112號19樓 | 統編: 87368019 |
[ 查詢所有 台灣藝術 ... ]
姓名 黃田遇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 黃田遇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
平疆企業股份有限公司 高雄市三民區民族一路47號1樓 | 黃田遇 | 79887489 | 核准設立 |
平疆企業股份有限公司 登記地址: 高雄市三民區民族一路47號1樓 | 負責人: 黃田遇 | 統編: 79887489 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
|