鄭雅雯
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名鄭雅雯的職稱是監察人, 持有股份數是10000, 公司名稱是盛暉科技股份有限公司, 統一編號是53636425.
無其他 盛暉科技 資料。
[ 搜尋所有 盛暉科技 ... ]
根據姓名 鄭雅雯 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 鄭雅雯 ...) | 主要產品: 241鋼鐵 | 統一編號: 28025426 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市永康區三民里和平東路159、161號 @ 登記工廠名錄 |
| 作者: 許惠玟, 羅聿倫, 覃子君, 陳烜宇, 鄭雅雯, 陳昱成作; 周定邦主編 | 出版機構: 臺灣文學館 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/11 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 196 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-532-642-5 (平裝, NT$200, 196面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 聯絡電話: 07-7191508 | 聯絡人: 鄭雅雯 | 聯絡地址: 830高雄市鳳山市中山路66-1、68號 | 標章編號: 4648 | 商店編號: S000038 @ 綠色商店基本資料 |
| 負責人姓名: 鄭雅雯 | 統一編號: 85606541 | 所在地: 臺南市永康區三民街107號1F @ 不動產經紀業備查資料 |
| (中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7600000 | 所代表法人: | 有仕家有限公司 | 統一編號: 13151515 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 未來教育留學有限公司 | 統一編號: 24377785 @ 董監事資料集 |
主要產品: 241鋼鐵 | 統一編號: 28025426 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市永康區三民里和平東路159、161號 @ 登記工廠名錄 |
作者: 許惠玟, 羅聿倫, 覃子君, 陳烜宇, 鄭雅雯, 陳昱成作; 周定邦主編 | 出版機構: 臺灣文學館 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/11 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 196 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-532-642-5 (平裝, NT$200, 196面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
聯絡電話: 07-7191508 | 聯絡人: 鄭雅雯 | 聯絡地址: 830高雄市鳳山市中山路66-1、68號 | 標章編號: 4648 | 商店編號: S000038 @ 綠色商店基本資料 |
負責人姓名: 鄭雅雯 | 統一編號: 85606541 | 所在地: 臺南市永康區三民街107號1F @ 不動產經紀業備查資料 |
(中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7600000 | 所代表法人: | 有仕家有限公司 | 統一編號: 13151515 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 未來教育留學有限公司 | 統一編號: 24377785 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 鄭雅雯 ... ]
名稱 盛暉科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 盛暉科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
盛暉科技股份有限公司 桃園市桃園區瑞慶里中正路1351號4樓 | 侯博強 | 53636425 | 解散 (核准解散日期: 2021-06-25) |
益盛暉科技有限公司 屏東縣新埤鄉南豐村南和路12-12號 | 陳欽暉 | 59189752 | 解散 (核准解散日期: 2017-12-04) |
盛暉科技股份有限公司 登記地址: 桃園市桃園區瑞慶里中正路1351號4樓 | 負責人: 侯博強 | 統編: 53636425 | 解散 (核准解散日期: 2021-06-25) |
益盛暉科技有限公司 登記地址: 屏東縣新埤鄉南豐村南和路12-12號 | 負責人: 陳欽暉 | 統編: 59189752 | 解散 (核准解散日期: 2017-12-04) |
姓名 鄭雅雯 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 鄭雅雯)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
雅洲商行 臺中市外埔區大東里甲后路東泰三巷38號1樓 | 鄭雅雯 | 39806187 | 核准設立 - 獨資 |
寵愛女人服飾精品舘 高雄市苓雅區泰順街48號 | 鄭雅雯 | 21362176 | 歇業 - 獨資 |
圓緣美容工作坊 高雄市苓雅區建國1路11之8號 | 鄭雅雯 | 21364358 | 歇業 - 獨資 |
均讚商行 桃園市龜山區龜山里永吉街119號1樓 | 鄭雅雯 | 10611310 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1049006200) |
佳立餐飲店 臺南市仁德區土庫里中正路3段432號1樓 | 鄭雅雯 | 10785352 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120038171) |
有仕家有限公司 臺南市永康區成功路189號1樓 | 鄭雅雯 | 13151515 | 核准設立 |
有仕家商店 高雄市三民區寶安里大昌2路93號1樓 | 鄭雅雯 | 13652721 | 歇業 - 獨資 |
可麗兒服飾行 新北市板橋區光復街33巷14號3樓(現場僅供辦公室使用) | 鄭雅雯 | 13689924 | 歇業 - 獨資 |
雅洲商行 登記地址: 臺中市外埔區大東里甲后路東泰三巷38號1樓 | 負責人: 鄭雅雯 | 統編: 39806187 | 核准設立 - 獨資 |
寵愛女人服飾精品舘 登記地址: 高雄市苓雅區泰順街48號 | 負責人: 鄭雅雯 | 統編: 21362176 | 歇業 - 獨資 |
圓緣美容工作坊 登記地址: 高雄市苓雅區建國1路11之8號 | 負責人: 鄭雅雯 | 統編: 21364358 | 歇業 - 獨資 |
均讚商行 登記地址: 桃園市龜山區龜山里永吉街119號1樓 | 負責人: 鄭雅雯 | 統編: 10611310 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1049006200) |
佳立餐飲店 登記地址: 臺南市仁德區土庫里中正路3段432號1樓 | 負責人: 鄭雅雯 | 統編: 10785352 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120038171) |
有仕家有限公司 登記地址: 臺南市永康區成功路189號1樓 | 負責人: 鄭雅雯 | 統編: 13151515 | 核准設立 |
有仕家商店 登記地址: 高雄市三民區寶安里大昌2路93號1樓 | 負責人: 鄭雅雯 | 統編: 13652721 | 歇業 - 獨資 |
可麗兒服飾行 登記地址: 新北市板橋區光復街33巷14號3樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 鄭雅雯 | 統編: 13689924 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 鄭雅雯 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 啟睦機械工業有限公司 | 統一編號: 00681370 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 啟睦機械工業有限公司 | 統一編號: 00681370 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
|