李宜芳
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李宜芳的職稱是董事長, 持有股份數是100, 公司名稱是天晴開發建設股份有限公司, 統一編號是53813688.
董監事資料集 資料集的 李宜芳 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李宜芳 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 天晴開發建設股份有限公司 | 統一編號: 53813688 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天晴開發建設股份有限公司 | 統一編號: 53813688 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 天晴開發建設股份有限公司 | 統一編號: 53813688 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天晴開發建設股份有限公司 | 統一編號: 53813688 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 天晴開發建設股份有限公司 | 統一編號: 53813688 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天晴開發建設股份有限公司 | 統一編號: 53813688 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 天晴開發建設股份有限公司 | 統一編號: 53813688 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天晴開發建設股份有限公司 | 統一編號: 53813688 |
[ 搜尋所有相關: 李宜芳 @ 董監事資料集 ]
根據姓名 李宜芳 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李宜芳 ...) | (中華民國)李宜芳、林惠敏 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)李宜芳、林惠敏 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 查處情形: 未違規結案 | 處分日期: 03 3 2020 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 李宜芳/李宜芳 | 處分機關: | 違規情節: 廣告內容誇大不實 | 刊播日期: 11 22 2018 12:00AM | 刊播媒體: 蝦皮購物 @ 違規化粧品廣告資料集 |
| 姓名: 李宜芳 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 雲林縣斗六市中華路256號 @ 地政士開業資料 |
| 作者: 林季穎, 楊妮蓉, 蔡明叡, 陳敏華, 李宜芳, 呂悅慈, 王敏蕙, 李燕宜, 楊千瑩, 林品君作 | 出版機構: 臺北教育大學音樂系 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/07 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 250 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-97596-0-6 (平裝, NT$400, 250面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| (中華民國)雲林縣政府文化觀光處 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)雲林縣政府文化觀光處 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 品芳餐飲有限公司 | 統一編號: 89186681 @ 董監事資料集 |
(中華民國)李宜芳、林惠敏 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)李宜芳、林惠敏 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
查處情形: 未違規結案 | 處分日期: 03 3 2020 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 李宜芳/李宜芳 | 處分機關: | 違規情節: 廣告內容誇大不實 | 刊播日期: 11 22 2018 12:00AM | 刊播媒體: 蝦皮購物 @ 違規化粧品廣告資料集 |
姓名: 李宜芳 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 雲林縣斗六市中華路256號 @ 地政士開業資料 |
作者: 林季穎, 楊妮蓉, 蔡明叡, 陳敏華, 李宜芳, 呂悅慈, 王敏蕙, 李燕宜, 楊千瑩, 林品君作 | 出版機構: 臺北教育大學音樂系 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/07 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 250 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-97596-0-6 (平裝, NT$400, 250面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)雲林縣政府文化觀光處 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)雲林縣政府文化觀光處 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 品芳餐飲有限公司 | 統一編號: 89186681 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李宜芳 ... ]
名稱 天晴開發建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 天晴開發建設)
天晴開發建設股份有限公司 登記地址: 嘉義市西區車店里上海路59號1樓 | 負責人: 李宜芳 | 統編: 53813688 | 核准設立 |
姓名 李宜芳 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李宜芳)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宜家食品企業社 宜蘭縣頭城鎮城西里南門路12號 | 李宜芳 | 91137568 | 核准設立 - 獨資 |
芳馨工作坊 臺北市北投區北投路2段29號 | 李宜芳 | 42511497 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1084101468) |
銘芳電子材料行 高雄市岡山區壽天里壽華路122號1樓 | 李宜芳 | 70984144 | 核准設立 - 獨資 |
一品芳餐飲店 臺北市信義區信義路4段375號 | 李宜芳 | 88135242 | 核准設立 - 獨資 |
品芳餐飲有限公司 臺北市信義區莊敬路202號 | 李宜芳 | 89186681 | 核准設立 |
芳緣蔬食有限公司 臺北市信義區莊敬路387號1樓 | 李宜芳 | 90099952 | 解散 (核准解散日期: 2024-06-14) |
遠芳國際有限公司 新北市土城區承天路73號3樓 | 李宜芳 | 90683188 | 解散 (核准解散日期: 2023-10-24) |
