張明權
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張明權的職稱是董事, 持有股份數是1500000, 公司名稱是翰築建設有限公司, 統一編號是53700122.
無其他 翰築建設 資料。
[ 搜尋所有 翰築建設 ... ]
根據姓名 張明權 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張明權 ...) | 黃國書 | 臺北市 | 場域: 社區 | 臺北市文山區文山公民會館 @ 文化部公共藝術 |
| 黃國書 | 臺北市 | 場域: 社區 | 臺北市文山區文山公民會館 @ 文化部公共藝術 |
| 作者: 張明權, 林宗德, 陳冠文, 張孟桃, 黃文成, 梁金群, 祖孟萱撰述; 廖振富總主筆; 黃文成主編 | 出版機構: 苗縣後龍鎮公所 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/12 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 650 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7070-50-5 (精裝, NT$500, 650面, 27公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| (中華民國)羅茵茵歌謠班 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)羅茵茵歌謠班 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)羅茵茵歌謠班 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/10/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2225595 | 機構負責人姓名: 張明權 | 機構代碼: B21000020 | 機構種類: B2 | 地址全址: 南投縣南投市三和里中興路870號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/10/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2225595 | 機構負責人姓名: 張明權 | 機構代碼: B21000020 | 機構種類: B2 | 地址全址: 南投縣南投市三和里中興路870號 @ 長照ABC據點 |
黃國書 | 臺北市 | 場域: 社區 | 臺北市文山區文山公民會館 @ 文化部公共藝術 |
黃國書 | 臺北市 | 場域: 社區 | 臺北市文山區文山公民會館 @ 文化部公共藝術 |
作者: 張明權, 林宗德, 陳冠文, 張孟桃, 黃文成, 梁金群, 祖孟萱撰述; 廖振富總主筆; 黃文成主編 | 出版機構: 苗縣後龍鎮公所 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/12 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 650 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7070-50-5 (精裝, NT$500, 650面, 27公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)羅茵茵歌謠班 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)羅茵茵歌謠班 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)羅茵茵歌謠班 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/10/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2225595 | 機構負責人姓名: 張明權 | 機構代碼: B21000020 | 機構種類: B2 | 地址全址: 南投縣南投市三和里中興路870號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/10/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2225595 | 機構負責人姓名: 張明權 | 機構代碼: B21000020 | 機構種類: B2 | 地址全址: 南投縣南投市三和里中興路870號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 張明權 ... ]
名稱 翰築建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 翰築建設)
翰築建設有限公司 登記地址: 新北市樹林區鎮前街67號3樓 | 負責人: 張明權 | 統編: 53700122 | 核准設立 |
翰築建設有限公司中壢營業處 登記地址: 桃園市中壢區月眉里聖德路2段381號旁 | 統編: 02901688 |
姓名 張明權 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張明權)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
張明權自營計程車行 新北市板橋區亙助街100-2號 | 張明權 | 34581168 | 核准設立 - 獨資 |
明權商店 雲林縣莿桐鄉甘西村中村路四四號 | 余張明權 | 06170109 | 撤銷 - 獨資 |
華藥股份有限公司 新北市永和區永貞路362號(2樓) | 張明權 | 13102374 | 解散 (核准解散日期: 2020-08-05) |
華藥股份有限公司民安分公司 新北市新莊區民安路一六六號 | 張明權 | 13122462 | 廢止 |
瓘居汽車商行 臺南市安平區育平路242號1樓 | 張明權 | 20159920 | 撤銷 - 合夥 |
中華麵屋有限公司 彰化縣永靖鄉永興村九分路307巷7號 | 張明權 | 25188804 | 核准設立 |
松?糦魖恩? 新北市汐止區保長路37-2號 | 張明權 | 33854491 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
福龍行 彰化縣員林市民生里南昌東路35號 | 張明權 | 38927064 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060816769) |
張明權自營計程車行 登記地址: 新北市板橋區亙助街100-2號 | 負責人: 張明權 | 統編: 34581168 | 核准設立 - 獨資 |
明權商店 登記地址: 雲林縣莿桐鄉甘西村中村路四四號 | 負責人: 余張明權 | 統編: 06170109 | 撤銷 - 獨資 |
華藥股份有限公司 登記地址: 新北市永和區永貞路362號(2樓) | 負責人: 張明權 | 統編: 13102374 | 解散 (核准解散日期: 2020-08-05) |
華藥股份有限公司民安分公司 登記地址: 新北市新莊區民安路一六六號 | 負責人: 張明權 | 統編: 13122462 | 廢止 |
瓘居汽車商行 登記地址: 臺南市安平區育平路242號1樓 | 負責人: 張明權 | 統編: 20159920 | 撤銷 - 合夥 |
中華麵屋有限公司 登記地址: 彰化縣永靖鄉永興村九分路307巷7號 | 負責人: 張明權 | 統編: 25188804 | 核准設立 |
松?糦魖恩? 登記地址: 新北市汐止區保長路37-2號 | 負責人: 張明權 | 統編: 33854491 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
福龍行 登記地址: 彰化縣員林市民生里南昌東路35號 | 負責人: 張明權 | 統編: 38927064 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060816769) |
[ 查詢所有 張明權 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
|