陳志勇
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳志勇的職稱是董事, 持有股份數是132660, 公司名稱是弘林鐘錶股份有限公司, 統一編號是53619538.
董監事資料集 資料集的 陳志勇 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳志勇 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 136680 | 所代表法人: | 弘林鐘錶股份有限公司 | 統一編號: 53619538 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 72360 | 所代表法人: | 弘林鐘錶股份有限公司 | 統一編號: 53619538 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 201000 | 所代表法人: | 弘林鐘錶股份有限公司 | 統一編號: 53619538 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 136680 | 所代表法人: | 弘林鐘錶股份有限公司 | 統一編號: 53619538 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 72360 | 所代表法人: | 弘林鐘錶股份有限公司 | 統一編號: 53619538 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 201000 | 所代表法人: | 弘林鐘錶股份有限公司 | 統一編號: 53619538 |
[ 搜尋所有相關: 陳志勇 @ 董監事資料集 ]
無其他 弘林鐘錶 資料。
[ 搜尋所有 弘林鐘錶 ... ]
根據姓名 陳志勇 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳志勇 ...) | | 活動起始日期: 2024/09/02 | 活動結束日期: 2024/12/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/09/02 | 活動結束日期: 2024/12/09 @ 文化部研習課程 |
| 李讚成 | 宜蘭縣 | 場域: 學校 | 26060宜蘭縣宜蘭市縣政七街50巷1號 @ 文化部公共藝術 |
| 黃裕榮 | 宜蘭縣 | 場域: 學校 | 260宜蘭縣宜蘭市復興路二段77號 德馨樓前廣場 @ 文化部公共藝術 |
| 核准國家: 美國 | 執行單位: 工研院院本部 | 產出年度: 103 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 工研院創新前瞻技術研究計畫 | 專利發明人: 張志振 ,陳志勇 ,陳建志 | 證書號碼: 8776720 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| (中華民國)臺中市立圖書館霧峰以文分館故事志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)臺中市立圖書館霧峰以文分館故事志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 勇郡廣告工程有限公司 | 統一編號: 29086575 @ 董監事資料集 |
| 活動起始日期: 2024/09/02 | 活動結束日期: 2024/12/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/09/02 | 活動結束日期: 2024/12/09 @ 文化部研習課程 |
李讚成 | 宜蘭縣 | 場域: 學校 | 26060宜蘭縣宜蘭市縣政七街50巷1號 @ 文化部公共藝術 |
黃裕榮 | 宜蘭縣 | 場域: 學校 | 260宜蘭縣宜蘭市復興路二段77號 德馨樓前廣場 @ 文化部公共藝術 |
核准國家: 美國 | 執行單位: 工研院院本部 | 產出年度: 103 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 工研院創新前瞻技術研究計畫 | 專利發明人: 張志振 ,陳志勇 ,陳建志 | 證書號碼: 8776720 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
(中華民國)臺中市立圖書館霧峰以文分館故事志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)臺中市立圖書館霧峰以文分館故事志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 勇郡廣告工程有限公司 | 統一編號: 29086575 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳志勇 ... ]
名稱 弘林鐘錶 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 弘林鐘錶)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
弘林鐘錶股份有限公司 臺中市大甲區順天路239號1樓 | 高正宗 | 53619538 | 核准設立 |
弘林鐘錶股份有限公司 登記地址: 臺中市大甲區順天路239號1樓 | 負責人: 高正宗 | 統編: 53619538 | 核准設立 |
姓名 陳志勇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳志勇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陳志勇自營計程車行 新北市板橋區滿平街90號2樓 | 陳志勇 | 34586327 | 核准設立 - 獨資 |
勇志工程行 桃園市龍潭區上華里金龍路365巷24號4樓 | 陳志勇 | 41020698 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1039006344) |
志勇工程行 臺中市西屯區大鵬里文心路三段241號21樓之2 | 陳志勇 | 88532880 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110880651) |
志勇企業社 新北市五股區成泰路3段577巷93號 | 陳志勇 | 98687736 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1098112371) |
勇志企業社 新北市五股區御史路76號4樓 | 陳志勇 | 67792728 | 歇業 - 獨資 |
勇金彩券行 新北市五股區西雲路138之1號(僅得使用一樓) | 陳志勇 | 09939718 | 核准設立 - 獨資 |
勇郡廣告工程有限公司 臺中市西屯區福聯里東大路一段252號1樓 | 陳志勇 | 29086575 | 核准設立 |
元丰勇食品有限公司 臺中市和平區南勢里東關路三段199-1號1樓 | 陳志勇 | 53995955 | 核准設立 |
陳志勇自營計程車行 登記地址: 新北市板橋區滿平街90號2樓 | 負責人: 陳志勇 | 統編: 34586327 | 核准設立 - 獨資 |
勇志工程行 登記地址: 桃園市龍潭區上華里金龍路365巷24號4樓 | 負責人: 陳志勇 | 統編: 41020698 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1039006344) |
志勇工程行 登記地址: 臺中市西屯區大鵬里文心路三段241號21樓之2 | 負責人: 陳志勇 | 統編: 88532880 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110880651) |
志勇企業社 登記地址: 新北市五股區成泰路3段577巷93號 | 負責人: 陳志勇 | 統編: 98687736 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1098112371) |
勇志企業社 登記地址: 新北市五股區御史路76號4樓 | 負責人: 陳志勇 | 統編: 67792728 | 歇業 - 獨資 |
勇金彩券行 登記地址: 新北市五股區西雲路138之1號(僅得使用一樓) | 負責人: 陳志勇 | 統編: 09939718 | 核准設立 - 獨資 |
勇郡廣告工程有限公司 登記地址: 臺中市西屯區福聯里東大路一段252號1樓 | 負責人: 陳志勇 | 統編: 29086575 | 核准設立 |
元丰勇食品有限公司 登記地址: 臺中市和平區南勢里東關路三段199-1號1樓 | 負責人: 陳志勇 | 統編: 53995955 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳志勇 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
|