吳進德
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳進德的職稱是董事, 持有股份數是300000, 公司名稱是飛洋國際股份有限公司, 統一編號是53951437.
董監事資料集 資料集的 吳進德 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳進德 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 飛洋國際股份有限公司 | 統一編號: 53951437 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 飛洋國際股份有限公司 | 統一編號: 53951437 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 飛洋國際股份有限公司 | 統一編號: 53951437 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 飛洋國際股份有限公司 | 統一編號: 53951437 |
[ 搜尋所有相關: 吳進德 @ 董監事資料集 ]
無其他 飛洋國際 資料。
[ 搜尋所有 飛洋國際 ... ]
根據姓名 吳進德 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳進德 ...) | 姓名: 吳進德 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 04-25824340 | 臺中市新社區興義街89巷15號 @ 地政士開業資料 |
| 電話: 04-25820778 | 執照有效期限: 1150423 | 姓名: 吳○德 | 事務所地址: 臺中市新社區興義街89巷15號 @ 臺中市合法地政士開業名冊 |
| 主要產品: 293通用機械設備、303汽車零件 | 統一編號: 22583768 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市新屋區清華里七鄰紅泥坡一五號一樓 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0922-022106 | 機構負責人姓名: 吳進德 | 機構代碼: BF1700020 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣礁溪鄉玉光村瑪僯路76號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0922-022106 | 機構負責人姓名: 吳進德 | 機構代碼: BF1700020 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣礁溪鄉玉光村瑪僯路76號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0922-022106 | 機構負責人姓名: 吳進德 | 機構代碼: BF1700020 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣礁溪鄉玉光村瑪僯路76號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0922-022106 | 機構負責人姓名: 吳進德 | 機構代碼: BF1700020 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣礁溪鄉玉光村瑪僯路76號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0922-022106 | 機構負責人姓名: 吳進德 | 機構代碼: BF1700020 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣礁溪鄉玉光村瑪僯路76號 @ 長照C據點 |
姓名: 吳進德 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 04-25824340 | 臺中市新社區興義街89巷15號 @ 地政士開業資料 |
電話: 04-25820778 | 執照有效期限: 1150423 | 姓名: 吳○德 | 事務所地址: 臺中市新社區興義街89巷15號 @ 臺中市合法地政士開業名冊 |
主要產品: 293通用機械設備、303汽車零件 | 統一編號: 22583768 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市新屋區清華里七鄰紅泥坡一五號一樓 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0922-022106 | 機構負責人姓名: 吳進德 | 機構代碼: BF1700020 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣礁溪鄉玉光村瑪僯路76號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0922-022106 | 機構負責人姓名: 吳進德 | 機構代碼: BF1700020 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣礁溪鄉玉光村瑪僯路76號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0922-022106 | 機構負責人姓名: 吳進德 | 機構代碼: BF1700020 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣礁溪鄉玉光村瑪僯路76號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0922-022106 | 機構負責人姓名: 吳進德 | 機構代碼: BF1700020 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣礁溪鄉玉光村瑪僯路76號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0922-022106 | 機構負責人姓名: 吳進德 | 機構代碼: BF1700020 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣礁溪鄉玉光村瑪僯路76號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 吳進德 ... ]
名稱 飛洋國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 飛洋國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
飛洋國際股份有限公司 桃園市大溪區員林路二段155巷80號 | 黃家琪 | 53951437 | 核准設立 |
飛洋國際股份有限公司 登記地址: 桃園市大溪區員林路二段155巷80號 | 負責人: 黃家琪 | 統編: 53951437 | 核准設立 |
姓名 吳進德 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳進德)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
德大興業有限公司 高雄市仁武區成功路132巷2號1樓 | 吳進德 | 24983987 | 解散 (核准解散日期: 2021-03-09) |
新德輪胎行 桃園市中壢區龍東里龍東路445巷43弄19衖250號1樓 | 吳進德 | 17887642 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1079002458) |
宏第企業有限公司 桃園市新屋區清華里7鄰15號 | 吳進德 | 22583768 | 核准設立 |
品雅室內裝修工程有限公司 臺北市內湖區潭美街590號 | 吳進德 | 13112859 | 核准設立 |
安英青果行 臺南市中西區民生路2段247號1樓 | 吳進德 | 20166801 | 核准設立 - 獨資 |
仁一興業有限公司 高雄市大寮區江山路1之17號2樓 | 吳進德 | 24674785 | 核准設立 |
仁一企業社 高雄市大寮區江山路1之17號1樓 | 吳進德 | 38661199 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10261831000) |
浤聖工程行 屏東縣屏東市大武里武愛街166巷16號2樓 | 吳進德 | 47732456 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10887301200) |
德大興業有限公司 登記地址: 高雄市仁武區成功路132巷2號1樓 | 負責人: 吳進德 | 統編: 24983987 | 解散 (核准解散日期: 2021-03-09) |
新德輪胎行 登記地址: 桃園市中壢區龍東里龍東路445巷43弄19衖250號1樓 | 負責人: 吳進德 | 統編: 17887642 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1079002458) |
宏第企業有限公司 登記地址: 桃園市新屋區清華里7鄰15號 | 負責人: 吳進德 | 統編: 22583768 | 核准設立 |
品雅室內裝修工程有限公司 登記地址: 臺北市內湖區潭美街590號 | 負責人: 吳進德 | 統編: 13112859 | 核准設立 |
安英青果行 登記地址: 臺南市中西區民生路2段247號1樓 | 負責人: 吳進德 | 統編: 20166801 | 核准設立 - 獨資 |
仁一興業有限公司 登記地址: 高雄市大寮區江山路1之17號2樓 | 負責人: 吳進德 | 統編: 24674785 | 核准設立 |
仁一企業社 登記地址: 高雄市大寮區江山路1之17號1樓 | 負責人: 吳進德 | 統編: 38661199 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10261831000) |
浤聖工程行 登記地址: 屏東縣屏東市大武里武愛街166巷16號2樓 | 負責人: 吳進德 | 統編: 47732456 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10887301200) |
[ 查詢所有 吳進德 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
|