黃國隆
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃國隆的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是全隆有限公司, 統一編號是53967682.
登記工廠名錄 資料集的 黃國隆 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「登記工廠名錄」中搜尋所有相關於 黃國隆 ...) | 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 53967682 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣伸港鄉定興村定興路77號 |
| 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、259其他金屬製品 | 統一編號: 53967682 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣伸港鄉定興村彰新路七段450巷194號 |
主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 53967682 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣伸港鄉定興村定興路77號 |
主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、259其他金屬製品 | 統一編號: 53967682 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣伸港鄉定興村彰新路七段450巷194號 |
[ 搜尋所有相關: 黃國隆 @ 登記工廠名錄 ]
根據名稱 全隆 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 全隆 ...) | 統一編號: 55678960 | 電話號碼: 02-82261085 | 臺北市信義區基隆路1段176號5樓之1 @ 出進口廠商登記資料 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: 嘉隆氣體科技股份有限公司 | 全隆流體科技股份有限公司 | 統一編號: 54522006 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 全隆水電工程有限公司 | 統一編號: 56671000 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 全隆工程有限公司 | 統一編號: 82891682 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 全隆布行有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 01126105 @ 公司登記經理人資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 全隆玻璃有限公司 | 統一編號: 89724788 @ 董監事資料集 |
統一編號: 55678960 | 電話號碼: 02-82261085 | 臺北市信義區基隆路1段176號5樓之1 @ 出進口廠商登記資料 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: 嘉隆氣體科技股份有限公司 | 全隆流體科技股份有限公司 | 統一編號: 54522006 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 全隆水電工程有限公司 | 統一編號: 56671000 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 全隆工程有限公司 | 統一編號: 82891682 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 全隆布行有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 01126105 @ 公司登記經理人資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 全隆玻璃有限公司 | 統一編號: 89724788 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 全隆 ... ]
根據姓名 黃國隆 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 黃國隆 ...) | (中華民國)黃國隆、楊玉琴、周淑玲 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)黃國隆、楊玉琴、周淑玲 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 生產者: 黃○隆 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 彰化縣伸港鄉 | 異動日期: 2024/08/29 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
| 主要產品: 254金屬加工處理、259其他金屬製品 | 統一編號: 70725246 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區德隆里工業20路48號、48號二樓、48號三樓、48號五樓、48號六樓、48號七樓 @ 登記工廠名錄 |
| 公司名稱: 執隆工業有限公司 | 到職日期: 0680305 | 統一編號: 34261186 @ 公司登記經理人資料集 |
| 產品中類: 22塑膠製品製造業
28電力設備製造業
26電子零組件製造業
30汽車及其零件製造業
31其他運輸工具及其零件製造業 | 廠址: 新北市新莊區福營路一九五巷二四號 | 工廠現況: 歇業-關廠 | 主要產品: 220塑膠製品
283電線及配線器材
264光電材料及元件
269其他電子零組件
301汽車
302車體
303汽車零件
312機車及其零件
313自行車及其零件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
(中華民國)黃國隆、楊玉琴、周淑玲 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)黃國隆、楊玉琴、周淑玲 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
生產者: 黃○隆 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 彰化縣伸港鄉 | 異動日期: 2024/08/29 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
主要產品: 254金屬加工處理、259其他金屬製品 | 統一編號: 70725246 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區德隆里工業20路48號、48號二樓、48號三樓、48號五樓、48號六樓、48號七樓 @ 登記工廠名錄 |
公司名稱: 執隆工業有限公司 | 到職日期: 0680305 | 統一編號: 34261186 @ 公司登記經理人資料集 |
產品中類: 22塑膠製品製造業
28電力設備製造業
26電子零組件製造業
30汽車及其零件製造業
31其他運輸工具及其零件製造業 | 廠址: 新北市新莊區福營路一九五巷二四號 | 工廠現況: 歇業-關廠 | 主要產品: 220塑膠製品
283電線及配線器材
264光電材料及元件
269其他電子零組件
301汽車
