蔡易臻
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡易臻的職稱是董事, 持有股份數是200000, 公司名稱是亞大股份有限公司, 統一編號是53821076.
董監事資料集 資料集的 蔡易臻 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 蔡易臻 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 亞大股份有限公司 | 統一編號: 53821076 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 亞大股份有限公司 | 統一編號: 53821076 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 亞大股份有限公司 | 統一編號: 53821076 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 亞大股份有限公司 | 統一編號: 53821076 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 亞大股份有限公司 | 統一編號: 53821076 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 亞大股份有限公司 | 統一編號: 53821076 |
[ 搜尋所有相關: 蔡易臻 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 亞大股份有限公司 | 到職日期: 1010315 | 統一編號: 53821076 |
公司名稱: 亞大股份有限公司 | 到職日期: 1010315 | 統一編號: 53821076 |
[ 搜尋所有相關: 蔡易臻 @ 公司登記經理人資料集 ]
根據名稱 亞大 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 亞大 ...) | 開放時間: 全天開放 | | 電話: 886-4-23323456 | 地址: 臺中市413霧峰區柳豐路500號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 國立臺灣文學館 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 國立臺灣文學館 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 開始時間: 2022-03-26T06:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-03-26T13:00:00+08:00 | 電話: 886-8-9896200#229 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 臺東縣東河鄉依山傍水的天然景觀,豐富的人文特色,造就東河鄉成為衝浪的勝地、 柑橘的故鄉,東河鄉更成為國內、外人士移居臺東的熱點。東河鄉公所特別辦理【2022柚見晚崙西亞東河路跑嘉年華】,希望透過本次活... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 電話: (04)23323456 | 門票/收費: | 地址: 柳豐路500號 | 霧峰區 | 旅遊叮嚀: @ 臺中市景點 |
| 開始時間: 2022-03-26T06:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-03-26T13:00:00+08:00 | 電話: 886-8-9326141 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 臺東縣東河鄉依山傍水的天然景觀,豐富的人文特色,造就東河鄉成為衝浪的勝地、 柑橘的故鄉,東河鄉更成為國內、外人士移居臺東的熱點。東河鄉公所特別辦理【2022柚見晚崙西亞東河路跑嘉年華】,希望透過本次活... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| (中華民國)NHK交響樂團 | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)NHK交響樂團 | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
開放時間: 全天開放 | | 電話: 886-4-23323456 | 地址: 臺中市413霧峰區柳豐路500號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
國立臺灣文學館 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
國立臺灣文學館 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
開始時間: 2022-03-26T06:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-03-26T13:00:00+08:00 | 電話: 886-8-9896200#229 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 臺東縣東河鄉依山傍水的天然景觀,豐富的人文特色,造就東河鄉成為衝浪的勝地、 柑橘的故鄉,東河鄉更成為國內、外人士移居臺東的熱點。東河鄉公所特別辦理【2022柚見晚崙西亞東河路跑嘉年華】,希望透過本次活... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
電話: (04)23323456 | 門票/收費: | 地址: 柳豐路500號 | 霧峰區 | 旅遊叮嚀: @ 臺中市景點 |
開始時間: 2022-03-26T06:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-03-26T13:00:00+08:00 | 電話: 886-8-9326141 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 臺東縣東河鄉依山傍水的天然景觀,豐富的人文特色,造就東河鄉成為衝浪的勝地、 柑橘的故鄉,東河鄉更成為國內、外人士移居臺東的熱點。東河鄉公所特別辦理【2022柚見晚崙西亞東河路跑嘉年華】,希望透過本次活... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
