郭小萍
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名郭小萍的職稱是董事, 持有股份數是2000000, 公司名稱是耆光育樂顧問有限公司, 統一編號是53726967.
無其他 耆光育樂顧問 資料。
[ 搜尋所有 耆光育樂顧問 ... ]
根據姓名 郭小萍 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 郭小萍 ...) | 活動類型: 活動 | 付費方式: 免費 | 開始時間: 2023-09-02 09:00:00 | 結束時間: 2023-09-03 17:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區福星北路18號 | 地點名稱: 台中逢甲星享道酒店 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 活動類型: 活動 | 付費方式: 免費 | 開始時間: 2023-09-02 09:00:00 | 結束時間: 2023-09-03 17:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 西屯區福星北路18號 | 地點名稱: 台中逢甲星享道酒店 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 電話: 02-82572509 | 地址: 新北市板橋區縣民大道三段247巷80號 | 主祀神祇: 福德正神 | 教別: 道教 | 建別: 適用監督寺廟條例寺廟 | 組織型態: 管理委員會制 | 負責人: 郭小萍 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 8257-2509 | 機構負責人姓名: 郭小萍 | 機構代碼: BF0200112 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市板橋區文聖街227號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 8257-2509 | 機構負責人姓名: 郭小萍 | 機構代碼: BF0200112 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市板橋區文聖街227號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 8257-2509 | 機構負責人姓名: 郭小萍 | 機構代碼: BF0200112 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市板橋區文聖街227號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 02-82572509 | 機構負責人姓名: 郭小萍 | 機構代碼: BF0200147 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市板橋區文翠里仁化街63號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 8257-2509 | 機構負責人姓名: 郭小萍 | 機構代碼: BF0200112 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市板橋區文聖街227號 @ 長照ABC據點 |
活動類型: 活動 | 付費方式: 免費 | 開始時間: 2023-09-02 09:00:00 | 結束時間: 2023-09-03 17:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區福星北路18號 | 地點名稱: 台中逢甲星享道酒店 @ 新創圓夢網活動看板 |
活動類型: 活動 | 付費方式: 免費 | 開始時間: 2023-09-02 09:00:00 | 結束時間: 2023-09-03 17:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 西屯區福星北路18號 | 地點名稱: 台中逢甲星享道酒店 @ 新創圓夢網活動看板 |
電話: 02-82572509 | 地址: 新北市板橋區縣民大道三段247巷80號 | 主祀神祇: 福德正神 | 教別: 道教 | 建別: 適用監督寺廟條例寺廟 | 組織型態: 管理委員會制 | 負責人: 郭小萍 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 8257-2509 | 機構負責人姓名: 郭小萍 | 機構代碼: BF0200112 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市板橋區文聖街227號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 8257-2509 | 機構負責人姓名: 郭小萍 | 機構代碼: BF0200112 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市板橋區文聖街227號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 8257-2509 | 機構負責人姓名: 郭小萍 | 機構代碼: BF0200112 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市板橋區文聖街227號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 02-82572509 | 機構負責人姓名: 郭小萍 | 機構代碼: BF0200147 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市板橋區文翠里仁化街63號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 8257-2509 | 機構負責人姓名: 郭小萍 | 機構代碼: BF0200112 | 機構種類: BF | 地址全址: 新北市板橋區文聖街227號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 郭小萍 ... ]
名稱 耆光育樂顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 耆光育樂顧問)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
耆光育樂顧問有限公司 新北市板橋區篤行路1段10之3號6樓 | 郭小萍 | 53726967 | 核准設立 |
耆光育樂顧問有限公司 登記地址: 新北市板橋區篤行路1段10之3號6樓 | 負責人: 郭小萍 | 統編: 53726967 | 核准設立 |
姓名 郭小萍 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 郭小萍)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
皇冠租書城 高雄市鳳山區國隆里凱旋路272號 | 郭小萍 | 07875317 | 歇業 - 獨資 |
吉野食坊 臺北市文山區興隆路4段165巷5號1樓 | 郭小萍 | 13443133 | 歇業 - 獨資 |
雅心美容化妝工作室 臺中市大肚區蔗廍里遊園路二段一三七號一樓 | 郭小萍 | 14419934 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030710125) |
鑫鵬外燴美食店 臺中市西區安龍里梅川西路1段11號一樓 | 郭小萍 | 14590745 | 歇業 - 獨資 |
威泰起重工程行 高雄市鳳山區善美里保泰路220巷67號11樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 郭小萍 | 80953704 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10960452100) |
品鈞投資有限公司 臺北市士林區基河路16號9樓之3 | 郭小萍 | 90546586 | 核准設立 |
台山雞排店 臺北市萬華區昆明街131號1樓 | 郭小萍 | 94900095 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030007434) |
皇冠租書城 登記地址: 高雄市鳳山區國隆里凱旋路272號 | 負責人: 郭小萍 | 統編: 07875317 | 歇業 - 獨資 |
吉野食坊 登記地址: 臺北市文山區興隆路4段165巷5號1樓 | 負責人: 郭小萍 | 統編: 13443133 | 歇業 - 獨資 |
雅心美容化妝工作室 登記地址: 臺中市大肚區蔗廍里遊園路二段一三七號一樓 | 負責人: 郭小萍 | 統編: 14419934 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030710125) |
鑫鵬外燴美食店 登記地址: 臺中市西區安龍里梅川西路1段11號一樓 | 負責人: 郭小萍 | 統編: 14590745 | 歇業 - 獨資 |
威泰起重工程行 登記地址: 高雄市鳳山區善美里保泰路220巷67號11樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 負責人: 郭小萍 | 統編: 80953704 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10960452100) |
品鈞投資有限公司 登記地址: 臺北市士林區基河路16號9樓之3 | 負責人: 郭小萍 | 統編: 90546586 | 核准設立 |
台山雞排店 登記地址: 臺北市萬華區昆明街131號1樓 | 負責人: 郭小萍 | 統編: 94900095 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030007434) |
[ 查詢所有 郭小萍 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 宥宏交通有限公司 | 統一編號: 00347776 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 宥宏交通有限公司 | 統一編號: 00347776 |
|