林佳賢
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林佳賢的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是聖慶有限公司, 統一編號是53781525.
| 統一編號: 53781525 | 工廠負責人姓名: 林佳賢 | 工廠地址: 屏東縣屏東市玉成里公成路513巷80-1號 | 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具 |
統一編號: 53781525 | 工廠負責人姓名: 林佳賢 | 工廠地址: 屏東縣屏東市玉成里公成路513巷80-1號 | 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具 |
[ 搜尋所有相關: 林佳賢 @ 臨時工廠名錄 ]
| 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 53781525 | 工廠登記狀態: 生產中 | 屏東縣屏東市玉成里公成路513巷80-1號 |
主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 53781525 | 工廠登記狀態: 生產中 | 屏東縣屏東市玉成里公成路513巷80-1號 |
[ 搜尋所有相關: 林佳賢 @ 登記工廠名錄 ]
根據名稱 聖慶 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 聖慶 ...) | 作者: 尹順君, 吳佩芬, 詹聖慶, 盧耀華編著 | 出版機構: 高立 | 版次: 四版 | 預訂出版日: 112/02 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 248 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-378-369-5 (平裝, 248面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 聖慶工程股份有限公司 | 統一編號: 84972056 @ 董監事資料集 |
作者: 尹順君, 吳佩芬, 詹聖慶, 盧耀華編著 | 出版機構: 高立 | 版次: 四版 | 預訂出版日: 112/02 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 248 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-378-369-5 (平裝, 248面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 聖慶工程股份有限公司 | 統一編號: 84972056 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 聖慶 ... ]
根據姓名 林佳賢 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 林佳賢 ...) | (中華民國)林佳賢 | 活動起始日期: 2024/07/11 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林佳賢 | 活動起始日期: 2024/07/11 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 食品業者登錄字號: F-200164877-00000-7 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 新北市三重區重陽路二段26號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 團體會址: 臺南市中西區西門路2段46號1樓 | 成立日期: 1010324 | 理事長: 林佳賢 @ 全國性人民團體名冊 |
| 團體會址: 南投縣草屯鎮碧山路362號 | 成立日期: 1080526 | 理事長: 林佳賢 @ 全國性人民團體名冊 |
| 電話: 077235311 | 驗證狀態: 結束 | 產品品項: 大漿果 | 證書效期: 2019/09/25 | 高雄市前鎮區瑞隆里2鄰瑞隆路183之4號 @ 臺灣有機農業資訊 |
(中華民國)林佳賢 | 活動起始日期: 2024/07/11 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林佳賢 | 活動起始日期: 2024/07/11 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
食品業者登錄字號: F-200164877-00000-7 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 新北市三重區重陽路二段26號 @ 食品業者登錄資料集 |
團體會址: 臺南市中西區西門路2段46號1樓 | 成立日期: 1010324 | 理事長: 林佳賢 @ 全國性人民團體名冊 |
團體會址: 南投縣草屯鎮碧山路362號 | 成立日期: 1080526 | 理事長: 林佳賢 @ 全國性人民團體名冊 |
電話: 077235311 | 驗證狀態: 結束 | 產品品項: 大漿果 | 證書效期: 2019/09/25 | 高雄市前鎮區瑞隆里2鄰瑞隆路183之4號 @ 臺灣有機農業資訊 |
[ 搜尋所有 林佳賢 ... ]
聖慶實業社 | 地址: 台南市永康區中正二街105巷27號 | 電話: 06-253-5804 |
名稱 聖慶 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 聖慶)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
聖慶實業社 臺南市永康區尚頂里中正二街105巷27號 | 魏榮宏 | 14998722 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030111401) |
聖慶有限公司 屏東縣屏東市新興里新興街38巷33號 | 林佳賢 | 53781525 | 核准設立 |
聖慶企業有限公司 臺北市資料空白 | | 20886724 | 撤銷 (077年12月10日 建一字 第號) |
聖慶工程股份有限公司 基隆市中正區祥豐街六四巷四號三樓 | | 84972056 | 解散 (文號: 2001-12-31 經90中字 第0903329571號) |
