董雅玲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名董雅玲的職稱是董事, 持有股份數是6000000, 公司名稱是云承科技有限公司, 統一編號是53695731.
| 統一編號: 53695731 | 電話號碼: 02-85218503 | 新北市新莊區四維路141巷12號 |
統一編號: 53695731 | 電話號碼: 02-85218503 | 新北市新莊區四維路141巷12號 |
[ 搜尋所有相關: 董雅玲 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 證書期限: 2026/05/03 | 商品名稱: Eland無線充電器 | 證書狀態: 廢止 | 申請人: 云承科技有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
證書期限: 2026/05/03 | 商品名稱: Eland無線充電器 | 證書狀態: 廢止 | 申請人: 云承科技有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
[ 搜尋所有 云承科技 ... ]
根據姓名 董雅玲 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 董雅玲 ...) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 8375878#230 | 機構負責人姓名: 董雅玲 | 機構代碼: B10900015 | 機構種類: B1 | 地址全址: 彰化縣員林市惠來街89號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 8375878#230 | 機構負責人姓名: 董雅玲 | 機構代碼: B10900015 | 機構種類: B1 | 地址全址: 彰化縣員林市惠來街89號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 8375878#230 | 機構負責人姓名: 董雅玲 | 機構代碼: B10900015 | 機構種類: B1 | 地址全址: 彰化縣員林市惠來街89號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 8375878#230 | 機構負責人姓名: 董雅玲 | 機構代碼: B10900015 | 機構種類: B1 | 地址全址: 彰化縣員林市惠來街89號 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 美衛實業股份有限公司 | 統一編號: 16286065 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 藝瑪有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 70389953 @ 公司登記經理人資料集 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 8375878#230 | 機構負責人姓名: 董雅玲 | 機構代碼: B10900015 | 機構種類: B1 | 地址全址: 彰化縣員林市惠來街89號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 8375878#230 | 機構負責人姓名: 董雅玲 | 機構代碼: B10900015 | 機構種類: B1 | 地址全址: 彰化縣員林市惠來街89號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 8375878#230 | 機構負責人姓名: 董雅玲 | 機構代碼: B10900015 | 機構種類: B1 | 地址全址: 彰化縣員林市惠來街89號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 8375878#230 | 機構負責人姓名: 董雅玲 | 機構代碼: B10900015 | 機構種類: B1 | 地址全址: 彰化縣員林市惠來街89號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 美衛實業股份有限公司 | 統一編號: 16286065 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 藝瑪有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 70389953 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 董雅玲 ... ]
名稱 云承科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 云承科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
云承科技有限公司 新北市新莊區四維路141巷12號 | 董雅玲 | 53695731 | 核准設立 |
云承科技有限公司 登記地址: 新北市新莊區四維路141巷12號 | 負責人: 董雅玲 | 統編: 53695731 | 核准設立 |
姓名 董雅玲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 董雅玲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
韋瀚有限公司 臺南市永康區埔圍里埔東街84號1樓 | 董雅玲 | 53403002 | 核准設立 |
富鼎租賃行 臺南市永康區二王里中山南路556號 | 董雅玲 | 81438777 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080009598) |
麗宸汽車材料行 新北市新莊區四維路141巷12號 | 董雅玲 | 99434838 | 核准設立 - 獨資 |
韋瀚有限公司 登記地址: 臺南市永康區埔圍里埔東街84號1樓 | 負責人: 董雅玲 | 統編: 53403002 | 核准設立 |
富鼎租賃行 登記地址: 臺南市永康區二王里中山南路556號 | 負責人: 董雅玲 | 統編: 81438777 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080009598) |
麗宸汽車材料行 登記地址: 新北市新莊區四維路141巷12號 | 負責人: 董雅玲 | 統編: 99434838 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 夢萊茵婚紗攝影有限公司 | 統一編號: 16827512 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000000 | 所代表法人: BlackRock Lux Finco S.à r.l. | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 16830994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000000 | 所代表法人: BlackRock Lux Finco S.à r.l. | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 16830994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8637789 | 所代表法人: 香港商 Alpha Magnus Investment | 野村證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 16831831 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: 香港商浩騰媒體有限公司 | 浩騰媒體股份有限公司 | 統一編號: 16832894 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9841729 | 所代表法人: 美商Linde Inc. | 中普氣體材料股份有限公司 | 統一編號: 16836337 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 223166847 | 所代表法人: 艾克爾國際科技股份有限公司 | 艾克爾先進科技股份有限公司 | 統一編號: 16847968 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 223166847 | 所代表法人: 艾克爾國際科技股份有限公司 | 艾克爾先進科技股份有限公司 | 統一編號: 16847968 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 允成興實業有限公司 | 統一編號: 16856797 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 晶瑞光電股份有限公司 | 統一編號: 16858612 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 晶瑞光電股份有限公司 | 統一編號: 16858612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3760750 | 所代表法人: | 德機印刷有限公司 | 統一編號: 16863093 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 永正新有限公司 | 統一編號: 16863256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 洋鼎股份有限公司 | 統一編號: 16866675 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: | 洋鼎股份有限公司 | 統一編號: 16866675 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 夢萊茵婚紗攝影有限公司 | 統一編號: 16827512 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000000 | 所代表法人: BlackRock Lux Finco S.à r.l. | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 16830994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000000 | 所代表法人: BlackRock Lux Finco S.à r.l. | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 16830994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8637789 | 所代表法人: 香港商 Alpha Magnus Investment | 野村證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 16831831 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: 香港商浩騰媒體有限公司 | 浩騰媒體股份有限公司 | 統一編號: 16832894 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9841729 | 所代表法人: 美商Linde Inc. | 中普氣體材料股份有限公司 | 統一編號: 16836337 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 223166847 | 所代表法人: 艾克爾國際科技股份有限公司 | 艾克爾先進科技股份有限公司 | 統一編號: 16847968 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 223166847 | 所代表法人: 艾克爾國際科技股份有限公司 | 艾克爾先進科技股份有限公司 | 統一編號: 16847968 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 允成興實業有限公司 | 統一編號: 16856797 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 晶瑞光電股份有限公司 | 統一編號: 16858612 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 晶瑞光電股份有限公司 | 統一編號: 16858612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3760750 | 所代表法人: | 德機印刷有限公司 | 統一編號: 16863093 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 永正新有限公司 | 統一編號: 16863256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 洋鼎股份有限公司 | 統一編號: 16866675 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: | 洋鼎股份有限公司 | 統一編號: 16866675 |
|