陳彥如
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳彥如的職稱是董事, 持有股份數是390000, 公司名稱是漢煒有限公司, 統一編號是53611965.
| 統一編號: 53611965 | 電話號碼: 02-24584729 | 基隆市暖暖區源遠路279之7號5樓 |
統一編號: 53611965 | 電話號碼: 02-24584729 | 基隆市暖暖區源遠路279之7號5樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳彥如 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 漢煒 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 漢煒 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5250000 | 所代表法人: | 碩格整合行銷顧問有限公司 | 統一編號: 54287086 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 宇堂工程顧問有限公司 | 統一編號: 89534984 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5250000 | 所代表法人: | 碩格整合行銷顧問有限公司 | 統一編號: 54287086 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 宇堂工程顧問有限公司 | 統一編號: 89534984 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 漢煒 ... ]
根據姓名 陳彥如 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳彥如 ...) | (中華民國)陳琛 | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/09/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳琛 | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/09/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 陳玟吟 Wen-Yin Che | 臺北市 | 場域: 學校 | 106臺北市大安區羅斯福路四段1號 國立臺灣大學動物疾病及畜產品衛生檢測技術開發中心行政與研究大樓 @ 文化部公共藝術 |
| (中華民國)蔡奕勳;(中華民國)邱翊琪 ;(中華民國)湯雅雯 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)蔡奕勳;(中華民國)邱翊琪 ;(中華民國)湯雅雯 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 如揚科技有限公司 | 統一編號: 83259721 @ 董監事資料集 |
| 作者: 余政賢, 周佩縈, 林展寬, 陳彥如, 陳錦堂, 黃美月, 游皓麟, 曾慧芬, 蔡佩真, 蔡真宜編寫 | 出版機構: 康軒文教 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/02 | 適讀對象: 兒童(6-12) | 頁數: 102 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-326-542-4 (平裝, 102面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 余政賢, 周佩縈, 林展寬, 陳彥如, 陳錦堂, 黃美月, 游皓麟, 曾慧芬, 蔡佩真, 蔡真宜編寫 | 出版機構: 康軒文教 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/02 | 適讀對象: 兒童(6-12) | 頁數: 32 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-326-543-1 (平裝, 32面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)陳琛 | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/09/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳琛 | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/09/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
陳玟吟 Wen-Yin Che | 臺北市 | 場域: 學校 | 106臺北市大安區羅斯福路四段1號 國立臺灣大學動物疾病及畜產品衛生檢測技術開發中心行政與研究大樓 @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)蔡奕勳;(中華民國)邱翊琪 ;(中華民國)湯雅雯 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)蔡奕勳;(中華民國)邱翊琪 ;(中華民國)湯雅雯 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 如揚科技有限公司 | 統一編號: 83259721 @ 董監事資料集 |
作者: 余政賢, 周佩縈, 林展寬, 陳彥如, 陳錦堂, 黃美月, 游皓麟, 曾慧芬, 蔡佩真, 蔡真宜編寫 | 出版機構: 康軒文教 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/02 | 適讀對象: 兒童(6-12) | 頁數: 102 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-326-542-4 (平裝, 102面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 余政賢, 周佩縈, 林展寬, 陳彥如, 陳錦堂, 黃美月, 游皓麟, 曾慧芬, 蔡佩真, 蔡真宜編寫 | 出版機構: 康軒文教 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/02 | 適讀對象: 兒童(6-12) | 頁數: 32 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-326-543-1 (平裝, 32面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
[ 搜尋所有 陳彥如 ... ]
名稱 漢煒 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 漢煒)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
漢煒有限公司 基隆市暖暖區源遠路279之7號5樓 | 陳彥如 | 53611965 | 核准設立 |
漢煒有限公司 登記地址: 基隆市暖暖區源遠路279之7號5樓 | 負責人: 陳彥如 | 統編: 53611965 | 核准設立 |
姓名 陳彥如 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳彥如)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陳彥如工作室 臺北市大安區信義路4段265巷59號7樓之3 | 陳彥如 | 88297935 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1114113488) |
如揚科技有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段320號2樓 | 陳彥如 | 83259721 | 核准設立 |
陳室美容 高雄市鳳山區文清街17號 | 陳彥如 | 85474149 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10862072500) |
四麵八方麵館 臺南市南區廣州里夏林路1之27號1樓 | 陳彥如 | 10761632 | 歇業 - 獨資 |
御軒影音書城 新北市淡水區淡金路61號1樓 | 陳彥如 | 21564052 | 歇業 - 獨資 |
鴻翔設計有限公司 臺中市南屯區溝墘里大英街495號7樓 | 陳彥如 | 24605063 | 核准設立 |
湧德商店 金門縣金湖鎮山外里黃海路69號 | 陳彥如 | 31648664 | 核准設立 - 獨資 |
邑佳行 屏東縣潮州鎮永春里萬隆街56號1樓 | 陳彥如 | 34966234 | 核准設立 - 獨資 |
陳彥如工作室 登記地址: 臺北市大安區信義路4段265巷59號7樓之3 | 負責人: 陳彥如 | 統編: 88297935 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1114113488) |
如揚科技有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段320號2樓 | 負責人: 陳彥如 | 統編: 83259721 | 核准設立 |
陳室美容 登記地址: 高雄市鳳山區文清街17號 | 負責人: 陳彥如 | 統編: 85474149 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10862072500) |
四麵八方麵館 登記地址: 臺南市南區廣州里夏林路1之27號1樓 | 負責人: 陳彥如 | 統編: 10761632 | 歇業 - 獨資 |
御軒影音書城 登記地址: 新北市淡水區淡金路61號1樓 | 負責人: 陳彥如 | 統編: 21564052 | 歇業 - 獨資 |
鴻翔設計有限公司 登記地址: 臺中市南屯區溝墘里大英街495號7樓 | 負責人: 陳彥如 | 統編: 24605063 | 核准設立 |
湧德商店 登記地址: 金門縣金湖鎮山外里黃海路69號 | 負責人: 陳彥如 | 統編: 31648664 | 核准設立 - 獨資 |
邑佳行 登記地址: 屏東縣潮州鎮永春里萬隆街56號1樓 | 負責人: 陳彥如 | 統編: 34966234 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳彥如 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 遠東興塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00402588 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台灣宏星化學工業有限公司 | 統一編號: 00403278 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉仁煤氣有限公司 | 統一編號: 00403496 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 聯成報關股份有限公司 | 統一編號: 00403637 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 僑泰報關有限公司 | 統一編號: 00403741 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 遠東興塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00402588 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台灣宏星化學工業有限公司 | 統一編號: 00403278 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉仁煤氣有限公司 | 統一編號: 00403496 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 聯成報關股份有限公司 | 統一編號: 00403637 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 僑泰報關有限公司 | 統一編號: 00403741 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
|