黃彥傑
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃彥傑的職稱是董事, 持有股份數是3000000, 公司名稱是鴻儒精密有限公司, 統一編號是53697196.
| 統一編號: 53697196 | 電話號碼: 0933679539 | 新北市中和區連城路347巷16弄35之2號 |
統一編號: 53697196 | 電話號碼: 0933679539 | 新北市中和區連城路347巷16弄35之2號 |
[ 搜尋所有相關: 黃彥傑 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 鴻儒精密 資料。
[ 搜尋所有 鴻儒精密 ... ]
根據姓名 黃彥傑 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃彥傑 ...) | 核准國家: 中華民國 | 執行單位: 金屬中心 | 產出年度: 103 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: CIGS太陽電池關鍵技術開發計畫 | 專利發明人: 黃彥傑、吳以德、曾坤三、葉昭永 | 證書號碼: I461763 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| (德國)海德堡舞蹈劇場;(中華民國)舞蹈空間舞團;(中華民國)長榮交響樂團 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
| (德國)海德堡舞蹈劇場;(中華民國)舞蹈空間舞團;(中華民國)長榮交響樂團 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 傑宜實業有限公司 | 統一編號: 90627686 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 弘傑投資有限公司 | 統一編號: 90660143 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 強視科技股份有限公司 | 大黃蜂智動科技有限公司 | 統一編號: 90068640 @ 董監事資料集 |
| 特定寵物種類: 狗 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2026/6/20 上午 12:00:00 | 基隆市信義區基隆市信義區東明路177號 @ 合法特定寵物業名單 |
| 食品業者登錄字號: N-202269620-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 彰化縣彰化市中山路二段162號 @ 食品業者登錄資料集 |
核准國家: 中華民國 | 執行單位: 金屬中心 | 產出年度: 103 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: CIGS太陽電池關鍵技術開發計畫 | 專利發明人: 黃彥傑、吳以德、曾坤三、葉昭永 | 證書號碼: I461763 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
(德國)海德堡舞蹈劇場;(中華民國)舞蹈空間舞團;(中華民國)長榮交響樂團 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
(德國)海德堡舞蹈劇場;(中華民國)舞蹈空間舞團;(中華民國)長榮交響樂團 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 傑宜實業有限公司 | 統一編號: 90627686 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 弘傑投資有限公司 | 統一編號: 90660143 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 強視科技股份有限公司 | 大黃蜂智動科技有限公司 | 統一編號: 90068640 @ 董監事資料集 |
特定寵物種類: 狗 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2026/6/20 上午 12:00:00 | 基隆市信義區基隆市信義區東明路177號 @ 合法特定寵物業名單 |
食品業者登錄字號: N-202269620-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 彰化縣彰化市中山路二段162號 @ 食品業者登錄資料集 |
[ 搜尋所有 黃彥傑 ... ]
名稱 鴻儒精密 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 鴻儒精密)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鴻儒精密有限公司 新北市中和區連城路347巷16弄35之2號 | 黃彥傑 | 53697196 | 核准設立 |
鴻儒精密有限公司 登記地址: 新北市中和區連城路347巷16弄35之2號 | 負責人: 黃彥傑 | 統編: 53697196 | 核准設立 |
姓名 黃彥傑 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃彥傑)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
傑宜實業有限公司 新北市板橋區忠孝路110號(1樓) | 黃彥傑 | 90627686 | 核准設立 |
弘傑投資有限公司 新北市中和區忠孝街2巷14弄10號2樓 | 黃彥傑 | 90660143 | 核准設立 |
傑坊工程行 新竹市北區曲溪里中華路三段121巷32弄72號1樓 | 黃彥傑 | 91894788 | 核准設立 - 獨資 |
龍傑數位科技有限公司 臺北市內湖區成功路2段328號5樓之7 | 黃彥傑 | 42989745 | 解散 (核准解散日期: 2018-02-02) |
大黃蜂智動科技有限公司 臺中市北屯區四民里昌平路二段134號4樓 | 黃彥傑 | 90068640 | 核准設立 |
好工人工程行 臺中市西屯區大石里台中港路二段122之29巷21號一樓 | 黃彥傑 | 17193467 | 歇業 - 獨資 |
信豪機車行 高雄市燕巢區安招里安東街98號1樓 | 黃彥傑 | 25721770 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10961417000) |
永佳昕企業社 新竹縣竹北市新社里國興街60巷14號 | 黃彥傑 | 34926917 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110300516) |
傑宜實業有限公司 登記地址: 新北市板橋區忠孝路110號(1樓) | 負責人: 黃彥傑 | 統編: 90627686 | 核准設立 |
弘傑投資有限公司 登記地址: 新北市中和區忠孝街2巷14弄10號2樓 | 負責人: 黃彥傑 | 統編: 90660143 | 核准設立 |
傑坊工程行 登記地址: 新竹市北區曲溪里中華路三段121巷32弄72號1樓 | 負責人: 黃彥傑 | 統編: 91894788 | 核准設立 - 獨資 |
龍傑數位科技有限公司 登記地址: 臺北市內湖區成功路2段328號5樓之7 | 負責人: 黃彥傑 | 統編: 42989745 | 解散 (核准解散日期: 2018-02-02) |
大黃蜂智動科技有限公司 登記地址: 臺中市北屯區四民里昌平路二段134號4樓 | 負責人: 黃彥傑 | 統編: 90068640 | 核准設立 |
好工人工程行 登記地址: 臺中市西屯區大石里台中港路二段122之29巷21號一樓 | 負責人: 黃彥傑 | 統編: 17193467 | 歇業 - 獨資 |
信豪機車行 登記地址: 高雄市燕巢區安招里安東街98號1樓 | 負責人: 黃彥傑 | 統編: 25721770 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10961417000) |
永佳昕企業社 登記地址: 新竹縣竹北市新社里國興街60巷14號 | 負責人: 黃彥傑 | 統編: 34926917 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110300516) |
[ 查詢所有 黃彥傑 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 建成裕製機工業有限公司 | 統一編號: 00199038 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6400000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6800000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14200000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 成瑋企業股份有限公司 | 統一編號: 00211119 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 建成裕製機工業有限公司 | 統一編號: 00199038 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6400000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6800000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14200000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 成瑋企業股份有限公司 | 統一編號: 00211119 |
|