蔡秉軒
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡秉軒的職稱是董事, 持有股份數是200000, 公司名稱是世強科技有限公司, 統一編號是53863336.
無其他 世強科技 資料。
[ 搜尋所有 世強科技 ... ]
根據姓名 蔡秉軒 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡秉軒 ...) | (中華民國)金立言;(中華民國)蔡秉軒;(中華民國)儲紀旭 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/10/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)金立言;(中華民國)蔡秉軒;(中華民國)儲紀旭 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/10/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 23783770 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣和美鎮月眉里月北路77之5號 @ 登記工廠名錄 |
| 南投縣繪畫藝術家 | 南投縣 | 場域: 其他 | 南投縣政府 @ 文化部公共藝術 |
| (中華民國)許世恭;(中華民國)陳明塗;(中華民國)曾春枝 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)許世恭;(中華民國)陳明塗;(中華民國)曾春枝 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 台灣東宏織帶有限公司 | 統一編號: 23783770 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 協昶興業股份有限公司 | 統一編號: 82963664 @ 董監事資料集 |
(中華民國)金立言;(中華民國)蔡秉軒;(中華民國)儲紀旭 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/10/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)金立言;(中華民國)蔡秉軒;(中華民國)儲紀旭 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/10/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 23783770 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣和美鎮月眉里月北路77之5號 @ 登記工廠名錄 |
南投縣繪畫藝術家 | 南投縣 | 場域: 其他 | 南投縣政府 @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)許世恭;(中華民國)陳明塗;(中華民國)曾春枝 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)許世恭;(中華民國)陳明塗;(中華民國)曾春枝 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 台灣東宏織帶有限公司 | 統一編號: 23783770 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 協昶興業股份有限公司 | 統一編號: 82963664 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 蔡秉軒 ... ]
名稱 世強科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 世強科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
世強科技有限公司 桃園市龜山區楓樹里楓樹五街153號1樓 | 蔡秉軒 | 53863336 | 核准設立 |
世強科技股份有限公司
| | 80353808 | 合併解散 (094年02月04日 經授商字 第09401021740號) |
世強科技有限公司 登記地址: 桃園市龜山區楓樹里楓樹五街153號1樓 | 負責人: 蔡秉軒 | 統編: 53863336 | 核准設立 |
世強科技股份有限公司 登記地址: | 統編: 80353808 | 合併解散 (094年02月04日 經授商字 第09401021740號) |
姓名 蔡秉軒 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 蔡秉軒)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
蔡秉軒工作室 南投縣集集鎮八張里民生路32-1號一樓 | 蔡秉軒 | 39699807 | 核准設立 - 獨資 |
佳軒丼食堂 臺中市西區公舘里三民路一段36號8樓之1 | 蔡秉軒 | 94540732 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
台灣東宏織帶有限公司 彰化縣和美鎮月眉里月北路77號 | 蔡秉軒 | 23783770 | 核准設立 |
昂群企業社 新北市汐止區明峰街297巷10號4樓 | 蔡秉軒 | 34767994 | 歇業 - 獨資 |
必揚貿易有限公司 臺中市南屯區南屯路二段181號11樓 | 蔡秉軒 | 54763193 | 解散 (核准解散日期: 2015-09-11) |
辰金工程行 臺中市太平區光隆里光明路67之18號1樓 | 蔡秉軒 | 82480029 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080871354) |
鑫巨企業社 桃園市桃園區東山里復興路70號5樓之23 | 蔡秉軒 | 87409362 | 核准設立 - 獨資 |
蔡秉軒工作室 登記地址: 南投縣集集鎮八張里民生路32-1號一樓 | 負責人: 蔡秉軒 | 統編: 39699807 | 核准設立 - 獨資 |
佳軒丼食堂 登記地址: 臺中市西區公舘里三民路一段36號8樓之1 | 負責人: 蔡秉軒 | 統編: 94540732 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
台灣東宏織帶有限公司 登記地址: 彰化縣和美鎮月眉里月北路77號 | 負責人: 蔡秉軒 | 統編: 23783770 | 核准設立 |
昂群企業社 登記地址: 新北市汐止區明峰街297巷10號4樓 | 負責人: 蔡秉軒 | 統編: 34767994 | 歇業 - 獨資 |
必揚貿易有限公司 登記地址: 臺中市南屯區南屯路二段181號11樓 | 負責人: 蔡秉軒 | 統編: 54763193 | 解散 (核准解散日期: 2015-09-11) |
辰金工程行 登記地址: 臺中市太平區光隆里光明路67之18號1樓 | 負責人: 蔡秉軒 | 統編: 82480029 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080871354) |
鑫巨企業社 登記地址: 桃園市桃園區東山里復興路70號5樓之23 | 負責人: 蔡秉軒 | 統編: 87409362 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 蔡秉軒 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11450 | 所代表法人: | 運昇船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686353 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 大隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00686403 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聯喜交通有限公司 | 統一編號: 00686620 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華夏疊蓆股份有限公司 | 統一編號: 00686662 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 永興港灣海事工程股份有限公司 | 統一編號: 00687472 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 聯億公證股份有限公司 | 統一編號: 00687971 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11450 | 所代表法人: | 運昇船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686353 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 大隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00686403 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聯喜交通有限公司 | 統一編號: 00686620 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華夏疊蓆股份有限公司 | 統一編號: 00686662 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 永興港灣海事工程股份有限公司 | 統一編號: 00687472 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 聯億公證股份有限公司 | 統一編號: 00687971 |
|