何欣
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名何欣的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是欣琦翊設計有限公司, 統一編號是53731194.
無其他 欣琦翊設計 資料。
[ 搜尋所有 欣琦翊設計 ... ]
根據姓名 何欣 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 何欣 ...) | (中華民國)何欣儒 | 活動起始日期: 2024/03/13 | 活動結束日期: 2024/03/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)何欣儒 | 活動起始日期: 2024/03/13 | 活動結束日期: 2024/03/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 查處情形: 輔導結案 | 處分日期: 04 23 2019 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 何欣芳/何欣芳 | 處分機關: | 違規情節: 廣告違規 | 刊播日期: 01 11 2019 12:00AM | 刊播媒體: 蝦皮購物 @ 違規化粧品廣告資料集 |
| 總機電話: 23613062 | 公司代號: 8943 | 住址: 台北市長沙街2段151號4樓 | 成立日期: 19961019 | 寶福有線電視股份有限公司 @ 公開發行公司基本資料 |
| 姓名: 何欣穎 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 臺中市南屯區精誠路684號 @ 地政士開業資料 |
| | 活動起始日期: 2024/04/12 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/04/12 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 電話: 04-24739020 | 執照有效期限: 1131208 | 姓名: 何○穎 | 事務所地址: 臺中市南屯區精誠路684號 @ 臺中市合法地政士開業名冊 |
(中華民國)何欣儒 | 活動起始日期: 2024/03/13 | 活動結束日期: 2024/03/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)何欣儒 | 活動起始日期: 2024/03/13 | 活動結束日期: 2024/03/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
查處情形: 輔導結案 | 處分日期: 04 23 2019 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 何欣芳/何欣芳 | 處分機關: | 違規情節: 廣告違規 | 刊播日期: 01 11 2019 12:00AM | 刊播媒體: 蝦皮購物 @ 違規化粧品廣告資料集 |
總機電話: 23613062 | 公司代號: 8943 | 住址: 台北市長沙街2段151號4樓 | 成立日期: 19961019 | 寶福有線電視股份有限公司 @ 公開發行公司基本資料 |
姓名: 何欣穎 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 臺中市南屯區精誠路684號 @ 地政士開業資料 |
| 活動起始日期: 2024/04/12 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/04/12 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
電話: 04-24739020 | 執照有效期限: 1131208 | 姓名: 何○穎 | 事務所地址: 臺中市南屯區精誠路684號 @ 臺中市合法地政士開業名冊 |
[ 搜尋所有 何欣 ... ]
名稱 欣琦翊設計 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 欣琦翊設計)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
欣琦翊設計有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段270號17樓 | 何欣 | 53731194 | 核准設立 |
欣琦翊設計有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段270號17樓 | 負責人: 何欣 | 統編: 53731194 | 核准設立 |
姓名 何欣 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 何欣)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
欣欣筆莊 臺中市南屯區楓樹里楓和路707號1樓 | 何欣靜 | 72342527 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060872109) |
何舞商行 高雄市三民區民族一路80號27樓之2 | 何欣芝 | 94607212 | 核准設立 - 獨資 |
允欣工程有限公司 彰化縣彰化市彰美路一段110巷107弄2號 | 何欣倫 | 42832815 | 解散 (核准解散日期: 2023-07-05) |
聯欣裝潢有限公司 新北市中和區中原二街32號21樓 | 何欣哲 | 50906830 | 核准設立 |
欣和興實業有限公司 臺中市北屯區仁和里山西北二街8號1樓 | 何欣華 | 53637276 | 核准設立 |
大欣工程行 臺北市大安區忠孝東路3段249號3樓 | 何欣恬 | 72924657 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074108359) |
全欣發企業社 臺北市內湖區南京東路6段451巷57號6樓之2 | 何欣穎 | 76372521 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1084115596) |
欣欣筆莊 登記地址: 臺中市南屯區楓樹里楓和路707號1樓 | 負責人: 何欣靜 | 統編: 72342527 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060872109) |
何舞商行 登記地址: 高雄市三民區民族一路80號27樓之2 | 負責人: 何欣芝 | 統編: 94607212 | 核准設立 - 獨資 |
允欣工程有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市彰美路一段110巷107弄2號 | 負責人: 何欣倫 | 統編: 42832815 | 解散 (核准解散日期: 2023-07-05) |
聯欣裝潢有限公司 登記地址: 新北市中和區中原二街32號21樓 | 負責人: 何欣哲 | 統編: 50906830 | 核准設立 |
欣和興實業有限公司 登記地址: 臺中市北屯區仁和里山西北二街8號1樓 | 負責人: 何欣華 | 統編: 53637276 | 核准設立 |
大欣工程行 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路3段249號3樓 | 負責人: 何欣恬 | 統編: 72924657 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074108359) |
全欣發企業社 登記地址: 臺北市內湖區南京東路6段451巷57號6樓之2 | 負責人: 何欣穎 | 統編: 76372521 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1084115596) |
[ 查詢所有 何欣 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5250000 | 所代表法人: | 泰祥重機械有限公司 | 統一編號: 00676587 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 明達交通有限公司 | 統一編號: 00676714 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台正船務代理有限公司 | 統一編號: 00676812 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5250000 | 所代表法人: | 泰祥重機械有限公司 | 統一編號: 00676587 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 明達交通有限公司 | 統一編號: 00676714 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台正船務代理有限公司 | 統一編號: 00676812 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
|