林秀鈴
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林秀鈴的職稱是董事, 持有股份數是300000, 公司名稱是新光環保有限公司, 統一編號是53950296.
根據名稱 新光環保 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 新光環保 ...) | 聯絡電話: 06-2525278 | 營業場所縣市別: 臺南市 | 儲存場所縣市別: 無 | 負責人: 姚宗佑 | 許可執照字號: 環藥病媒字第21-031號 @ 病媒防治業許可執照資料 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新光環保科技事業股份有限公司 | 統一編號: 23450132 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 新光環保科技事業股份有限公司 | 到職日期: 0780831 | 統一編號: 23450132 @ 公司登記經理人資料集 |
| 公司名稱: 新光環保科技事業股份有限公司 | 到職日期: 0780831 | 統一編號: 23450132 @ 公司登記經理人資料集 |
| 公司名稱: 新光環保科技事業股份有限公司 | 到職日期: 0780831 | 統一編號: 23450132 @ 公司登記經理人資料集 |
聯絡電話: 06-2525278 | 營業場所縣市別: 臺南市 | 儲存場所縣市別: 無 | 負責人: 姚宗佑 | 許可執照字號: 環藥病媒字第21-031號 @ 病媒防治業許可執照資料 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新光環保科技事業股份有限公司 | 統一編號: 23450132 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 新光環保科技事業股份有限公司 | 到職日期: 0780831 | 統一編號: 23450132 @ 公司登記經理人資料集 |
公司名稱: 新光環保科技事業股份有限公司 | 到職日期: 0780831 | 統一編號: 23450132 @ 公司登記經理人資料集 |
公司名稱: 新光環保科技事業股份有限公司 | 到職日期: 0780831 | 統一編號: 23450132 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 新光環保 ... ]
根據姓名 林秀鈴 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林秀鈴 ...) | (中華民國)劉桂丹;(中華民國)戰琬玲;(中華民國)林秀鈴 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/06/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)劉桂丹;(中華民國)戰琬玲;(中華民國)林秀鈴 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/06/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 曾世吉有限公司 | 統一編號: 16211641 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 鐽馨工業股份有限公司 | 統一編號: 23571712 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 鑫邦興業有限公司 | 統一編號: 27263785 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 灃聯企業有限公司 | 統一編號: 50938853 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 威華營造股份有限公司 | 統一編號: 53713549 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 土地王不動產股份有限公司 | 統一編號: 53901562 @ 董監事資料集 |
(中華民國)劉桂丹;(中華民國)戰琬玲;(中華民國)林秀鈴 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/06/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)劉桂丹;(中華民國)戰琬玲;(中華民國)林秀鈴 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/06/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 曾世吉有限公司 | 統一編號: 16211641 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 鐽馨工業股份有限公司 | 統一編號: 23571712 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 鑫邦興業有限公司 | 統一編號: 27263785 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 灃聯企業有限公司 | 統一編號: 50938853 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 威華營造股份有限公司 | 統一編號: 53713549 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 土地王不動產股份有限公司 | 統一編號: 53901562 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林秀鈴 ... ]
名稱 新光環保 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 新光環保)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
新光環保科技企業社 臺南市安南區州北里安昌街85巷143號1樓 | 姚宗佑 | 36839516 | 核准設立 - 獨資 |
新光環保有限公司 臺北市士林區葫蘆街29巷28號1樓 | 林秀鈴 | 53950296 | 核准設立 |
新光環保科技事業股份有限公司 臺北市大安區信義路4段55號9樓 | | 23450132 | 解散 (文號: 1996-5-21 建一字 第85296816號) |
新光環保科技企業社 登記地址: 臺南市安南區州北里安昌街85巷143號1樓 | 負責人: 姚宗佑 | 統編: 36839516 | 核准設立 - 獨資 |
新光環保有限公司 登記地址: 臺北市士林區葫蘆街29巷28號1樓 | 負責人: 林秀鈴 | 統編: 53950296 | 核准設立 |
新光環保科技事業股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區信義路4段55號9樓 | 統編: 23450132 | 解散 (文號: 1996-5-21 建一字 第85296816號) |
姓名 林秀鈴 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 林秀鈴)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
智創廣告工作室 臺北市內湖區康寧路3段190巷35號5樓之7 | 林秀鈴 | 10038292 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074111743) |
新雅芳精品店 臺中市大里區金城里塗城路889號1樓 | 林秀鈴 | 14799054 | 歇業 - 獨資 |
曾世吉有限公司 彰化縣和美鎮南佃里彰草路三段212巷3號 | 林秀鈴 | 16211641 | 核准設立 |
金荷康有限公司 新北市三重區仁安街65號10樓 | 林秀鈴 | 24963595 | 解散 (核准解散日期: 2022-04-13) |
爾莎精品 桃園市桃園區三民里成功路二段167之2號1樓 | 林秀鈴 | 26617352 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1039012657) |
鑫邦興業有限公司 臺中市西屯區協和里安和路1之8巷32之1號1樓 | 林秀鈴 | 27263785 | 核准設立 |
優月家具 彰化縣芳苑鄉文津村芳草路文津段159巷76弄17號1樓 | 林秀鈴 | 38931285 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050821857) |
智創廣告工作室 登記地址: 臺北市內湖區康寧路3段190巷35號5樓之7 | 負責人: 林秀鈴 | 統編: 10038292 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074111743) |
新雅芳精品店 登記地址: 臺中市大里區金城里塗城路889號1樓 | 負責人: 林秀鈴 | 統編: 14799054 | 歇業 - 獨資 |
曾世吉有限公司 登記地址: 彰化縣和美鎮南佃里彰草路三段212巷3號 | 負責人: 林秀鈴 | 統編: 16211641 | 核准設立 |
金荷康有限公司 登記地址: 新北市三重區仁安街65號10樓 | 負責人: 林秀鈴 | 統編: 24963595 | 解散 (核准解散日期: 2022-04-13) |
爾莎精品 登記地址: 桃園市桃園區三民里成功路二段167之2號1樓 | 負責人: 林秀鈴 | 統編: 26617352 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1039012657) |
鑫邦興業有限公司 登記地址: 臺中市西屯區協和里安和路1之8巷32之1號1樓 | 負責人: 林秀鈴 | 統編: 27263785 | 核准設立 |
優月家具 登記地址: 彰化縣芳苑鄉文津村芳草路文津段159巷76弄17號1樓 | 負責人: 林秀鈴 | 統編: 38931285 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050821857) |
[ 查詢所有 林秀鈴 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000000 | 所代表法人: | 華山營造有限公司 | 統一編號: 00295089 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 誠昌報關有限公司 | 統一編號: 00295659 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 隆得貿易股份有限公司 | 統一編號: 00295898 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 普安貿易有限公司 | 統一編號: 00297208 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000000 | 所代表法人: | 華山營造有限公司 | 統一編號: 00295089 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 誠昌報關有限公司 | 統一編號: 00295659 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 隆得貿易股份有限公司 | 統一編號: 00295898 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 普安貿易有限公司 | 統一編號: 00297208 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
|