鑫富芳投資有限公司 臺南市善化區文化路16號2樓之1 | 李宜芳 | 94041010 | 核准設立 |
宜家食品企業社 登記地址: 宜蘭縣頭城鎮城西里南門路12號 | 負責人: 李宜芳 | 統編: 91137568 | 核准設立 - 獨資 |
芳馨工作坊 登記地址: 臺北市北投區北投路2段29號 | 負責人: 李宜芳 | 統編: 42511497 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1084101468) |
銘芳電子材料行 登記地址: 高雄市岡山區壽天里壽華路122號1樓 | 負責人: 李宜芳 | 統編: 70984144 | 核准設立 - 獨資 |
一品芳餐飲店 登記地址: 臺北市信義區信義路4段375號 | 負責人: 李宜芳 | 統編: 88135242 | 核准設立 - 獨資 |
品芳餐飲有限公司 登記地址: 臺北市信義區莊敬路202號 | 負責人: 李宜芳 | 統編: 89186681 | 核准設立 |
芳緣蔬食有限公司 登記地址: 臺北市信義區莊敬路387號1樓 | 負責人: 李宜芳 | 統編: 90099952 | 解散 (核准解散日期: 2024-06-14) |
遠芳國際有限公司 登記地址: 新北市土城區承天路73號3樓 | 負責人: 李宜芳 | 統編: 90683188 | 解散 (核准解散日期: 2023-10-24) |
鑫富芳投資有限公司 登記地址: 臺南市善化區文化路16號2樓之1 | 負責人: 李宜芳 | 統編: 94041010 | 核准設立 |
[ 查詢所有 李宜芳 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1315698 | 所代表法人: | 好德科技股份有限公司 | 統一編號: 20799897 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 902628 | 所代表法人: 六意投資有限公司 | 好德科技股份有限公司 | 統一編號: 20799897 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 母子有限公司 | 統一編號: 20822139 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: 美商約翰生父子公司 | 台灣莊臣股份有限公司 | 統一編號: 20831783 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 408000 | 所代表法人: | 長捷股份有限公司 | 統一編號: 20842304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4800000 | 所代表法人: | 歐恩企業有限公司 | 統一編號: 20899729 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 貫江企業有限公司 | 統一編號: 20918367 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10460600 | 所代表法人: 愛爾蘭商 Bausch + Lomb Ireland Limited | 博士倫股份有限公司 | 統一編號: 20921588 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大統益股份有限公司 | 統一編號: 20927014 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大統益股份有限公司 | 統一編號: 20927014 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 仲翹實業股份有限公司 | 統一編號: 20945006 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 保太企業有限公司 | 統一編號: 20976160 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6950 | 所代表法人: | 浩威自動化股份有限公司 | 統一編號: 21200285 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 浩威自動化股份有限公司 | 統一編號: 21200285 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 浩威自動化股份有限公司 | 統一編號: 21200285 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1315698 | 所代表法人: | 好德科技股份有限公司 | 統一編號: 20799897 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 902628 | 所代表法人: 六意投資有限公司 | 好德科技股份有限公司 | 統一編號: 20799897 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 母子有限公司 | 統一編號: 20822139 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: 美商約翰生父子公司 | 台灣莊臣股份有限公司 | 統一編號: 20831783 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 408000 | 所代表法人: | 長捷股份有限公司 | 統一編號: 20842304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4800000 | 所代表法人: | 歐恩企業有限公司 | 統一編號: 20899729 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 貫江企業有限公司 | 統一編號: 20918367 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10460600 | 所代表法人: 愛爾蘭商 Bausch + Lomb Ireland Limited | 博士倫股份有限公司 | 統一編號: 20921588 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大統益股份有限公司 | 統一編號: 20927014 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大統益股份有限公司 | 統一編號: 20927014 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 仲翹實業股份有限公司 | 統一編號: 20945006 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 保太企業有限公司 | 統一編號: 20976160 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6950 | 所代表法人: | 浩威自動化股份有限公司 | 統一編號: 21200285 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 浩威自動化股份有限公司 | 統一編號: 21200285 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 浩威自動化股份有限公司 | 統一編號: 21200285 |
|