林榮森
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林榮森的職稱是董事, 持有股份數是616666, 公司名稱是鼎天開發建設有限公司, 統一編號是53670324.
無其他 鼎天開發建設 資料。
[ 搜尋所有 鼎天開發建設 ... ]
根據姓名 林榮森 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林榮森 ...) | 作者: 林榮森作 | 出版機構: 林榮森 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/07 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 72 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-01-1448-0 (平裝, 72面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| (中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)三川內燒中里家;(中華民國)王仁傑、林金田、林文政、林榮森、翁鴻盛、胡以誠、莊連東、游守中、寧可、趙宗冠、廖素真、郭心漪、郭羲、趙純妙、賴威嚴、蕭巨昇、簡福鋛、譚國智、羅培寧 | 活動起始日期: 2024/05/16 | 活動結束日期: 2024/06/03 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)三川內燒中里家;(中華民國)王仁傑、林金田、林文政、林榮森、翁鴻盛、胡以誠、莊連東、游守中、寧可、趙宗冠、廖素真、郭心漪、郭羲、趙純妙、賴威嚴、蕭巨昇、簡福鋛、譚國智、羅培寧 | 活動起始日期: 2024/05/16 | 活動結束日期: 2024/06/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 林榮森作 | 出版機構: 中友百貨時尚藝廊 | 版次: | 預訂出版日: 112/01 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 20 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-95719-6-3 (平裝, 20面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 姓名: 林榮森 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 04-92337790 | 南投縣草屯鎮碧山路興業巷14號 @ 地政士開業資料 |
| 公司名稱: 森記藥業有限公司 | 到職日期: 0790201 | 統一編號: 23673773 @ 公司登記經理人資料集 |
作者: 林榮森作 | 出版機構: 林榮森 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/07 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 72 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-01-1448-0 (平裝, 72面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)三川內燒中里家;(中華民國)王仁傑、林金田、林文政、林榮森、翁鴻盛、胡以誠、莊連東、游守中、寧可、趙宗冠、廖素真、郭心漪、郭羲、趙純妙、賴威嚴、蕭巨昇、簡福鋛、譚國智、羅培寧 | 活動起始日期: 2024/05/16 | 活動結束日期: 2024/06/03 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)三川內燒中里家;(中華民國)王仁傑、林金田、林文政、林榮森、翁鴻盛、胡以誠、莊連東、游守中、寧可、趙宗冠、廖素真、郭心漪、郭羲、趙純妙、賴威嚴、蕭巨昇、簡福鋛、譚國智、羅培寧 | 活動起始日期: 2024/05/16 | 活動結束日期: 2024/06/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 林榮森作 | 出版機構: 中友百貨時尚藝廊 | 版次: | 預訂出版日: 112/01 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 20 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-95719-6-3 (平裝, 20面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
姓名: 林榮森 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 04-92337790 | 南投縣草屯鎮碧山路興業巷14號 @ 地政士開業資料 |
公司名稱: 森記藥業有限公司 | 到職日期: 0790201 | 統一編號: 23673773 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 林榮森 ... ]
名稱 鼎天開發建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 鼎天開發建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鼎天開發建設有限公司 金門縣金湖鎮山外里山外街1之6號 | 林榮森 | 53670324 | 核准設立 |
鼎天開發建設有限公司 登記地址: 金門縣金湖鎮山外里山外街1之6號 | 負責人: 林榮森 | 統編: 53670324 | 核准設立 |
姓名 林榮森 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 林榮森)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
麥格林便利商店 桃園縣中壢市中堅里中山東路三段403之1號1樓 | 林榮森 | 18180503 | 撤銷 - 獨資 |
大林土木包工業 金門縣金城鎮南門里民權路70巷11弄21號 | 林榮森 | 20103969 | 歇業 - 獨資 |
民族藥局 臺南市中西區三民里民族路2段255號 | 林榮森 | 06407266 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1020857290) |
北區照明商行 桃園縣中壢市信義里中山東路一段317號一樓 | 林榮森 | 08381354 | 撤銷 - 獨資 |
天軒小吃館 高雄市左營區富國路428號1樓 | 林榮森 | 08932759 | 歇業 - 獨資 |
群鎰企業社 桃園市八德區大福里前程街127巷45號1樓 | 林榮森 | 36400297 | 歇業 - 獨資 |
敬焜實業社 臺南市南區府南里金華路1段484巷99弄62號1樓 | 林榮森 | 69750317 | 歇業 - 獨資 |
麥格林便利商店 登記地址: 桃園縣中壢市中堅里中山東路三段403之1號1樓 | 負責人: 林榮森 | 統編: 18180503 | 撤銷 - 獨資 |
大林土木包工業 登記地址: 金門縣金城鎮南門里民權路70巷11弄21號 | 負責人: 林榮森 | 統編: 20103969 | 歇業 - 獨資 |
民族藥局 登記地址: 臺南市中西區三民里民族路2段255號 | 負責人: 林榮森 | 統編: 06407266 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1020857290) |
北區照明商行 登記地址: 桃園縣中壢市信義里中山東路一段317號一樓 | 負責人: 林榮森 | 統編: 08381354 | 撤銷 - 獨資 |
天軒小吃館 登記地址: 高雄市左營區富國路428號1樓 | 負責人: 林榮森 | 統編: 08932759 | 歇業 - 獨資 |
群鎰企業社 登記地址: 桃園市八德區大福里前程街127巷45號1樓 | 負責人: 林榮森 | 統編: 36400297 | 歇業 - 獨資 |
敬焜實業社 登記地址: 臺南市南區府南里金華路1段484巷99弄62號1樓 | 負責人: 林榮森 | 統編: 69750317 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 林榮森 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 合利報關有限公司 | 統一編號: 00655746 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 合利報關有限公司 | 統一編號: 00655746 |
|