吳麗娟
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳麗娟的職稱是監察人, 持有股份數是270000, 公司名稱是歆麗管理顧問股份有限公司, 統一編號是53768261.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2430000 | 所代表法人: | 歆麗管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 53768261 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2430000 | 所代表法人: | 歆麗管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 53768261 |
[ 搜尋所有相關: 吳麗娟 @ 董監事資料集 ]
無其他 歆麗管理顧問 資料。
[ 搜尋所有 歆麗管理顧問 ... ]
根據姓名 吳麗娟 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳麗娟 ...) | 電話: 886-9-80688869 | 地址: 臺南市727北門區北門村永隆宮廟前 | 營業時間: 週六~週日與連續假期11:00~18:00 | 描述: 北門「阿善師蚵嗲」是由阿善師的女兒吳麗娟所創攤,後在阿善師手中發揚光大,現在由吳森南、吳麗娟兄妹接手經營。當年吳麗娟創攤的因緣是,北門甚富盛名的「阿溪嬸仔蚵嗲」因阿溪嬸仔年紀大收攤,讓北門人甚為懷念,... @ 餐飲 - 觀光資訊資料庫 |
| 電話: 886-9-80688869 | 地址: 臺南市727北門區北門村永隆宮廟前 | 營業時間: 週六~週日與連續假期11:00~18:00 | 描述: 北門「阿善師蚵嗲」是由阿善師的女兒吳麗娟所創攤,後在阿善師手中發揚光大,現在由吳森南、吳麗娟兄妹接手經營。當年吳麗娟創攤的因緣是,北門甚富盛名的「阿溪嬸仔蚵嗲」因阿溪嬸仔年紀大收攤,讓北門人甚為懷念,... @ 餐飲 - 觀光資訊資料庫 |
| | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2025/03/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2025/03/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 有麗投資有限公司 | 統一編號: 82978929 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 28028612 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣福興鄉福南村沿海路四段24號1樓 @ 登記工廠名錄 |
| 姓名: 吳麗娟 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 05-2333806 | 嘉義市西區博愛路一段482巷28號 @ 地政士開業資料 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/04/11 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0987-796666 | 機構負責人姓名: 吳麗娟 | 機構代碼: 2X0200001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新北市八里區中山路一段129巷22號1樓 @ 長照ABC據點 |
電話: 886-9-80688869 | 地址: 臺南市727北門區北門村永隆宮廟前 | 營業時間: 週六~週日與連續假期11:00~18:00 | 描述: 北門「阿善師蚵嗲」是由阿善師的女兒吳麗娟所創攤,後在阿善師手中發揚光大,現在由吳森南、吳麗娟兄妹接手經營。當年吳麗娟創攤的因緣是,北門甚富盛名的「阿溪嬸仔蚵嗲」因阿溪嬸仔年紀大收攤,讓北門人甚為懷念,... @ 餐飲 - 觀光資訊資料庫 |
電話: 886-9-80688869 | 地址: 臺南市727北門區北門村永隆宮廟前 | 營業時間: 週六~週日與連續假期11:00~18:00 | 描述: 北門「阿善師蚵嗲」是由阿善師的女兒吳麗娟所創攤,後在阿善師手中發揚光大,現在由吳森南、吳麗娟兄妹接手經營。當年吳麗娟創攤的因緣是,北門甚富盛名的「阿溪嬸仔蚵嗲」因阿溪嬸仔年紀大收攤,讓北門人甚為懷念,... @ 餐飲 - 觀光資訊資料庫 |
| 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2025/03/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2025/03/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 有麗投資有限公司 | 統一編號: 82978929 @ 董監事資料集 |
主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 28028612 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣福興鄉福南村沿海路四段24號1樓 @ 登記工廠名錄 |
姓名: 吳麗娟 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 05-2333806 | 嘉義市西區博愛路一段482巷28號 @ 地政士開業資料 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/04/11 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0987-796666 | 機構負責人姓名: 吳麗娟 | 機構代碼: 2X0200001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新北市八里區中山路一段129巷22號1樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 吳麗娟 ... ]
名稱 歆麗管理顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 歆麗管理顧問)
歆麗管理顧問股份有限公司 登記地址: 新北市三峽區文化路59號6樓之1 | 負責人: 呂祖義 | 統編: 53768261 | 核准設立 |
姓名 吳麗娟 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳麗娟)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
麗?冰品店 臺南市六甲區甲南里珊瑚路86巷20號1樓 | 吳麗娟 | 13702779 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040930374) |
有麗投資有限公司 新竹縣寶山鄉有謙一路1巷3號 | 吳麗娟 | 82978929 | 核准設立 |
卡媚爾美容材料行 嘉義市東區安平里吳鳳北路109號一樓 | 吳麗娟 | 14512050 | 歇業 - 合夥 |
吳忠信米店 臺北市北投區 中和街518號1樓 | 吳麗娟 | 31250811 | 歇業 - 獨資 |
純純食品行 臺北市萬華區中華路1段110號2樓 | 吳麗娟 | 01089235 | 歇業 - 獨資 |
鵬凱工程行 新北市樹林區鎮前街3?77巷3弄32之?7號5樓 | 吳麗娟 | 02325314 | 歇業 - 獨資 |
尚格服飾 新竹市東區關帝里南門街151號 | 吳麗娟 | 02892219 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050001056) |
彩衣服飾名店 臺中市東勢區東安里中山路一00號 | 吳麗娟 | 05886817 | 歇業 - 合夥 |
麗?冰品店 登記地址: 臺南市六甲區甲南里珊瑚路86巷20號1樓 | 負責人: 吳麗娟 | 統編: 13702779 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040930374) |
有麗投資有限公司 登記地址: 新竹縣寶山鄉有謙一路1巷3號 | 負責人: 吳麗娟 | 統編: 82978929 | 核准設立 |
卡媚爾美容材料行 登記地址: 嘉義市東區安平里吳鳳北路109號一樓 | 負責人: 吳麗娟 | 統編: 14512050 | 歇業 - 合夥 |
吳忠信米店 登記地址: 臺北市北投區 中和街518號1樓 | 負責人: 吳麗娟 | 統編: 31250811 | 歇業 - 獨資 |
純純食品行 登記地址: 臺北市萬華區中華路1段110號2樓 | 負責人: 吳麗娟 | 統編: 01089235 | 歇業 - 獨資 |
鵬凱工程行 登記地址: 新北市樹林區鎮前街3?77巷3弄32之?7號5樓 | 負責人: 吳麗娟 | 統編: 02325314 | 歇業 - 獨資 |
尚格服飾 登記地址: 新竹市東區關帝里南門街151號 | 負責人: 吳麗娟 | 統編: 02892219 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050001056) |
彩衣服飾名店 登記地址: 臺中市東勢區東安里中山路一00號 | 負責人: 吳麗娟 | 統編: 05886817 | 歇業 - 合夥 |
[ 查詢所有 吳麗娟 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 基業船機工業股份有限公司 | 統一編號: 00261898 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 梧桐煤氣有限公司 | 統一編號: 00262030 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸海空報關行股份有限公司 | 統一編號: 00272001 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 基業船機工業股份有限公司 | 統一編號: 00261898 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 梧桐煤氣有限公司 | 統一編號: 00262030 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸海空報關行股份有限公司 | 統一編號: 00272001 |
|