302車體
303汽車零件
312機車及其零件
313自行車及其零件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 黃國隆 ... ]
全隆商號 | 地址: 澎湖縣馬公市大智街18巷20弄18號 | 電話: 06-927-0405 |
全隆餐具批發 | 地址: 台中市五權西路二段318號 | 電話: 04-2472-9129 |
李全隆 | 地址: 台中市西屯區西屯路二段103號之3 | 電話: 04-2311-1479 |
全隆機車行 | 地址: 金門縣金城鎮民生路14號 | 電話: 082-325-788 |
全隆汽車修配行 | 地址: 台中市南屯區黎明路一段325號 | 電話: 04-2479-0742 |
全隆蔘藥行 | 地址: 台中市中區三民路二段108號 | 電話: 04-2227-3568 |
全隆工業社 | 地址: 彰化縣員林市員南路550巷25號 | 電話: 04-831-2785 |
全隆珠寶銀樓 | 地址: 桃園市中壢區新生路95號 | 電話: 03-427-3355 |
全隆餐具行 | 地址: 台中市南屯區五權西路二段318號 | 電話: 04-2471-3939 |
全隆餐具行 | 地址: 台中市西區精誠路29號 | 電話: 04-2321-1869 |
名稱 全隆 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 全隆)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
全隆勝工程有限公司 基隆市仁愛區智仁里愛七路17巷10-4號 | 陳春全 | 90309866 | 解散 (核准解散日期: 2023-01-13) |
全隆商行 桃園市桃園區中泰里國聖一街129號 | 馬全隆 | 91284054 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1119005518) |
全隆國際有限公司 新北市中和區自立路99巷4之2號 | 邱浩涵 | 27469908 | 核准設立 |
全隆青草茶 屏東縣屏東市永安里棒球路264號1樓 | 黃全隆 | 47742433 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10618590800) |
全隆水電工程有限公司 臺中市沙鹿區竹林里福田北街2號 | 陳獻隆 | 56671000 | 核准設立 |
全隆商號 基隆市安樂區安樂路二段一五七號 | 黃瑞銘 | 00717047 | 核准設立 - 獨資 |
全隆興國際精品股份有限公司 臺北市信義區基隆路1段176號5樓之1 | 郭瑞麟 | 55678960 | 核准設立 |
全隆工程行 臺中市太平區德隆里光德路249巷12號一樓 | 曾秝蓁 | 81972031 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120862578) |
全隆勝工程有限公司 登記地址: 基隆市仁愛區智仁里愛七路17巷10-4號 | 負責人: 陳春全 | 統編: 90309866 | 解散 (核准解散日期: 2023-01-13) |
全隆商行 登記地址: 桃園市桃園區中泰里國聖一街129號 | 負責人: 馬全隆 | 統編: 91284054 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1119005518) |
全隆國際有限公司 登記地址: 新北市中和區自立路99巷4之2號 | 負責人: 邱浩涵 | 統編: 27469908 | 核准設立 |
全隆青草茶 登記地址: 屏東縣屏東市永安里棒球路264號1樓 | 負責人: 黃全隆 | 統編: 47742433 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10618590800) |
全隆水電工程有限公司 登記地址: 臺中市沙鹿區竹林里福田北街2號 | 負責人: 陳獻隆 | 統編: 56671000 | 核准設立 |
全隆商號 登記地址: 基隆市安樂區安樂路二段一五七號 | 負責人: 黃瑞銘 | 統編: 00717047 | 核准設立 - 獨資 |
全隆興國際精品股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路1段176號5樓之1 | 負責人: 郭瑞麟 | 統編: 55678960 | 核准設立 |
全隆工程行 登記地址: 臺中市太平區德隆里光德路249巷12號一樓 | 負責人: 曾秝蓁 | 統編: 81972031 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120862578) |
[ 查詢所有 全隆 ... ]
姓名 黃國隆 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃國隆)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
黃國隆自營計程車行 彰化縣芬園鄉同安村大彰路二段963巷13弄18號 | 黃國隆 | 05934682 | 核准設立 - 獨資 |
黃國隆自營計程車行 臺北市士林區社子街112巷29號2樓 | 黃國隆 | 31302199 | 核准設立 - 獨資 |
欣隆茶行 基隆市安樂區武崙里基金一路160之2號8樓 | 黃國隆 | 30254846 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1129002229) |
國隆鞋業有限公司 臺南市北區正覺里正覺街24號 | 黃國隆 | 24377672 | 解散 (核准解散日期: 2021-11-15) |
國隆獸肉店 苗栗縣南庄鄉蓬萊村一一鄰七號 | 黃國隆 | 49731030 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1071003017) |
全隆有限公司 彰化縣伸港鄉定興村定興路77號 | 黃國隆 | 53967682 | 核准設立 |
京佑久有限公司 臺中市大里區永隆里爽文路916號1樓 | 黃國隆 | 70725246 | 核准設立 |
普茂有限公司 臺中市大里區永隆里爽文路916號1樓 | 黃國隆 | 80476294 | 核准設立 |
黃國隆自營計程車行 登記地址: 彰化縣芬園鄉同安村大彰路二段963巷13弄18號 | 負責人: 黃國隆 | 統編: 05934682 | 核准設立 - 獨資 |
黃國隆自營計程車行 登記地址: 臺北市士林區社子街112巷29號2樓 | 負責人: 黃國隆 | 統編: 31302199 | 核准設立 - 獨資 |
欣隆茶行 登記地址: 基隆市安樂區武崙里基金一路160之2號8樓 | 負責人: 黃國隆 | 統編: 30254846 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1129002229) |
國隆鞋業有限公司 登記地址: 臺南市北區正覺里正覺街24號 | 負責人: 黃國隆 | 統編: 24377672 | 解散 (核准解散日期: 2021-11-15) |
國隆獸肉店 登記地址: 苗栗縣南庄鄉蓬萊村一一鄰七號 | 負責人: 黃國隆 | 統編: 49731030 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1071003017) |
全隆有限公司 登記地址: 彰化縣伸港鄉定興村定興路77號 | 負責人: 黃國隆 | 統編: 53967682 | 核准設立 |
京佑久有限公司 登記地址: 臺中市大里區永隆里爽文路916號1樓 | 負責人: 黃國隆 | 統編: 70725246 | 核准設立 |
普茂有限公司 登記地址: 臺中市大里區永隆里爽文路916號1樓 | 負責人: 黃國隆 | 統編: 80476294 | 核准設立 |
[ 查詢所有 黃國隆 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
|