李明涵
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李明涵的職稱是董事, 持有股份數是16900000, 公司名稱是健德有限公司, 統一編號是53746979.
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 李明涵 ...) | 食品業者登錄字號: A-153746979-00000-8 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 53746979 | 台北市大安區大安路1段116巷5號1樓 |
| 食品業者登錄字號: A-153746979-00001-9 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 53746979 | 台北市大安區大安路1段116巷5號1樓 |
食品業者登錄字號: A-153746979-00000-8 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 53746979 | 台北市大安區大安路1段116巷5號1樓 |
食品業者登錄字號: A-153746979-00001-9 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 53746979 | 台北市大安區大安路1段116巷5號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 李明涵 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據名稱 健德 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 健德 ...) | OID: 2.16.886.119.90030.100600 | 電話: 03-3651399 | 地址: 桃園市八德區仁德一路16號 | DN: o=私立健德居家長照機構,l=桃園市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 處分日期: 20231013 | 處分金額或滯納金: 20000 | 公告日期: 20231211 | 處分字號: 勞局費字第11201810061號 | 違反法規內容: 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工職業災害保險及保護法 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 蔡沂伶 | 機構代碼: 1X0400013 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市八德區仁德一路16號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/04/09 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 蔡沂伶 | 機構代碼: 1X0400013 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市八德區仁德一路16號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 蔡沂伶 | 機構代碼: 1X0400013 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市八德區仁德一路16號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/04/09 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 蔡沂伶 | 機構代碼: 1X0400013 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市八德區仁德一路16號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 蔡沂伶 | 機構代碼: 1X0400013 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市八德區仁德一路16號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/04/09 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 蔡沂伶 | 機構代碼: 1X0400013 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市八德區仁德一路16號 @ 長照B據點 |
OID: 2.16.886.119.90030.100600 | 電話: 03-3651399 | 地址: 桃園市八德區仁德一路16號 | DN: o=私立健德居家長照機構,l=桃園市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
處分日期: 20231013 | 處分金額或滯納金: 20000 | 公告日期: 20231211 | 處分字號: 勞局費字第11201810061號 | 違反法規內容: 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工職業災害保險及保護法 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 蔡沂伶 | 機構代碼: 1X0400013 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市八德區仁德一路16號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/04/09 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 蔡沂伶 | 機構代碼: 1X0400013 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市八德區仁德一路16號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 蔡沂伶 | 機構代碼: 1X0400013 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市八德區仁德一路16號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/04/09 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 蔡沂伶 | 機構代碼: 1X0400013 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市八德區仁德一路16號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 蔡沂伶 | 機構代碼: 1X0400013 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市八德區仁德一路16號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/04/09 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 蔡沂伶 | 機構代碼: 1X0400013 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市八德區仁德一路16號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 健德 ... ]
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 750000 | 所代表法人: | 丞祥投資股份有限公司 | 統一編號: 16292854 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 750000 | 所代表法人: | 丞祥投資股份有限公司 | 統一編號: 16292854 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李明涵 ... ]
健德國術館 | 地址: 台中市北區三民路三段291巷26號 | 電話: 04-2233-8815 |
健德堂藥局 | 地址: 台中市梧棲區文昌路451號 | 電話: 04-2656-5017 |
健德安藥房 | 地址: 屏東縣里港鄉永春路28號 | 電話: 08-775-2874 |
健德良橡膠企業社 | 地址: 嘉義市民生南路545巷26弄13號 | 電話: 05-235-1167 |
健德良企業有限公司 | 地址: 嘉義市民生南路545巷26弄13號 | 電話: 05-236-1255 |
健德膠業有限公司 | 地址: 高雄市路竹區民權路29巷5號 | 電話: 07-696-6088 |
富健德企業社 | 地址: 桃園市桃園區同安街203號1樓 | 電話: 03-316-8694 |
台中縣私立健德老人養護中心 | 地址: 台中市大雅區光復路2號之5 | 電話: 04-2560-4290 |
台中市私立健德護理之家 | 地址: 台中市中區民權路188號 | 電話: 04-2220-0902 |
名稱 健德 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 健德)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
健德農產行 花蓮縣光復鄉南富村富田三街6號1樓 | 高健德 | 87351967 | 核准設立 - 獨資 |
康健德科技有限公司 新北市新莊區五權一路1號8樓之3 | 吳佳展 | 53313369 | 核准設立 |
健德科技股份有限公司 新北市土城區中山路1號6樓之2 | 易佳德 | 96822567 | 核准設立 |
健德實業有限公司 臺北市中正區懷寧街36號3樓 | 黃鳳凰 | 27746299 | 核准設立 |
健德資訊有限公司 高雄市橋頭區仕隆路林厝巷8號 | 戴敏旭 | 29003441 | 核准設立 |
健德有限公司 臺北市大安區大安路1段116巷5號1樓 | 李明涵 | 53746979 | 核准設立 |
健德良膠業有限公司 嘉義縣民雄鄉秀林村溪底寮8之2號1樓 | 郭嘉雄 | 53965100 | 核准設立 |
健德膠業有限公司 高雄市路竹區民權路29巷5號 | 謝素惠 | 83388719 | 核准設立 |
健德農產行 登記地址: 花蓮縣光復鄉南富村富田三街6號1樓 | 負責人: 高健德 | 統編: 87351967 | 核准設立 - 獨資 |
康健德科技有限公司 登記地址: 新北市新莊區五權一路1號8樓之3 | 負責人: 吳佳展 | 統編: 53313369 | 核准設立 |
健德科技股份有限公司 登記地址: 新北市土城區中山路1號6樓之2 | 負責人: 易佳德 | 統編: 96822567 | 核准設立 |
健德實業有限公司 登記地址: 臺北市中正區懷寧街36號3樓 | 負責人: 黃鳳凰 | 統編: 27746299 | 核准設立 |
健德資訊有限公司 登記地址: 高雄市橋頭區仕隆路林厝巷8號 | 負責人: 戴敏旭 | 統編: 29003441 | 核准設立 |
健德有限公司 登記地址: 臺北市大安區大安路1段116巷5號1樓 | 負責人: 李明涵 | 統編: 53746979 | 核准設立 |
健德良膠業有限公司 登記地址: 嘉義縣民雄鄉秀林村溪底寮8之2號1樓 | 負責人: 郭嘉雄 | 統編: 53965100 | 核准設立 |
健德膠業有限公司 登記地址: 高雄市路竹區民權路29巷5號 | 負責人: 謝素惠 | 統編: 83388719 | 核准設立 |
[ 查詢所有 健德 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
|