謝秀珍
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名謝秀珍的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是新瑞洋投資有限公司, 統一編號是53955588.
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 28856000 | 所代表法人: 新瑞洋投資有限公司 | 富永達國際投資有限公司 | 統一編號: 53955594 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 28856000 | 所代表法人: 新瑞洋投資有限公司 | 富永達國際投資有限公司 | 統一編號: 53955594 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 新瑞洋投資 ... ]
根據姓名 謝秀珍 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 謝秀珍 ...) | (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 食品業者登錄字號: B-200067918-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 台中市西區向上北路 @ 食品業者登錄資料集 |
| 特定寵物種類: 狗 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2024/11/30 上午 12:00:00 | 高雄市楠梓區德賢路220巷13號 @ 合法特定寵物業名單 |
| 產品中類: 25金屬製品製造業
29機械設備製造業 | 廠址: 新北市泰山區貴和里壽山路一三四巷九號 | 工廠現況: 校正後廢止 | 主要產品: 259其他金屬製品
293通用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 534272 | 所代表法人: | 洋銘科技股份有限公司 | 統一編號: 21252543 @ 董監事資料集 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
食品業者登錄字號: B-200067918-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 台中市西區向上北路 @ 食品業者登錄資料集 |
特定寵物種類: 狗 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2024/11/30 上午 12:00:00 | 高雄市楠梓區德賢路220巷13號 @ 合法特定寵物業名單 |
產品中類: 25金屬製品製造業
29機械設備製造業 | 廠址: 新北市泰山區貴和里壽山路一三四巷九號 | 工廠現況: 校正後廢止 | 主要產品: 259其他金屬製品
293通用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 534272 | 所代表法人: | 洋銘科技股份有限公司 | 統一編號: 21252543 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 謝秀珍 ... ]
名稱 新瑞洋投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 新瑞洋投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
新瑞洋投資有限公司 臺北市信義區基隆路1段420號2樓之3 | 謝秀珍 | 53955588 | 核准設立 |
新瑞洋投資有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路1段420號2樓之3 | 負責人: 謝秀珍 | 統編: 53955588 | 核准設立 |
姓名 謝秀珍 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 謝秀珍)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
秀珍美容院 桃園市中壢區龍平里龍東路160巷8號 | 黃謝秀珍 | 36482889 | 核准設立 - 獨資 |
珍豪青年花藝 臺中市大肚區大肚里大新街17號1樓 | 謝秀珍 | 81985606 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120875320) |
億直發彩券行 桃園市桃園區汴洲里大業路2段227號1樓 | 林謝秀珍 | 01414909 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
鄭裕發製香舖 嘉義縣新港鄉中庄村中正路三三五號 | 謝秀珍 | 06325048 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1049300575) |
正典企業社 高雄市三民區民享里十全2路65號1樓 | 謝秀珍 | 06977701 | 歇業 - 獨資 |
一路發廣告企業社 苗栗縣苗栗市北苗里北安街158號5樓之3 | 黃謝秀珍 | 09301132 | 撤銷 - 合夥 |
大江專業洗衣 桃園市中壢區中山里榮安十三街二四五號一樓 | 謝秀珍 | 10602396 | 核准設立 - 獨資 |
富鎰企業行 高雄市三民區本元里大豐2路554號 | 謝秀珍 | 18445363 | 歇業 - 獨資 |
秀珍美容院 登記地址: 桃園市中壢區龍平里龍東路160巷8號 | 負責人: 黃謝秀珍 | 統編: 36482889 | 核准設立 - 獨資 |
珍豪青年花藝 登記地址: 臺中市大肚區大肚里大新街17號1樓 | 負責人: 謝秀珍 | 統編: 81985606 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120875320) |
億直發彩券行 登記地址: 桃園市桃園區汴洲里大業路2段227號1樓 | 負責人: 林謝秀珍 | 統編: 01414909 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
鄭裕發製香舖 登記地址: 嘉義縣新港鄉中庄村中正路三三五號 | 負責人: 謝秀珍 | 統編: 06325048 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1049300575) |
正典企業社 登記地址: 高雄市三民區民享里十全2路65號1樓 | 負責人: 謝秀珍 | 統編: 06977701 | 歇業 - 獨資 |
一路發廣告企業社 登記地址: 苗栗縣苗栗市北苗里北安街158號5樓之3 | 負責人: 黃謝秀珍 | 統編: 09301132 | 撤銷 - 合夥 |
大江專業洗衣 登記地址: 桃園市中壢區中山里榮安十三街二四五號一樓 | 負責人: 謝秀珍 | 統編: 10602396 | 核准設立 - 獨資 |
富鎰企業行 登記地址: 高雄市三民區本元里大豐2路554號 | 負責人: 謝秀珍 | 統編: 18445363 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 謝秀珍 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 106891 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 451675 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 946929 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 557982 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 106891 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 451675 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 946929 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 557982 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
|