陳雨辰
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳雨辰的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是承宏管理顧問有限公司, 統一編號是53814997.
無其他 承宏管理顧問 資料。
[ 搜尋所有 承宏管理顧問 ... ]
根據姓名 陳雨辰 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 陳雨辰 ...) | (中華民國)陳宣穎;(中華民國)陳雨辰 | 活動起始日期: 2024/06/26 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: 入場方式│自由入場 @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳宣穎;(中華民國)陳雨辰 | 活動起始日期: 2024/06/26 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: 入場方式│自由入場 @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳雨辰 | 活動起始日期: 2024/06/12 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: 入場方式│自由入場 @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳雨辰 | 活動起始日期: 2024/06/12 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: 入場方式│自由入場 @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 辰真食品有限公司 | 統一編號: 91049143 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6849950 | 所代表法人: | 太后食業股份有限公司 | 統一編號: 90885163 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 壹拾壹行銷顧問有限公司 | 到職日期: 1080327 | 統一編號: 82811695 @ 公司登記經理人資料集 |
(中華民國)陳宣穎;(中華民國)陳雨辰 | 活動起始日期: 2024/06/26 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: 入場方式│自由入場 @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳宣穎;(中華民國)陳雨辰 | 活動起始日期: 2024/06/26 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: 入場方式│自由入場 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳雨辰 | 活動起始日期: 2024/06/12 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: 入場方式│自由入場 @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳雨辰 | 活動起始日期: 2024/06/12 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: 入場方式│自由入場 @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 辰真食品有限公司 | 統一編號: 91049143 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6849950 | 所代表法人: | 太后食業股份有限公司 | 統一編號: 90885163 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 壹拾壹行銷顧問有限公司 | 到職日期: 1080327 | 統一編號: 82811695 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 陳雨辰 ... ]
名稱 承宏管理顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 承宏管理顧問)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
承宏管理顧問有限公司 嘉義市西區友愛路237號8樓2B室 | 陳雨辰 | 53814997 | 核准設立 |
承宏管理顧問有限公司 登記地址: 嘉義市西區友愛路237號8樓2B室 | 負責人: 陳雨辰 | 統編: 53814997 | 核准設立 |
姓名 陳雨辰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 陳雨辰)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
雨辰諮詢社 臺北市大同區承德路1段8號3樓 | 陳雨辰 | 80995057 | 撤銷 - 獨資 |
辰真食品有限公司 臺中市南屯區楓樹里楓樹東街500巷21號1樓 | 陳雨辰 | 91049143 | 核准設立 |
久業媒體行銷社 臺中市南屯區楓樹里楓樹東街500巷21號1樓 | 陳雨辰 | 25200650 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108614643) |
愛創意國際企業社 臺北市大同區延平北路2段256號2樓 | 陳雨辰 | 48835613 | 核准設立 - 獨資 |
愛贏國際有限公司 臺中市西區公德里精誠路385號1樓 | 陳雨辰 | 54590931 | 廢止 |
太后食業股份有限公司 臺北市中山區市民大道3段1號 | 陳雨辰 | 90885163 | 核准設立 |
雨辰諮詢社 登記地址: 臺北市大同區承德路1段8號3樓 | 負責人: 陳雨辰 | 統編: 80995057 | 撤銷 - 獨資 |
辰真食品有限公司 登記地址: 臺中市南屯區楓樹里楓樹東街500巷21號1樓 | 負責人: 陳雨辰 | 統編: 91049143 | 核准設立 |
久業媒體行銷社 登記地址: 臺中市南屯區楓樹里楓樹東街500巷21號1樓 | 負責人: 陳雨辰 | 統編: 25200650 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108614643) |
愛創意國際企業社 登記地址: 臺北市大同區延平北路2段256號2樓 | 負責人: 陳雨辰 | 統編: 48835613 | 核准設立 - 獨資 |
愛贏國際有限公司 登記地址: 臺中市西區公德里精誠路385號1樓 | 負責人: 陳雨辰 | 統編: 54590931 | 廢止 |
太后食業股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區市民大道3段1號 | 負責人: 陳雨辰 | 統編: 90885163 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳雨辰 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: 日商 KURODA GROUP CO., LTD. | 台灣黑田電器股份有限公司 | 統一編號: 16817182 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: 飛太普實業股份有限公司 | 台灣電廣有限公司 | 統一編號: 16821708 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 夢萊茵婚紗攝影有限公司 | 統一編號: 16827512 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000000 | 所代表法人: BlackRock Lux Finco S.à r.l. | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 16830994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000000 | 所代表法人: BlackRock Lux Finco S.à r.l. | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 16830994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8637789 | 所代表法人: 香港商 Alpha Magnus Investment | 野村證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 16831831 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: 香港商浩騰媒體有限公司 | 浩騰媒體股份有限公司 | 統一編號: 16832894 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9841729 | 所代表法人: 美商Linde Inc. | 中普氣體材料股份有限公司 | 統一編號: 16836337 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 223166847 | 所代表法人: 艾克爾國際科技股份有限公司 | 艾克爾先進科技股份有限公司 | 統一編號: 16847968 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 223166847 | 所代表法人: 艾克爾國際科技股份有限公司 | 艾克爾先進科技股份有限公司 | 統一編號: 16847968 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 允成興實業有限公司 | 統一編號: 16856797 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 晶瑞光電股份有限公司 | 統一編號: 16858612 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 晶瑞光電股份有限公司 | 統一編號: 16858612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3760750 | 所代表法人: | 德機印刷有限公司 | 統一編號: 16863093 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 永正新有限公司 | 統一編號: 16863256 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: 日商 KURODA GROUP CO., LTD. | 台灣黑田電器股份有限公司 | 統一編號: 16817182 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: 飛太普實業股份有限公司 | 台灣電廣有限公司 | 統一編號: 16821708 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 夢萊茵婚紗攝影有限公司 | 統一編號: 16827512 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000000 | 所代表法人: BlackRock Lux Finco S.à r.l. | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 16830994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000000 | 所代表法人: BlackRock Lux Finco S.à r.l. | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 16830994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8637789 | 所代表法人: 香港商 Alpha Magnus Investment | 野村證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 16831831 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: 香港商浩騰媒體有限公司 | 浩騰媒體股份有限公司 | 統一編號: 16832894 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9841729 | 所代表法人: 美商Linde Inc. | 中普氣體材料股份有限公司 | 統一編號: 16836337 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 223166847 | 所代表法人: 艾克爾國際科技股份有限公司 | 艾克爾先進科技股份有限公司 | 統一編號: 16847968 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 223166847 | 所代表法人: 艾克爾國際科技股份有限公司 | 艾克爾先進科技股份有限公司 | 統一編號: 16847968 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 允成興實業有限公司 | 統一編號: 16856797 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 晶瑞光電股份有限公司 | 統一編號: 16858612 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 晶瑞光電股份有限公司 | 統一編號: 16858612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3760750 | 所代表法人: | 德機印刷有限公司 | 統一編號: 16863093 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 永正新有限公司 | 統一編號: 16863256 |
|