聖慶模具有限公司 彰化縣埔心鄉仁里村七鄰永坡路一段七五號 | | 96893936 | 解散 (文號: 2005-10-21 經授中字 第0943304352號) |
聖慶實業社 登記地址: 臺南市永康區尚頂里中正二街105巷27號 | 負責人: 魏榮宏 | 統編: 14998722 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030111401) |
聖慶有限公司 登記地址: 屏東縣屏東市新興里新興街38巷33號 | 負責人: 林佳賢 | 統編: 53781525 | 核准設立 |
聖慶企業有限公司 登記地址: 臺北市資料空白 | 統編: 20886724 | 撤銷 (077年12月10日 建一字 第號) |
聖慶工程股份有限公司 登記地址: 基隆市中正區祥豐街六四巷四號三樓 | 統編: 84972056 | 解散 (文號: 2001-12-31 經90中字 第0903329571號) |
聖慶模具有限公司 登記地址: 彰化縣埔心鄉仁里村七鄰永坡路一段七五號 | 統編: 96893936 | 解散 (文號: 2005-10-21 經授中字 第0943304352號) |
姓名 林佳賢 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林佳賢)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
賢達企業社 雲林縣斗南鎮阿丹里阿丹40號 | 林佳賢 | 38791427 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030188555) |
駿賢永水電企業社 高雄市三民區灣愛街35號1樓 | 林佳賢 | 25993815 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11162881100) |
佳發企業行 高雄市苓雅區中華四路244號3樓之1 | 林佳賢 | 91546228 | 核准設立 - 獨資 |
森林雞牧場 新竹縣竹北市福興東路2段36巷17號1樓 | 林佳賢 | 87336621 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090301819) |
柒捌參伍文化事業有限公司 南投縣草屯鎮敦和里碧山路338號一樓 | 林佳賢 | 54983350 | 核准設立 |
家嘉商行 新北市三重區力行路2段136巷49弄12號1樓 | 林佳賢 | 01982590 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
詳富企業社 屏東縣屏東市新興里新興街38巷33號 | 林佳賢 | 10896414 | 歇業 - 獨資 |
春源漁業股份有限公司 高雄市前鎮區后安路237號 | 林佳賢 | 23332467 | 核准設立 |
賢達企業社 登記地址: 雲林縣斗南鎮阿丹里阿丹40號 | 負責人: 林佳賢 | 統編: 38791427 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030188555) |
駿賢永水電企業社 登記地址: 高雄市三民區灣愛街35號1樓 | 負責人: 林佳賢 | 統編: 25993815 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11162881100) |
佳發企業行 登記地址: 高雄市苓雅區中華四路244號3樓之1 | 負責人: 林佳賢 | 統編: 91546228 | 核准設立 - 獨資 |
森林雞牧場 登記地址: 新竹縣竹北市福興東路2段36巷17號1樓 | 負責人: 林佳賢 | 統編: 87336621 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090301819) |
柒捌參伍文化事業有限公司 登記地址: 南投縣草屯鎮敦和里碧山路338號一樓 | 負責人: 林佳賢 | 統編: 54983350 | 核准設立 |
家嘉商行 登記地址: 新北市三重區力行路2段136巷49弄12號1樓 | 負責人: 林佳賢 | 統編: 01982590 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
詳富企業社 登記地址: 屏東縣屏東市新興里新興街38巷33號 | 負責人: 林佳賢 | 統編: 10896414 | 歇業 - 獨資 |
春源漁業股份有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區后安路237號 | 負責人: 林佳賢 | 統編: 23332467 | 核准設立 |
[ 查詢所有 林佳賢 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3719 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 127 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東建煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00700593 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 慎昶水電工程有限公司 | 統一編號: 00700860 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 720693 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3719 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 127 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東建煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00700593 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 慎昶水電工程有限公司 | 統一編號: 00700860 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 720693 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
|