(中華民國)NHK交響樂團 | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)NHK交響樂團 | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 亞大 ... ]
根據姓名 蔡易臻 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡易臻 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 偉裕經營管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 12925908 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 學鼎投資股份有限公司 | 統一編號: 50834787 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 偉裕經營管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 12925908 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 學鼎投資股份有限公司 | 統一編號: 50834787 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 蔡易臻 ... ]
敦煌書局亞大營業所 | 地址: 台中市霧峰區柳豐路500號行政大樓1樓 | 電話: 04-2331-7979 |
首亞大富大廈管理委員會 | 地址: 嘉義市新民路186巷33號 | 電話: 05-285-7626 |
亞大運通有限公司 | 地址: 桃園市大園區建國路161號6樓 | 電話: 03-383-2918 |
環亞大飯店股份有限公司 | 地址: 台北市松山區敦化南路一段57號12樓 | 電話: 02-2578-6009 |
哥倫比亞大飯店 | 地址: 高雄市三民區市中一路314號 | 電話: 07-221-9948 |
維多利亞大飯店股份有限公司 | 地址: 高雄市三民區安寧街454號 | 電話: 07-323-1031 |
聯亞大飯店有限公司 | 地址: 台東縣台東市鐵花路296號 | 電話: 089-332-135 |
東亞大戲院 | 地址: 高雄市鳳山區立志街160號之1 | 電話: 07-746-2511 |
台塑加油站-台亞大湖 | 地址: 台北市內湖區安康路160號 | 電話: 02-2791-6240 |
東亞大藥局 | 地址: 台中市太平區中興路66號 | 電話: 04-2278-7987 |
名稱 亞大 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 亞大)
亞大公寓大廈管理維護股份有限公司 登記地址: 新北市淡水區新春街61巷5之1號 | 負責人: 林美君 | 統編: 25067365 | 核准設立 |
亞大國際企業股份有限公司 登記地址: 臺中市西屯區大河里甘河路46號1樓 | 負責人: 范揚平 | 統編: 62666808 | 核准設立 |
亞大創新企管顧問有限公司 登記地址: 臺中市北區中正里臺灣大道一段667號6樓 | 負責人: 吳姿儀 | 統編: 90493568 | 核准設立 |
蓋亞大地物業管理顧問有限公司 登記地址: 臺南市中西區民主里海安路1段147號 | 負責人: 王俞晴 | 統編: 64931727 | 解散 (核准解散日期: 2022-09-27) |
亞大企業管理顧問有限公司 登記地址: 臺北市中山區中山北路1段64號4樓 | 負責人: 陳奕宏 | 統編: 12450439 | 核准設立 |
亞大生態園 登記地址: 臺南市仁德區一甲里忠義一街38巷26號 | 負責人: 秦鴻玲 | 統編: 14356889 | 核准設立 - 獨資 |
亞大國際有限公司 登記地址: 臺北市信義區虎林街82巷92弄8號1樓 | 負責人: 劉美玲 | 統編: 16285734 | 解散 (核准解散日期: 2020-09-29) |
亞大人力仲介有限公司 登記地址: 高雄市新興區民生一路247號12樓之1 | 負責人: 劉建發 | 統編: 16476261 | 核准設立 |
[ 查詢所有 亞大 ... ]
姓名 蔡易臻 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 蔡易臻)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
學鼎投資股份有限公司 臺中市北區中清路一段260號1樓 | 蔡易臻 | 50834787 | 核准設立 |
吉力茶飲 高雄市大寮區溪寮路27號1樓 | 蔡易臻 | 92155584 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 11162931700) |
學鼎投資股份有限公司 登記地址: 臺中市北區中清路一段260號1樓 | 負責人: 蔡易臻 | 統編: 50834787 | 核准設立 |
吉力茶飲 登記地址: 高雄市大寮區溪寮路27號1樓 | 負責人: 蔡易臻 | 統編: 92155584 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 11162931700) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 隆得貿易股份有限公司 | 統一編號: 00295898 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 普安貿易有限公司 | 統一編號: 00297208 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 隆得貿易股份有限公司 | 統一編號: 00295898 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 普安貿易有限公司 | 統一編號: 00297208 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
|